EP3354338 - REDUKTIONSKATALYSATOR, CHEMISCHER REAKTOR, REDUKTIONSVERFAHREN UND REDUKTIONSPRODUKT-HERSTELLUNGSSYSTEM MIT VERWENDUNG DES KATALYSATORS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2018/31] | REDUKTIONSKATALYSATOR UND CHEMISCHER REAKTOR, REDUKTIONSVERFAHREN UND REDUKTIONSPRODUKTHERSTELLUNGSSYSTEM MIT VERWENDUNG DES KATALYSATORS | ||
[2019/17] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.08.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 30.08.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.05.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.06.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 17.08.2022 [2022/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | [2018/31] | Erfinder | 01 /
Tamura, Jun c/o IP Div. Toshiba Corp. (K.K. TOSHIBA) 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo, 105-8001 / JP | 02 /
Mikoshiba, Satoshi c/o IP Div. Toshiba Corp. (K.K. TOSHIBA) 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo, 105-8001 / JP | 03 /
Kudo, Yuki c/o IP Div. Toshiba Corp. (K.K. TOSHIBA) 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo, 105-8001 / JP | 04 /
Ono, Akihiko c/o IP Div. Toshiba Corp. (K.K. TOSHIBA) 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo, 105-8001 / JP | 05 /
Kitagawa, Ryota c/o IP Div. Toshiba Corp. (K.K. TOSHIBA) 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo, 105-8001 / JP | 06 /
Yamagiwa, Masakazu c/o IP Div. Toshiba Corp. (K.K. TOSHIBA) 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo, 105-8001 / JP | 07 /
Sugano, Yoshitsune c/o IP Div. Toshiba Corp. (K.K. TOSHIBA) 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo, 105-8001 / JP | [2018/31] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2018/31] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17187205.4 | 22.08.2017 | [2018/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20170011523 | 25.01.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2017011523 | [2018/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3354338 | Datum: | 01.08.2018 | Sprache: | EN | [2018/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3354338 | Datum: | 02.10.2019 | Sprache: | EN | [2019/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.04.2018 | Klassifikation | IPC: | B01J31/16, B01J31/02, C25B11/04, C25B3/04, C25B1/00, C25B9/08 | [2018/31] | CPC: |
C25B9/00 (EP,US);
B01J31/0271 (CN,US);
C25B11/075 (EP,US);
B01J31/0228 (US);
B01J31/0238 (US);
B01J31/0244 (US);
B01J31/1625 (US);
B01J35/33 (CN);
C25B1/22 (US);
C25B1/55 (EP,CN,US);
C25B11/04 (CN);
C25B3/25 (EP,CN,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | REDUKTIONSKATALYSATOR, CHEMISCHER REAKTOR, REDUKTIONSVERFAHREN UND REDUKTIONSPRODUKT-HERSTELLUNGSSYSTEM MIT VERWENDUNG DES KATALYSATORS | [2019/17] | Englisch: | REDUCTION CATALYST, CHEMICAL REACTOR, REDUCTION METHOD AND REDUCTION PRODUCT-PRODUCING SYSTEM EMPLOYING THE CATALYST | [2019/17] | Französisch: | CATALYSEUR DE RÉDUCTION, RÉACTEUR CHIMIQUE, PROCÉDÉ DE RÉDUCTION ET SYSTÈME DE FABRICATION DE PRODUIT DE RÉDUCTION AU MOYEN DU CATALYSEUR | [2018/31] |
Frühere [2018/31] | REDUKTIONSKATALYSATOR UND CHEMISCHER REAKTOR, REDUKTIONSVERFAHREN UND REDUKTIONSPRODUKTHERSTELLUNGSSYSTEM MIT VERWENDUNG DES KATALYSATORS | ||
Frühere [2018/31] | REDUCTION CATALYST, AND CHEMICAL REACTOR, REDUCTION METHOD AND REDUCTION PRODUCT-PRODUCING SYSTEM EMPLOYING THE CATALYST | Prüfungsverfahren | 22.08.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/31] | 22.08.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 29.01.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.05.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.08.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.08.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.08.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 03.07.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 22.08.2017 | AL | 02.10.2019 | AT | 02.10.2019 | CY | 02.10.2019 | CZ | 02.10.2019 | DK | 02.10.2019 | EE | 02.10.2019 | ES | 02.10.2019 | FI | 02.10.2019 | HR | 02.10.2019 | IT | 02.10.2019 | LT | 02.10.2019 | LV | 02.10.2019 | MC | 02.10.2019 | MK | 02.10.2019 | MT | 02.10.2019 | NL | 02.10.2019 | PL | 02.10.2019 | RO | 02.10.2019 | RS | 02.10.2019 | SE | 02.10.2019 | SI | 02.10.2019 | SK | 02.10.2019 | SM | 02.10.2019 | TR | 02.10.2019 | BG | 02.01.2020 | NO | 02.01.2020 | GR | 03.01.2020 | IS | 02.02.2020 | PT | 03.02.2020 | [2022/33] |
Frühere [2022/27] | HU | 22.08.2017 | |
AL | 02.10.2019 | ||
AT | 02.10.2019 | ||
CY | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
IT | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
MT | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SI | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
TR | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Frühere [2021/18] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
IT | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SI | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
IT | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SI | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Frühere [2020/38] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
IT | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Frühere [2020/32] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/25] | AT | 02.10.2019 | |
CZ | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | AT | 02.10.2019 | |
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | AT | 02.10.2019 | |
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Frühere [2020/22] | FI | 02.10.2019 | |
LT | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Frühere [2020/21] | NL | 02.10.2019 | |
NO | 02.01.2020 | ||
Frühere [2020/20] | NL | 02.10.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2016076158 (TAMURA JUN [JP], et al); | [X]EP3006604 (TOSHIBA INC KK [JP]); | [X]WO2016186005 (TOSHIBA KK [JP]); | US2017369405 [ ] (TAMURA JUN [JP], et al) |