EP3471115 - VORRICHTUNG ZUR ERZEUGUNG EINES SPANNUNGSPULSES BEI ROTATION EINER UM EINE ROTATIONSACHSE ROTIERBAR GELAGERTEN WELLE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.03.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 10.04.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.12.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 05.10.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.08.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 15.03.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 17.08.2022 [2022/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Baumer IVO GmbH & Co. KG Dauchinger Strasse 58-62 78056 Villingen-Schwenningen / DE | [2020/20] |
Frühere [2019/16] | Für alle benannten Staaten Baumer MDS GmbH Bodenseeallee 7 78333 Stockach / DE | Erfinder | 01 /
Sperling, Tilo Zoznegger Strasse 34 78333 Stockach / DE | [2019/16] | Vertreter | Strauss, Steffen Baumer Innotec AG Hummelstrasse 17 Group Intellectual Property 8501 Frauenfeld / CH | [2019/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17196643.5 | 16.10.2017 | [2019/16] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3471115 | Datum: | 17.04.2019 | Sprache: | DE | [2019/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3471115 | Datum: | 13.05.2020 | Sprache: | DE | [2020/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.04.2018 | Klassifikation | IPC: | H01F7/16 | [2019/16] | CPC: |
H01F7/1607 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/36] |
Frühere [2019/16] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR ERZEUGUNG EINES SPANNUNGSPULSES BEI ROTATION EINER UM EINE ROTATIONSACHSE ROTIERBAR GELAGERTEN WELLE | [2019/16] | Englisch: | DEVICE FOR GENERATING A VOLTAGE PULSE DURING THE ROTATION OF A ROTATING SHAFT MOUNTED AROUND A ROTATION AXIS | [2019/16] | Französisch: | DISPOSITIF DE GÉNÉRATION D'IMPULSION DE TENSION LORS D'UNE ROTATION D'UN ARBRE MONTÉ DE MANIÈRE ROTATIVE AUTOUR DE L'AXE DE ROTATION | [2019/16] | Prüfungsverfahren | 26.07.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/36] | 26.07.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 09.10.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.11.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.12.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.04.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.04.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.04.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 16.02.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 16.10.2017 | AL | 13.05.2020 | CY | 13.05.2020 | CZ | 13.05.2020 | DK | 13.05.2020 | EE | 13.05.2020 | ES | 13.05.2020 | FI | 13.05.2020 | HR | 13.05.2020 | IT | 13.05.2020 | LT | 13.05.2020 | LV | 13.05.2020 | MC | 13.05.2020 | MK | 13.05.2020 | MT | 13.05.2020 | NL | 13.05.2020 | PL | 13.05.2020 | RO | 13.05.2020 | RS | 13.05.2020 | SE | 13.05.2020 | SI | 13.05.2020 | SK | 13.05.2020 | SM | 13.05.2020 | TR | 13.05.2020 | BG | 13.08.2020 | NO | 13.08.2020 | GR | 14.08.2020 | IS | 13.09.2020 | PT | 14.09.2020 | IE | 16.10.2020 | LU | 16.10.2020 | BE | 31.10.2020 | CH | 31.10.2020 | LI | 31.10.2020 | [2022/33] |
Frühere [2022/27] | HU | 16.10.2017 | |
AL | 13.05.2020 | ||
CY | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
MT | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
TR | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
IE | 16.10.2020 | ||
LU | 16.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 13.05.2020 | |
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
IE | 16.10.2020 | ||
LU | 16.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 13.05.2020 | |
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
LU | 16.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 13.05.2020 | |
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
LU | 16.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 13.05.2020 | |
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
LU | 16.10.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 13.05.2020 | |
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 13.05.2020 | |
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 13.05.2020 | |
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 13.05.2020 | |
DK | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 13.05.2020 | |
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 13.05.2020 | |
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 13.05.2020 | |
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 13.05.2020 | |
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 13.05.2020 | |
LT | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 13.05.2020 | |
NO | 13.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
Frühere [2020/46] | IS | 13.09.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE2539548 (FORD WERKE AG) [A] 1-15 * page 1, paragraph erster * * page 2, paragraphs erster, zweiter * * page 5, paragraph erster vollständiger * * page 8, paragraph zweiter * * figures 1, 2, 4 - 6 *; | [A]US4829248 (LOUBIER ROBERT J [US]) [A] 1-15 * column 1, lines 7 - 14 * * column 3, line 61 - column 4, line 14 * * column 4, line 51 - column 5, line 2 * * column 5, line 49 - column 6, line 7 * * figures 1, 5 *; | [A]DE4224129 (DUERRWAECHTER E DR DODUCO [DE]) [A] 1* column 1, lines 3 - 15 *; | [A]EP0658745 (MEHNERT WALTER DR [DE], et al) [A] 1-15 |