EP3345462 - AUTOMATISCHES GRUPPIEREN MEHRERER DRAHTLOS KOMMUNIZIERENDER LAMPENEINHEITEN INNERHALB EINER LEUCHTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.05.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.06.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.02.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 03.08.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 08.06.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 11.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Signify Holding B.V. High Tech Campus 48 5656 AE Eindhoven / NL | [2019/11] |
Frühere [2018/50] | Für alle benannten Staaten Philips Lighting Holding B.V. High Tech Campus 48 5656 AE Eindhoven / NL | ||
Frühere [2018/28] | Für alle benannten Staaten Philips Lighting Holding B.V. High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
DEIXLER, Peter c/o High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
ROZENDAAL, Leendert, Teunis c/o High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | 03 /
TAO, Haimin c/o High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [2018/28] | Vertreter | Takken, Robert Signify Netherlands B.V. Intellectual Property High Tech Campus 7 5656 AE Eindhoven / NL | [2020/29] |
Frühere [2018/28] | Takken, Robert Philips Lighting B.V. Philips Lighting Intellectual Property High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16757265.0 | 29.08.2016 | [2018/28] | WO2016EP70276 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20150183822 | 04.09.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 15183822 | [2018/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017036998 | Datum: | 09.03.2017 | Sprache: | EN | [2017/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3345462 | Datum: | 11.07.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.03.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3345462 | Datum: | 15.07.2020 | Sprache: | EN | [2020/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.03.2017 | Klassifikation | IPC: | H05B47/185, H05B47/19 | [2020/11] | CPC: |
H05B47/19 (EP,US);
H05B45/14 (US);
H05B47/185 (EP,US);
H05B47/199 (EP)
|
Frühere IPC [2018/28] | H05B37/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/28] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUTOMATISCHES GRUPPIEREN MEHRERER DRAHTLOS KOMMUNIZIERENDER LAMPENEINHEITEN INNERHALB EINER LEUCHTE | [2018/28] | Englisch: | AUTOMATED GROUPING OF MULTIPLE WIRELESSLY COMMUNICATING LAMP UNITS WITHIN A LUMINAIRE | [2018/28] | Französisch: | GROUPEMENT AUTOMATIQUE DES UNITÉS DE LAMPE COMMUNIQUANT SANS FIL À L'INTÉRIEUR D'UN LUMINAIRE | [2020/11] |
Frühere [2018/28] | GROUPEMENT AUTOMATIQUE DE PLUSIEURS UNITÉS DE LAMPE COMMUNIQUANT SANS FIL DANS UN LUMINAIRE | Eintritt in die regionale Phase | 04.04.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.04.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.04.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.01.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.01.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 04.04.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/28] | 01.08.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.11.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.05.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.08.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.02.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.06.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.06.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.06.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 16.04.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 29.08.2016 | AL | 15.07.2020 | AT | 15.07.2020 | CY | 15.07.2020 | CZ | 15.07.2020 | DK | 15.07.2020 | EE | 15.07.2020 | ES | 15.07.2020 | FI | 15.07.2020 | HR | 15.07.2020 | IT | 15.07.2020 | LT | 15.07.2020 | LV | 15.07.2020 | MC | 15.07.2020 | MK | 15.07.2020 | MT | 15.07.2020 | NL | 15.07.2020 | PL | 15.07.2020 | RO | 15.07.2020 | RS | 15.07.2020 | SE | 15.07.2020 | SI | 15.07.2020 | SK | 15.07.2020 | SM | 15.07.2020 | TR | 15.07.2020 | IE | 29.08.2020 | LU | 29.08.2020 | BE | 31.08.2020 | CH | 31.08.2020 | LI | 31.08.2020 | BG | 15.10.2020 | NO | 15.10.2020 | GR | 16.10.2020 | IS | 15.11.2020 | PT | 16.11.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/28] | HU | 29.08.2016 | |
AL | 15.07.2020 | ||
AT | 15.07.2020 | ||
CY | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
MT | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SI | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
TR | 15.07.2020 | ||
IE | 29.08.2020 | ||
LU | 29.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 29.08.2016 | |
AL | 15.07.2020 | ||
AT | 15.07.2020 | ||
CY | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MT | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SI | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
TR | 15.07.2020 | ||
IE | 29.08.2020 | ||
LU | 29.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SI | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
IE | 29.08.2020 | ||
LU | 29.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SI | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
LU | 29.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
LU | 29.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
LU | 29.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/22] | AT | 15.07.2020 | |
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
LU | 29.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AT | 15.07.2020 | |
DK | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
LU | 29.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/17] | AT | 15.07.2020 | |
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 15.07.2020 | |
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AT | 15.07.2020 | |
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/08] | ES | 15.07.2020 | |
FI | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 15.07.2020 | |
LT | 15.07.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US2012043909 (BLOOM JOHN R [US], et al) [X] 1,8,12,15 * figures 3,8 * * paragraphs [0020] , [0021] , [0039] , [0049] , [0050] , [0052] *; | [A]WO2012131631 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [A] 1-15 * figure 1 * * page 2, line 23 - page 4, line 14 * * page 8, line 14 - line 24 * * page 11, line 3 - line 11 * * page 11, line 12 - page 12, line 12 * * page 17, line 21 - page 18, line 14 *; | [A]US2013221858 (SILBERSTEIN REBECCA LYNN BRAYNARD [US]) [A] 1-5,8,12,15 * figures 1,2 * * paragraphs [0030] - [0043] *; | [A]WO2014118676 (KONINKL PHILIPS NV [NL]) [A] 1-5,8,12,15* page 2, line 6 - page 8, line 2 * |