EP3352132 - BILDVERARBEITUNGSVERFAHREN UND BILDVERARBEITUNGSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.08.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 26.08.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 11.05.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 21.02.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.06.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 05.05.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2022/39] |
Frühere [2018/30] | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | Erfinder | 01 /
YAO, Jun Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
WANG, Tao Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 03 /
WANG, Yu Tsinghua University Haidian District Beijing 100084 / CN | [2018/30] | Vertreter | Körber, Martin Hans, et al Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Karlstraße 7 80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2022/39] | Körber, Martin Hans Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | ||
Frühere [2018/30] | Kreuz, Georg Maria Huawei Technologies Duesseldorf GmbH Riesstrasse 8 80992 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16858624.6 | 04.05.2016 | [2018/30] | WO2016CN80997 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201510728119 | 30.10.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201510728119 | [2018/30] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017071176 | Datum: | 04.05.2017 | Sprache: | ZH | [2017/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3352132 | Datum: | 25.07.2018 | Sprache: | EN | [2018/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3352132 | Datum: | 28.09.2022 | Sprache: | EN | [2022/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 04.05.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.09.2018 | Klassifikation | IPC: | G06T1/60, G06K9/00, G06K9/62, G06T1/20, G06V10/94, G06V10/96 | [2022/16] | CPC: |
G06T1/60 (EP,CN,US);
G06F18/24317 (EP,US);
G06T1/20 (EP,US);
G06V10/764 (EP,US);
G06V10/955 (EP,US);
G06V10/96 (EP,US);
|
Frühere IPC [2018/43] | G06T1/60, G06K9/00, G06K9/62, G06T1/20, G06K9/46 | ||
Frühere IPC [2018/30] | G06T1/60 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/30] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BILDVERARBEITUNGSVERFAHREN UND BILDVERARBEITUNGSVORRICHTUNG | [2018/30] | Englisch: | IMAGE PROCESSING METHOD AND IMAGE PROCESSING APPARATUS | [2018/30] | Französisch: | APPAREIL ET PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'IMAGE | [2018/30] | Eintritt in die regionale Phase | 20.04.2018 | Übersetzung eingereicht | 20.04.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.04.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 20.04.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.04.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.04.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/30] | 20.04.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 19.12.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.02.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.06.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.11.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M01) | 22.12.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.04.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M01) | 26.05.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.05.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.08.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.08.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.08.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 29.06.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 28.09.2022 | AT | 28.09.2022 | CZ | 28.09.2022 | DK | 28.09.2022 | EE | 28.09.2022 | ES | 28.09.2022 | FI | 28.09.2022 | HR | 28.09.2022 | IT | 28.09.2022 | LT | 28.09.2022 | LV | 28.09.2022 | MC | 28.09.2022 | NL | 28.09.2022 | PL | 28.09.2022 | RO | 28.09.2022 | RS | 28.09.2022 | SE | 28.09.2022 | SI | 28.09.2022 | SK | 28.09.2022 | SM | 28.09.2022 | NO | 28.12.2022 | GR | 29.12.2022 | IS | 28.01.2023 | PT | 30.01.2023 | IE | 04.05.2023 | LU | 04.05.2023 | BE | 31.05.2023 | CH | 31.05.2023 | LI | 31.05.2023 | [2024/26] |
Frühere [2024/24] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
IE | 04.05.2023 | ||
LU | 04.05.2023 | ||
BE | 31.05.2023 | ||
CH | 31.05.2023 | ||
LI | 31.05.2023 | ||
Frühere [2024/21] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
IE | 04.05.2023 | ||
LU | 04.05.2023 | ||
CH | 31.05.2023 | ||
LI | 31.05.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
LU | 04.05.2023 | ||
CH | 31.05.2023 | ||
LI | 31.05.2023 | ||
Frühere [2024/08] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
LU | 04.05.2023 | ||
Frühere [2023/51] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Frühere [2023/33] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Frühere [2023/29] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Frühere [2023/26] | AT | 28.09.2022 | |
CZ | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Frühere [2023/23] | AT | 28.09.2022 | |
CZ | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Frühere [2023/22] | AT | 28.09.2022 | |
CZ | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Frühere [2023/20] | FI | 28.09.2022 | |
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
Frühere [2023/10] | FI | 28.09.2022 | |
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
Frühere [2023/09] | FI | 28.09.2022 | |
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
Frühere [2023/08] | FI | 28.09.2022 | |
LT | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IA]US2015030219 (MADABHUSHI ANANT [US], et al) [I] 1-5,11-15 * abstract * * paragraph [0102] * * paragraph [0223] * * paragraph [0251] - paragraph [0252] *[A] 6-10,16-20 | Internationale Recherche | [X]CN203930824U (ADVANCED MICRO DEVICES PRODUCTS CHINA CO LTD) [X] 1-20 * description, paragraphs [0026]-[0029], and figure 2 *; | [A]US2014333635 (DEMOUTH JULIEN [FR]) [A] 1-20* the whole document * | Prüfung | US2014355879 |