EP3318035 - VERFAHREN ZUR STEUERUNG EINER HEIMAUTOMATIONSANLAGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.09.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.10.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.06.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 19.04.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.01.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.04.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 13.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SOMFY ACTIVITES SA 50 avenue du Nouveau Monde 74300 Cluses / FR | [2022/02] |
Frühere [2018/19] | Für alle benannten Staaten Somfy SAS 50, Avenue du Nouveau Monde 74300 Cluses / FR | Erfinder | 01 /
COSSERAT, Hubert 8 rue du Chablais 74100 Annemasse / FR | 02 /
MICHEL, Florent Le Pont Gibaud 07210 Chomerac / FR | [2018/19] | Vertreter | Germain Maureau 12, rue Boileau 69006 Lyon / FR | [2021/44] |
Frühere [2018/19] | Verriest, Philippe, et al Cabinet Germain & Maureau 12, rue Boileau BP 6153 69466 Lyon Cedex 06 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16742354.0 | 30.06.2016 | [2018/19] | WO2016FR51632 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20150056296 | 03.07.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1556296 | [2018/19] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017006019 | Datum: | 12.01.2017 | Sprache: | FR | [2017/02] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3318035 | Datum: | 09.05.2018 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 12.01.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3318035 | Datum: | 03.11.2021 | Sprache: | FR | [2021/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.01.2017 | Klassifikation | IPC: | H04L29/06, H04L12/28 | [2018/19] | CPC: |
H04L69/14 (EP,US);
H04L12/2807 (US);
H04L12/6418 (EP,US);
H04L41/12 (EP,US);
Y02D30/50 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/19] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR STEUERUNG EINER HEIMAUTOMATIONSANLAGE | [2018/19] | Englisch: | METHOD FOR CONTROLLING A HOME-AUTOMATION FACILITY | [2018/19] | Französisch: | PROCÉDÉ DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION DOMOTIQUE | [2018/19] | Eintritt in die regionale Phase | 03.01.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.01.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.01.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.01.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/19] | 03.01.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 24.07.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.01.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.04.2021 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 10.06.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.09.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.09.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.09.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 04.08.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 30.06.2016 | AL | 03.11.2021 | AT | 03.11.2021 | CY | 03.11.2021 | CZ | 03.11.2021 | DK | 03.11.2021 | EE | 03.11.2021 | ES | 03.11.2021 | FI | 03.11.2021 | HR | 03.11.2021 | IT | 03.11.2021 | LT | 03.11.2021 | LV | 03.11.2021 | MC | 03.11.2021 | MK | 03.11.2021 | MT | 03.11.2021 | NL | 03.11.2021 | RO | 03.11.2021 | RS | 03.11.2021 | SE | 03.11.2021 | SI | 03.11.2021 | SK | 03.11.2021 | SM | 03.11.2021 | BG | 03.02.2022 | NO | 03.02.2022 | GR | 04.02.2022 | IS | 03.03.2022 | PT | 03.03.2022 | BE | 30.06.2022 | CH | 30.06.2022 | IE | 30.06.2022 | LI | 30.06.2022 | LU | 30.06.2022 | [2024/42] |
Frühere [2024/22] | HU | 30.06.2016 | |
AL | 03.11.2021 | ||
AT | 03.11.2021 | ||
CY | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
IT | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
MK | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
IE | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
LU | 30.06.2022 | ||
Frühere [2024/20] | HU | 30.06.2016 | |
AL | 03.11.2021 | ||
AT | 03.11.2021 | ||
CY | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
IT | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
IE | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
LU | 30.06.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 30.06.2016 | |
AL | 03.11.2021 | ||
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
IT | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
IE | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
LU | 30.06.2022 | ||
Frühere [2023/25] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
IT | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
IE | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
LU | 30.06.2022 | ||
Frühere [2023/21] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
IE | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
LU | 30.06.2022 | ||
Frühere [2023/20] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
IE | 30.06.2022 | ||
Frühere [2023/08] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/35] | AT | 03.11.2021 | |
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/34] | AT | 03.11.2021 | |
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/33] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/25] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/22] | AT | 03.11.2021 | |
FI | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 03.11.2021 | |
RS | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
Frühere [2022/19] | BG | 03.02.2022 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2005021852 (ACCARIE JEAN-PAUL [FR], et al) [A] 1-12 * paragraph [0066] - paragraph [0087] * * paragraph [0104] - paragraph [0135]; figures 4,5 ** paragraph [0154] - paragraph [0169]; figures 7-9 *; | [XA]US2014040435 (YLIMARTIMO VEIKKO [FI]) [X] 1,2,6-12 * paragraph [0022] - paragraph [0071] * * paragraph [0102] - paragraph [0126]; figures 1,2 * * paragraph [0105] - paragraph [0184]; figures 3-6; claims 1-8 * [A] 3-5; | [A]US2015012646 (YANG SEUNGRYUL [KR], et al) [A] 1-12 * paragraph [0012] - paragraph [0015] * * paragraph [0107] - paragraph [0164]; figures 3-26 * * paragraph [0206] - paragraph [0272]; figures 29-31 * * paragraph [0343] - paragraph [0421]; figures 40-53 * |