EP3273899 - MEDIZINISCHE STÜTZARMVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG EINER MEDIZINISCHEN STÜTZARMVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 31.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 23.08.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 11.04.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.09.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.12.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 14.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | [2018/05] | Erfinder | 01 /
MATSUDA, Yasuhiro c/o Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | 02 /
FUKUSHIMA, Tetsuharu c/o Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | 03 /
KAMIKAWA, Yasuhisa c/o Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | 04 /
MIYAMOTO, Atsushi c/o Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | 05 /
KOKUBO, Wataru c/o Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | [2018/05] | Vertreter | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Frühere [2018/05] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16713114.3 | 04.03.2016 | [2018/05] | WO2016JP01198 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20150060166 | 23.03.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2015060166 | JP20150208535 | 23.10.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2015208535 | [2018/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016152046 | Datum: | 29.09.2016 | Sprache: | EN | [2016/39] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3273899 | Datum: | 31.01.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.09.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3273899 | Datum: | 25.09.2019 | Sprache: | EN | [2019/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 29.09.2016 | Klassifikation | IPC: | A61B90/50, A61B34/30, // A61B90/00, A61B1/00 | [2019/18] | CPC: |
A61B34/30 (EP,US);
A61B90/36 (EP,US);
A61B90/50 (EP,US);
A61B1/00149 (US);
A61B2034/743 (US);
A61B2034/744 (US);
|
Frühere IPC [2018/05] | A61B90/50, A61B90/00, A61B34/30, B25J9/16 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/05] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MEDIZINISCHE STÜTZARMVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG EINER MEDIZINISCHEN STÜTZARMVORRICHTUNG | [2018/05] | Englisch: | MEDICAL SUPPORT ARM DEVICE AND METHOD OF CONTROLLING MEDICAL SUPPORT ARM DEVICE | [2018/05] | Französisch: | DISPOSITIF DE BRAS DE SUPPORT MÉDICAL ET PROCÉDÉ DE COMMANDE D'UN DISPOSITIF DE BRAS DE SUPPORT MÉDICAL | [2018/05] | Eintritt in die regionale Phase | 15.08.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.08.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.08.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.07.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 15.08.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/05] | 02.02.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.09.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.12.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.04.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.08.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.08.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.08.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 26.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.03.2016 | AL | 25.09.2019 | AT | 25.09.2019 | CY | 25.09.2019 | CZ | 25.09.2019 | DK | 25.09.2019 | EE | 25.09.2019 | ES | 25.09.2019 | FI | 25.09.2019 | HR | 25.09.2019 | IT | 25.09.2019 | LT | 25.09.2019 | LV | 25.09.2019 | MC | 25.09.2019 | MK | 25.09.2019 | MT | 25.09.2019 | NL | 25.09.2019 | PL | 25.09.2019 | RO | 25.09.2019 | RS | 25.09.2019 | SE | 25.09.2019 | SI | 25.09.2019 | SK | 25.09.2019 | SM | 25.09.2019 | TR | 25.09.2019 | BG | 25.12.2019 | NO | 25.12.2019 | GR | 26.12.2019 | IS | 26.01.2020 | PT | 27.01.2020 | GB | 04.03.2020 | IE | 04.03.2020 | LU | 04.03.2020 | BE | 31.03.2020 | CH | 31.03.2020 | FR | 31.03.2020 | LI | 31.03.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 04.03.2016 | |
AL | 25.09.2019 | ||
AT | 25.09.2019 | ||
CY | 25.09.2019 | ||
CZ | 25.09.2019 | ||
DK | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
MC | 25.09.2019 | ||
MT | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
SI | 25.09.2019 | ||
SK | 25.09.2019 | ||
SM | 25.09.2019 | ||
TR | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
IS | 26.01.2020 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
GB | 04.03.2020 | ||
IE | 04.03.2020 | ||
LU | 04.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
FR | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
Frühere [2021/22] | AL | 25.09.2019 | |
AT | 25.09.2019 | ||
CZ | 25.09.2019 | ||
DK | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
MC | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
SI | 25.09.2019 | ||
SK | 25.09.2019 | ||
SM | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
IS | 26.01.2020 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
GB | 04.03.2020 | ||
IE | 04.03.2020 | ||
LU | 04.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
FR | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
Frühere [2021/13] | AL | 25.09.2019 | |
AT | 25.09.2019 | ||
CZ | 25.09.2019 | ||
DK | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
MC | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
SI | 25.09.2019 | ||
SK | 25.09.2019 | ||
SM | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
IS | 26.01.2020 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
IE | 04.03.2020 | ||
LU | 04.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
FR | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
Frühere [2021/07] | AL | 25.09.2019 | |
AT | 25.09.2019 | ||
CZ | 25.09.2019 | ||
DK | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
MC | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
SI | 25.09.2019 | ||
SK | 25.09.2019 | ||
SM | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
IS | 26.01.2020 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
IE | 04.03.2020 | ||
LU | 04.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
FR | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 25.09.2019 | |
AT | 25.09.2019 | ||
CZ | 25.09.2019 | ||
DK | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
MC | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
SI | 25.09.2019 | ||
SK | 25.09.2019 | ||
SM | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
IS | 26.01.2020 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
LU | 04.03.2020 | ||
Frühere [2020/50] | AL | 25.09.2019 | |
AT | 25.09.2019 | ||
CZ | 25.09.2019 | ||
DK | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
MC | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
SI | 25.09.2019 | ||
SK | 25.09.2019 | ||
SM | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
IS | 26.01.2020 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 25.09.2019 | |
AT | 25.09.2019 | ||
CZ | 25.09.2019 | ||
DK | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
SK | 25.09.2019 | ||
SM | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
IS | 26.01.2020 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
Frühere [2020/27] | AL | 25.09.2019 | |
AT | 25.09.2019 | ||
CZ | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
SK | 25.09.2019 | ||
SM | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 25.09.2019 | |
AT | 25.09.2019 | ||
CZ | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
SK | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 25.09.2019 | |
AT | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | AL | 25.09.2019 | |
AT | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 25.09.2019 | |
EE | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
Frühere [2020/20] | FI | 25.09.2019 | |
HR | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
Frühere [2020/12] | FI | 25.09.2019 | |
HR | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
Frühere [2020/10] | FI | 25.09.2019 | |
LT | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
Frühere [2020/09] | FI | 25.09.2019 | |
LT | 25.09.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
Frühere [2020/08] | LT | 25.09.2019 | |
NO | 25.12.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US6786896 (MADHANI AKHIL JITEN [US], et al) [X] 1,2,5-10,12-16,19-21 * column 31 - column 36 *; | [XI]WO2010030463 (ACCURAY INC [US], et al) [X] 1-10,12-16,19-21 * the whole document * [I] 17,18; | [X]US2011245844 (JINNO MAKOTO [JP]) [X] 1-15,19-21 * figure 6 * * paragraph [0008] - paragraph [0020] *; | [D]JP2011206312 (TERUMO CORP); | [A]US2014067117 (ORITA ATSUO [JP]) [A] 17,18 * figure 3 ** paragraph [0006] - paragraph [0015] * | vom Anmelder | JP2009095959 | JP2009269102 | JP2010188471 | JP2011206312 |