Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP3362098

EP3362098 - VERFAHREN ZUR VERÄNDERUNG DES FUNKTIONSZUSTANDES VON MRNA FÜR SELEKTIVE UND SPEZIFISCHE ERKENNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusPrüfungsantrag gestellt
Status aktualisiert am  20.07.2018
Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.10.2018
FrühereVeröffentlichung bereits erfolgt
Status aktualisiert am  21.04.2017
Frühereunbekannt
Status aktualisiert am  22.03.2017
Letztes Ereignis   Tooltip20.07.2018Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblattsveröffentlicht am 22.08.2018  [2018/34]
20.07.2018Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt 
20.07.2018Prüfungsantrag gestelltveröffentlicht am 22.08.2018  [2018/34]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Ústav Polymérov Sav
Dúbravská cesta 9
842 36 Bratislava / SK
[2018/34]
Erfinder01 / RÁZGA, Filip
Sokolská 15
90301 Senec / SK
02 / NÉMETHOVÁ, Veronika
Vajanského 7
94001 Nové Zámky / SK
 [2018/34]
VertreterCechvalova, Dagmar
inventa
Patent & Trademark Agency
Palisady 50
811 06 Bratislava / SK
[2018/34]
Anmeldenummer, Anmeldetag16845348.812.10.2016
[2018/34]
WO2016SK60002
Prioritätsnummer, PrioritätstagSK2015005006515.10.2015         Ursprünglich veröffentlichtes Format: SK 500652015
[2018/34]
AnmeldespracheSK
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A2  Anmeldung ohne Recherchenbericht
Nr.:WO2017065696
Datum:20.04.2017
Sprache:EN
[2017/16]
Art: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP3362098
Datum:22.08.2018
Sprache:EN
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 20.04.2017 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2018/34]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:EP06.07.2017
KlassifikationInternationalen:A61K47/50
[2018/34]
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2018/34]
ErstreckungsstaatenBA15.05.2018
ME15.05.2018
Validierungsstaat(en)MA15.05.2018
MD15.05.2018
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:VERFAHREN ZUR VERÄNDERUNG DES FUNKTIONSZUSTANDES VON MRNA FÜR SELEKTIVE UND SPEZIFISCHE ERKENNUNG[2018/34]
Englisch:A METHOD FOR ALTERING THE FUNCTIONAL STATE OF MRNA ALLOWING ITS SELECTIVE AND SPECIFIC RECOGNITION[2018/34]
Französisch:PROCÉDÉ PERMETTANT DE MODIFIER L'ÉTAT FONCTIONNEL DE L'ARNM POUR PERMETTRE SA RECONNAISSANCE SÉLECTIVE ET SPÉCIFIQUE[2018/34]
Eintritt in die regionale Phase15.05.2018Nationale Grundgebühr entrichtet 
15.05.2018Benennungsgebühr(en) entrichtet 
15.05.2018Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren16.04.2018Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist
15.05.2018Prüfungsantrag gestellt  [2018/34]
Angeführt inInternationale Recherche[XI]US2011065777  (HEIDENREICH OLAF [DE], et al) [X] 1-4,8-12 * example 2 * [I] 5-7;
 [XI]  - ROMESH R. SUBRAMANIAN ET AL, "Enhancing antisense efficacy with multimers and multi-targeting oligonucleotides (MTOs) using cleavable linkers", NUCLEIC ACIDS RESEARCH, (20151007), vol. 43, no. 19, doi:10.1093/nar/gkv992, ISSN 0305-1048, pages 9123 - 9132, XP055254447 [X] 1,5,6,9-12 * page 9126 - page 9129; figures 1,4; table 1 * [I] 2-4,7,8

DOI:   http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkv992