EP3185072 - AKTIONSKAMERAVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 24.11.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 26.05.2017 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 19.05.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 21.04.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 18.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.11.2017 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 27.12.2017 [2017/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LE Holdings (Beijing) Co., Ltd. Room 1102 Layer 10, Building 3 105 Yaojiayuan Road Chaoyang District Beijing 100025 / CN | Für alle benannten Staaten Letv Sports Culture Develop(Beijing) Co., Ltd Room 1103 Building 3 105 Yaojiayuan Rd. Chaoyang District Beijing 100025 / CN | [2017/26] | Erfinder | 01 /
LI, Dalong Room 1103 Layer 10 Building 3 105 Yaojiayuan Road, ChaoYang District Beijing 100025 / CN | [2017/26] | Vertreter | Zardi, Marco M. Zardi & Co. SA Via Pioda 6 6900 Lugano / CH | [2017/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16739390.9 | 12.05.2016 | [2017/26] | WO2016CN81909 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN20151671820 | 13.10.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201510671820 | [2017/26] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017063361 | Datum: | 20.04.2017 | Sprache: | ZH | [2017/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3185072 | Datum: | 07.06.2017 | Sprache: | EN | [2017/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 20.04.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.06.2017 | Klassifikation | IPC: | G03B17/56, H04N5/225 | [2017/26] | CPC: |
G03B17/561 (EP,CN,KR);
G03B17/566 (CN)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/26] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AKTIONSKAMERAVORRICHTUNG | [2017/26] | Englisch: | ACTION CAMERA | [2017/26] | Französisch: | CAMÉRA D'ACTION | [2017/26] | Eintritt in die regionale Phase | 29.07.2016 | Übersetzung eingereicht | 28.07.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.07.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 28.07.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.07.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.07.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/26] | 28.07.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 15.11.2017 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2017/52] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE202004016627U (REMPEL HELMUT [DE]) [A] 1-12 * the whole document *; | [A]US2009091597 (SILVERBROOK KIA [AU], et al) [A] 1-12* paragraphs [0053] , [0068] - paragraph [0070]; figures 2,14-16 *; | [XA]US2012057027 (WU JIPING [CN]) [X] 1 * paragraph [0072] - paragraph [0106]; figures 1-5; claims 1-15 * [A] 2-12 | Internationale Recherche | [Y]DE202004016627U (REMPEL HELMUT [DE]) [Y] 1-3, 12 * , description, paragraphs [0001]-[0006], and figure 1 *; | [Y]DE202007004597U (KAISER FOTOTECHNIK GMBH & CO K [DE]) [Y] 1-3, 12 * , description, paragraphs [0035]-[0045], and figures 1-16. *; | [A]CN200940774Y (MAO JINCAN [CN]) [A] 1-12 * , the whole document *; | [A]CN201562113U (SHENZHEN AEE WIRELESS TECHNOLOGY CO LTD) [A] 1-12* , the whole document *; | [A]CN203131442U (LI WANJING, et al) [A] 1-12 * , the whole document *; | [PX]CN204810390U (SHENZHEN AEE TECHNOLOGY CO LTD) [PX] 1 * , description, paragraphs [0021]-[0028], and figures 1-6 *; | [E]CN205247040U (LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT BEIJING CO LTD ) [E] 1-12 * , claims 1-13 * |