EP3397594 - BINDEMITTELFREIE ZEOLITHISCHE ADSORBENTIEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON BINDEMITTELFREIEN ZEOLITHISCHEN ADSORBENTIEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 17.06.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.10.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 07.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.08.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten UOP LLC 25 East Algonquin Road P.O. Box 5017 Des Plaines, Illinois 60017-5017 / US | [2018/45] | Erfinder | 01 /
CHENG, Linda S. UOP LLC 25 East Algonquin Road P.O. Box 5017 Des Plaines Illinois 60017-5017 / US | 02 /
LESCH, David A. UOP LLC 25 East Algonquin Road P. O. Box 5017 Des Plaines Illinois 60017-5017 / US | [2018/45] | Vertreter | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Frühere [2018/45] | Boult Wade Tennant LLP Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16882221.1 | 18.08.2016 | [2018/45] | WO2016US47477 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201562272531P | 29.12.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201562272531 P | [2018/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017116511 | Datum: | 06.07.2017 | Sprache: | EN | [2017/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3397594 | Datum: | 07.11.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.07.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | RU | 06.07.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.07.2019 | Klassifikation | IPC: | C01B39/20, C01B39/22, C01B39/18, B01J20/18, B01J20/30, C07C7/13 | [2019/35] | CPC: |
B01J20/186 (EP,US);
B01J20/18 (KR);
B01J20/183 (EP,US);
B01J20/3028 (EP,US);
B01J20/3042 (EP,US);
B01J20/3064 (EP,US);
B01J20/3078 (EP,KR,US);
B01J20/3085 (EP,US);
C01B39/20 (EP,US);
| C-Set: |
C07C7/13, C07C15/08 (EP,US)
|
Frühere IPC [2018/45] | C01B39/20, C01B39/22, C01B39/18 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BINDEMITTELFREIE ZEOLITHISCHE ADSORBENTIEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON BINDEMITTELFREIEN ZEOLITHISCHEN ADSORBENTIEN | [2018/45] | Englisch: | BINDERLESS ZEOLITIC ADSORBENTS AND METHODS FOR PRODUCING BINDERLESS ZEOLITIC ADSORBENTS | [2018/45] | Französisch: | ADSORBANTS ZÉOLITIQUES SANS LIANT ET PROCÉDÉS DE PRODUCTION D'ADSORBANTS ZÉOLITIQUES SANS LIANT | [2018/45] | Eintritt in die regionale Phase | 22.06.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.06.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 22.06.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.06.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 22.06.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/45] | 13.02.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.06.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.12.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.01.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.05.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.08.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 26.08.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2009326309 (PRIEGNITZ JIM [US], et al) [X] 1-10 * claims 1,5-7,9,19 * * paragraph [0013] - paragraph [0014] *; | [X]WO2010033277 (UOP LLC [US], et al) [X] 1-10 * claims 1,3,5,8,10 * * paragraphs [0008] , [0010] , [0011] , [0013] , [0014] , [0039] *; | [X]US2012264993 (HURST JACK E [US], et al) [X] 1-10 * claims 1,2,8 ** paragraphs [0040] , [0042] - [0048] * | Internationale Recherche | [X]RU2404122 (SALAVATNEFTEORGSINTEZ AOOT [RU]) [X] 1-7 * , abstract, tables, examples 3, 6, 7, 9-14, claims *; | [A]US8557028 (HURST JACK E [US], et al) [A] 1-10* , claims *; | [X]US8859448 (CHENG LINDA SHI [US], et al) [X] 8-10 * , claims 1-6, abstract * |