EP3428524 - VORRICHTUNG ZUR BEWEGLICHEN BEFESTIGUNG EINES BELEUCHTUNGSKÖRPERS AN EINEM MAST [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.11.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 14.12.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.11.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.12.2019 [2019/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten REEL TECH Handelsges.m.b.H. Percostraße 31/B1 1220 Wien / AT | [2019/03] | Erfinder | 01 /
Dietrich, Erwin Algenweg 38A/1 1220 Wien / AT | 02 /
Horky, Daniel Deinhardsteingasse 29/28 1160 Wien / AT | 03 /
Kazbour, Raffik Reklewskigasse 2 1230 Wien / AT | [2019/03] | Vertreter | Margotti, Herwig Franz Schwarz & Partner Patentanwälte Wipplingerstrasse 30 1010 Wien / AT | [2019/03] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17181297.7 | 13.07.2017 | [2019/03] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3428524 | Datum: | 16.01.2019 | Sprache: | DE | [2019/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.08.2017 | Klassifikation | IPC: | F21V21/38, F21S8/08, // F21W131/10 | [2019/03] | CPC: |
F21S8/086 (EP);
F21V21/38 (EP);
F21W2131/10 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/03] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR BEWEGLICHEN BEFESTIGUNG EINES BELEUCHTUNGSKÖRPERS AN EINEM MAST | [2019/03] | Englisch: | APPARATUS FOR MOVABLE ATTACHMENT OF A LIGHTING BODY TO A MAST | [2019/03] | Französisch: | DISPOTIF POUR FIXATION MOBILE D'UN CORPS D'ÉCLAIRAGE À UN MÂT | [2019/03] | Prüfungsverfahren | 17.07.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/51] | 01.08.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2019/51] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2019 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]KR20090131996 (DASEUNG INNAVATION SYSTEM [KR]) [X] 1-4,10,12,13 * figures 1-5 * [I] 5-9,11,14; | [XI]KR20090131999 (DASEUNG INNAVATION SYSTEM [KR]) [X] 1-4,10,12,13 * figures 3-5 * [I] 5-9,11,14; | [XI]CN104176635 (SAN EI SEIKI SEISAKUSHO CO LTD) [X] 1,2,5,8 * figures 2-4 * [I] 6,7,9-14; | [XI]CN202609842U (NINGBO LURUN COOLER MFG CO LTD) [X] 1 * figure 1 * [I] 12,13; | [XI]KR20100004532 (DASEUNG INNAVATION SYSTEM [KR]) [X] 1-5,10,12,13 * figures 1-7 * [I] 6-9,11,14; | [XI]KR20100084767 (SHIN JEONG HOON [KR]) [X] 1,2,5 * figures 1-3 * [I] 3,4,6-11,14; | [A]JP2006261016 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD, et al) [A] 1 * figures 9-10 * | vom Anmelder | AT506355B |