EP3292446 - TRAJEKTORIENBESTIMMUNGSVERFAHREN FÜR NEBENZEITBEWEGUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 06.04.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.02.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 13.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.06.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München / DE | [2018/11] | Erfinder | 01 /
BRETSCHNEIDER, Jochen Hohenkreuzweg 21 73732 Esslingen / DE | 02 /
LINKE, Hartmut Franz Steinmetzweg 9A 91056 Erlangen / DE | [2018/11] | Vertreter | Siemens Patent Attorneys Postfach 22 16 34 80506 München / DE | [N/P] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16732493.8 | 09.06.2016 | [2018/11] | WO2016EP63177 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20150176105 | 09.07.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 15176105 | [2018/11] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2017005453 | Datum: | 12.01.2017 | Sprache: | DE | [2017/02] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3292446 | Datum: | 14.03.2018 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 12.01.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.01.2017 | Klassifikation | IPC: | G05B19/4061, B25J9/16 | [2018/11] | CPC: |
B25J9/1666 (EP,US);
G05B19/4061 (EP,US);
G05B2219/39361 (EP,US);
G05B2219/40476 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TRAJEKTORIENBESTIMMUNGSVERFAHREN FÜR NEBENZEITBEWEGUNGEN | [2018/11] | Englisch: | TRAJECTORY DETERMINATION METHOD FOR NON-PRODUCTIVE MOVEMENTS | [2018/11] | Französisch: | PROCÉDÉ DE DÉTERMINATION DE TRAJECTOIRE POUR DES MOUVEMENTS EN TEMPS AUXILIAIRE | [2018/11] | Eintritt in die regionale Phase | 04.12.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.12.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.12.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.12.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 04.12.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/11] | 20.06.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.04.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.10.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.11.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.03.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.02.2025 | Termin der mündlichen Verhandlung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 18.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.06.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 19.06.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 19.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | vom Anmelder | DE10343611 |