EP3287294 - VERBESSERTE SICHERHEITSVORRICHTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.10.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 09.11.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.05.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 26.01.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.10.2021 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: SI | veröffentlicht am 01.12.2021 [2021/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten De La Rue International Limited De La Rue House Jays Close Basingstoke, Hampshire RG22 4BS / GB | [2018/09] | Erfinder | 01 /
LISTER, Adam 62 Watermills Close Andover, Hampshire SP10 2ND / GB | 02 /
COMMANDER, Lawrence 7 Edenhall Close Tilehurst Reading RG31 6RR / GB | [2018/09] | Vertreter | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Frühere [2018/50] | Boult Wade Tennant LLP Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Frühere [2018/09] | Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17186972.0 | 31.10.2008 | [2018/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20070022687 | 19.11.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0722687 | [2018/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3287294 | Datum: | 28.02.2018 | Sprache: | EN | [2018/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3287294 | Datum: | 12.12.2018 | Sprache: | EN | [2018/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.11.2017 | Klassifikation | IPC: | B42D25/00 | [2018/09] | CPC: |
B42D25/29 (EP,GB,US);
B42D25/364 (US);
B42D25/00 (EP,US);
B42D25/373 (US);
B42D2035/24 (EP);
B42D25/324 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBESSERTE SICHERHEITSVORRICHTUNGEN | [2018/09] | Englisch: | IMPROVEMENTS IN SECURITY DEVICES | [2018/09] | Französisch: | AMÉLIORATIONS POUR DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ | [2018/09] | Prüfungsverfahren | 18.08.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/09] | 18.08.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 18.05.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.09.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.09.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.09.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP08852415.2 / EP2209652 | EP15172928.2 / EP2946941 | Einspruch (Einsprüche) | 13.09.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 18.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 18.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 18.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 18.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 11.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 24.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 31.10.2008 | AT | 12.12.2018 | CY | 12.12.2018 | CZ | 12.12.2018 | DK | 12.12.2018 | EE | 12.12.2018 | ES | 12.12.2018 | FI | 12.12.2018 | HR | 12.12.2018 | IT | 12.12.2018 | LT | 12.12.2018 | LV | 12.12.2018 | MC | 12.12.2018 | NL | 12.12.2018 | PL | 12.12.2018 | RO | 12.12.2018 | SE | 12.12.2018 | SI | 12.12.2018 | SK | 12.12.2018 | TR | 12.12.2018 | BG | 12.03.2019 | NO | 12.03.2019 | GR | 13.03.2019 | IS | 12.04.2019 | PT | 12.04.2019 | [2021/48] |
Frühere [2021/32] | HU | 31.10.2008 | |
AT | 12.12.2018 | ||
CY | 12.12.2018 | ||
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
MC | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
PL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
TR | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AT | 12.12.2018 | |
CY | 12.12.2018 | ||
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
MC | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
PL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
TR | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AT | 12.12.2018 | |
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
MC | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
PL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
TR | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AT | 12.12.2018 | |
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
PL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
TR | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2019/48] | AT | 12.12.2018 | |
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
PL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2019/46] | AT | 12.12.2018 | |
CZ | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
PL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2019/39] | CZ | 12.12.2018 | |
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
PL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2019/37] | CZ | 12.12.2018 | |
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
PL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2019/35] | CZ | 12.12.2018 | |
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
PL | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2019/34] | ES | 12.12.2018 | |
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2019/33] | ES | 12.12.2018 | |
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2019/30] | ES | 12.12.2018 | |
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
Frühere [2019/25] | ES | 12.12.2018 | |
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
Frühere [2019/23] | ES | 12.12.2018 | |
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 12.12.2018 | |
LT | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 12.12.2018 | |
LT | 12.12.2018 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 12.12.2018 | |
NO | 12.03.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]US4186943 (LEE PETER D [GB]) [AD] 1 * the whole document *; | [AD]EP1047549 (MINNESOTA MINING & MFG [US]) [AD] 1 * the whole document *; | [A]US2003179364 (STEENBLIK RICHARD A [US], et al) [A] 1 * abstract *; | [A]WO2005052650 (NANOVENTIONS INC [US], et al) [A] 1* page 22, line 4 - page 26, line 21; figures 3a-3i *; | [AD]WO2005105474 (GIESECKE & DEVRIENT GMBH [DE], et al) [AD] 1 * the whole document *; | [A]WO2006087138 (GIESECKE & DEVRIENT GMBH [DE], et al) [A] 1 * page 51, line 16 - page 52, line 5; figure 21 * |