EP3346170 - VENTIL ZUR VERHINDERUNG VON VORTEX UND DAFÜR VERWENDETER KERN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.12.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 08.06.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 11.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.12.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.01.2020 [2020/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fluonics Corp. 163-2 Gwanghak-ro Hojeo-myeon Wonju-si, Gangwon-do 26302 / KR | [2018/28] | Erfinder | 01 /
LEE, Sang Seon (Musil E-Pyunhan Sesang Apt. Musil-dong) 204-503 89 Mandae-ro Wonju-si Gangwon-do 26386 / KR | [2018/28] | Vertreter | Zardi, Marco M. Zardi & Co. SA Via Pioda 6 6900 Lugano / CH | [2018/28] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16842079.2 | 12.05.2016 | [2018/28] | WO2016KR04982 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20150124997 | 03.09.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20150124997 | KR20150134646 | 23.09.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20150134646 | KR20150134651 | 23.09.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20150134651 | [2018/28] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017039113 | Datum: | 09.03.2017 | Sprache: | KO | [2017/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3346170 | Datum: | 11.07.2018 | Sprache: | EN | [2018/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 09.03.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.12.2018 | Klassifikation | IPC: | F16K27/02, F15D1/02, F16K7/12, F16K51/00, F16K25/04, F16K7/16 | [2019/02] | CPC: |
F16K27/0236 (EP,US);
F15D1/02 (EP,US);
F16K25/04 (EP,US);
F16K27/0245 (US);
F16K27/0272 (EP,US);
F16K3/22 (US);
|
Frühere IPC [2018/28] | F16K27/02, F15D1/02, F16K7/12, F16K51/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/28] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VENTIL ZUR VERHINDERUNG VON VORTEX UND DAFÜR VERWENDETER KERN | [2018/28] | Englisch: | VALVE CAPABLE OF PREVENTING VORTEX AND CORE USED THEREFOR | [2018/28] | Französisch: | VANNE APTE À ÉVITER UN TOURBILLON ET NOYAU UTILISÉ POUR CETTE DERNIÈRE | [2018/28] | Eintritt in die regionale Phase | 02.03.2018 | Übersetzung eingereicht | 30.03.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.03.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 30.03.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.03.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.03.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.03.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 30.03.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/28] | 19.07.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/04] | 03.09.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2020/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2019 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]CH388717 (SCHAEFFER & BUDENBERG GMBH [AT]) [X] 1-3 * page 1, line 4 - page 2, line 53; figure - * [I] 4,5; | [X]EP2014439 (GEMUE GEBR MUELLER APPBAU GMBH [DE]) [X] 1-5 * paragraph [0008] * * paragraph [0013] - paragraph [0017]; figures 1-3 *; | [A]JP2009121547 (ASAHI ORGANIC CHEM IND) [A] 1-5 * the whole document *; | [A]EP2163798 (ASAHI ORGANIC CHEM IND [JP]) [A] 1-5* the whole document *; | [X]EP2333386 (GEMUE GEBRUEDER MUELLER APPBAU GMBH & CO KG [DE]) [X] 1-5 * paragraph [0017] * * paragraph [0022] - paragraph [0025]; figures 1-5 * | Internationale Recherche | [Y]KR200280434Y (LEE, Kook Hee) [Y] 1-20 * See page 4, lines 5-14, claim 1 and figure 4. *; | [A]US2008029722 (IRWIN KEVIN M [US]) [A] 1-24* See paragraphs [0039]-[0045] and figures 1-6. *; | [A]KR20090020018 (FLUONICS CORP [KR]) [A] 1-24 * See paragraphs [0022]-[0038] and figures 3-5. *; | [XY]JP2009121547 (ASAHI ORGANIC CHEM IND) [X] 21-24 * See paragraphs [0004], [0013]-[0045] and figure 4. * [Y] 1-20; | [A]US2013009086 (WALKER SAMUEL C [US]) [A] 1-24 * See paragraphs [0024]-[0045] and figures 1-6. * |