EP3305236 - MEDIZINISCHES MANIPULATORSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 17.01.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.03.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 09.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.01.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.02.2020 [2020/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Olympus Corporation 2951 Ishikawa-machi Hachioji-shi Tokyo 192-8507 / JP | [2018/15] | Erfinder | 01 /
YORIMOTO Ryuichi c/o OLYMPUS CORPORATION 2951 Ishikawa-machi Hachioji-shi Tokyo 192-8507 / JP | 02 /
KOMURO Takahiro c/o OLYMPUS CORPORATION 2951 Ishikawa-machi Hachioji-shi Tokyo 192-8507 / JP | [2018/15] | Vertreter | Gunzelmann, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2018/15] | Gunzelmann, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16802976.7 | 02.05.2016 | [2018/15] | WO2016JP63555 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20150109758 | 29.05.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2015109758 | [2018/15] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016194539 | Datum: | 08.12.2016 | Sprache: | JA | [2016/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3305236 | Datum: | 11.04.2018 | Sprache: | EN | [2018/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 08.12.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.01.2019 | Klassifikation | IPC: | A61B1/00, A61B1/018, A61B34/00, A61B34/37, B25J3/00, B25J3/04, B25J9/16, B25J13/02, B25J13/08 | [2019/09] | CPC: |
A61B34/37 (EP,US);
A61B1/00042 (EP,US);
A61B1/0005 (EP,US);
A61B1/00133 (EP,US);
A61B1/00149 (EP,US);
A61B1/009 (EP,US);
A61B1/018 (EP,US);
A61B34/74 (EP,US);
B25J13/02 (EP,US);
B25J13/088 (EP,US);
B25J3/00 (US);
B25J3/04 (EP,US);
|
Frühere IPC [2018/15] | A61B34/37, B25J3/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MEDIZINISCHES MANIPULATORSYSTEM | [2018/15] | Englisch: | MEDICAL MANIPULATOR SYSTEM | [2018/15] | Französisch: | SYSTÈME DE MANIPULATEUR MÉDICAL | [2018/15] | Eintritt in die regionale Phase | 11.12.2017 | Übersetzung eingereicht | 11.12.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.12.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 11.12.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.12.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.12.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.12.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/15] | 11.12.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 27.08.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/08] | 02.10.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2020/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP2001104333 (HITACHI LTD) [A] 1-4 * paragraph [0046] * * figures 4, 6 *; | [A]JP2003265500 (HITACHI LTD) [A] 1-4 * paragraphs [0067] , [ 0068] * * figure 1 *; | [X]JP2005335000 (YASKAWA ELECTRIC CORP) [X] 1-4 * paragraphs [0015] , [ 0018] , [ 0019] * * figures 2, 3, 5 *; | [A]US2009326318 (TOGNACCINI MARC E [US], et al) [A] 1-4 * paragraphs [0048] , [ 0092] , [ 0093] , [ 0099] * * figures 19, 20 *; | [A]WO2013018936 (OLYMPUS CORP [JP], et al) [A] 1-4* figures 6, 7 * | Internationale Recherche | [X]JP2003265500 (HITACHI LTD) [X] 1-3 * , paragraphs [0019] to [0029], [0076] to [0102]; fig. 1, 2, 8 to 11 (Family: none) *; | [A]JP2005335000 (YASKAWA ELECTRIC CORP) [A] 1-3 * , entire text; all drawings (Family: none) *; | [A]JP2014028007 (OLYMPUS CORP) [A] 1-3 * , entire text; all drawings & US 2015/0094737 A1 & WO 2014/021122 A & EP 2881061 A1 & CN 104507411 A *; | [A]WO2014146095 (INTUITIVE SURGICAL OPERATIONS [US]) [A] 1-3 * , entire text; all drawings & US 2014/0316430 A1 & EP 2969407 A1 & CN 105120788 A & KR 10-2015-0132326 A *; | [A]WO2014199415 (TERUMO CORP [JP]) [A] 1-3* , entire text; all drawings (Family: none) * |