EP3345905 - DEUTERIERTE BENZOCHINOLIZINDERIVATE ALS INHIBITOREN DES VESIKULÄREN MONOAMINTRANSPORTERS 2 [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.07.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 30.07.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.03.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 08.02.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.09.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 14.08.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.04.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 29.04.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.01.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 08.06.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Auspex Pharmaceuticals, Inc. 400 Interpace Parkway Parsippany NJ 07054 / US | [2021/35] |
Frühere [2018/28] | Für alle benannten Staaten Auspex Pharmaceuticals, Inc. 1090 Horsham Road North Wales, PA 19454 / US | Erfinder | 01 /
GANT, Thomas G. c/o Auspex Pharmaceuticals, Inc. 400 Interpace Parkway Parsippany, New Jersey 07054 / US | 02 /
SHAHBAZ, Manoucherhr c/o Auspex Pharmaceuticals, Inc. 400 Interpace Parkway Parsippany, New Jersey 07054 / US | [2021/35] |
Frühere [2018/29] | 01 /
GANT, Thomas G. 1090 Horsham Road North Wales, PA 19454 / US | ||
02 /
SHAHBAZ, Manoucherhr 1090 Horsham Road North Wales, PA 19454 / US | |||
Frühere [2018/28] | 01 /
GANT, Thomas G. 3333 North Torrey Pines Court Suite 400 La Jolla, CA 92037 / US | ||
02 /
SHAHBAZ, Manoucherhr 1261 Liberty Way Suite C Visa, CA 92081 / US | Vertreter | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Frühere [2018/28] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17199778.6 | 18.09.2009 | [2018/28] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080097896P | 18.09.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 97896 P | [2018/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3345905 | Datum: | 11.07.2018 | Sprache: | EN | [2018/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3345905 | Datum: | 01.09.2021 | Sprache: | EN | [2021/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.04.2018 | Klassifikation | IPC: | C07D455/08, A61K101/00, A61P25/16, C07B59/00 | [2020/17] | CPC: |
C07D455/06 (EP,CN,US);
A61K31/4745 (EP,US);
A61K45/06 (US);
A61P1/16 (EP);
A61P21/00 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P25/14 (EP);
A61P25/16 (EP);
A61P25/18 (EP);
A61P43/00 (EP);
C07B59/00 (CN);
C07B59/002 (EP,US);
C07B2200/05 (CN,US)
(-)
|
Frühere IPC [2018/28] | C07D455/08, A61K101/00, A61P25/16 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2019/09] |
Frühere [2018/28] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DEUTERIERTE BENZOCHINOLIZINDERIVATE ALS INHIBITOREN DES VESIKULÄREN MONOAMINTRANSPORTERS 2 | [2018/28] | Englisch: | DEUTERATED BENZOQUINOLIZINE DERIVATIVES AS INHIBITORS OF VESICULAR MONOAMINE TRANSPORTER 2 | [2018/28] | Französisch: | DÉRIVÉS DEUTÉRÉS DE BENZOQUINOLIZINE EN TANT QU'INHIBITEURS DU TRANSPORTEUR DE MONOAMINE VÉSICULAIRE 2 | [2018/28] | Prüfungsverfahren | 11.01.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.01.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/09] | 11.01.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 03.05.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.10.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 17.12.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.04.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.08.2020 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 28.09.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.02.2021 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 16.03.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.07.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.07.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.07.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP09820972.9 / EP2326643 | EP13160950.5 / EP2610254 | EP15185548.3 / EP3061760 | Einspruch (Einsprüche) | 02.06.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/32] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 17.12.2019 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 17.12.2019 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 08.01.2020 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 02.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 02.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 02.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 25.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 24.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 24.09.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 18.09.2009 | AT | 01.09.2021 | CY | 01.09.2021 | CZ | 01.09.2021 | DK | 01.09.2021 | EE | 01.09.2021 | FI | 01.09.2021 | HR | 01.09.2021 | LT | 01.09.2021 | LV | 01.09.2021 | MC | 01.09.2021 | MK | 01.09.2021 | MT | 01.09.2021 | PL | 01.09.2021 | RO | 01.09.2021 | SE | 01.09.2021 | SI | 01.09.2021 | SK | 01.09.2021 | SM | 01.09.2021 | TR | 01.09.2021 | IE | 18.09.2021 | LU | 18.09.2021 | BE | 30.09.2021 | BG | 01.12.2021 | NO | 01.12.2021 | GR | 02.12.2021 | IS | 01.01.2022 | PT | 03.01.2022 | [2024/41] |
Frühere [2024/29] | HU | 18.09.2009 | |
AT | 01.09.2021 | ||
CY | 01.09.2021 | ||
CZ | 01.09.2021 | ||
DK | 01.09.2021 | ||
EE | 01.09.2021 | ||
FI | 01.09.2021 | ||
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
MC | 01.09.2021 | ||
MK | 01.09.2021 | ||
PL | 01.09.2021 | ||
RO | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
SI | 01.09.2021 | ||
SK | 01.09.2021 | ||
SM | 01.09.2021 | ||
TR | 01.09.2021 | ||
IE | 18.09.2021 | ||
LU | 18.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
IS | 01.01.2022 | ||
PT | 03.01.2022 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 18.09.2009 | |
AT | 01.09.2021 | ||
CY | 01.09.2021 | ||
CZ | 01.09.2021 | ||
DK | 01.09.2021 | ||
EE | 01.09.2021 | ||
FI | 01.09.2021 | ||
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
MC | 01.09.2021 | ||
MK | 01.09.2021 | ||
PL | 01.09.2021 | ||
RO | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
SI | 01.09.2021 | ||
SK | 01.09.2021 | ||
SM | 01.09.2021 | ||
IE | 18.09.2021 | ||
LU | 18.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
IS | 01.01.2022 | ||
PT | 03.01.2022 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 18.09.2009 | |
AT | 01.09.2021 | ||
CY | 01.09.2021 | ||
CZ | 01.09.2021 | ||
DK | 01.09.2021 | ||
EE | 01.09.2021 | ||
FI | 01.09.2021 | ||
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
MC | 01.09.2021 | ||
PL | 01.09.2021 | ||
RO | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
SI | 01.09.2021 | ||
SK | 01.09.2021 | ||
SM | 01.09.2021 | ||
IE | 18.09.2021 | ||
LU | 18.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
IS | 01.01.2022 | ||
PT | 03.01.2022 | ||
Frühere [2023/24] | AT | 01.09.2021 | |
CY | 01.09.2021 | ||
CZ | 01.09.2021 | ||
DK | 01.09.2021 | ||
EE | 01.09.2021 | ||
FI | 01.09.2021 | ||
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
MC | 01.09.2021 | ||
PL | 01.09.2021 | ||
RO | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
SI | 01.09.2021 | ||
SK | 01.09.2021 | ||
SM | 01.09.2021 | ||
IE | 18.09.2021 | ||
LU | 18.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
IS | 01.01.2022 | ||
PT | 03.01.2022 | ||
Frühere [2022/36] | AT | 01.09.2021 | |
CZ | 01.09.2021 | ||
DK | 01.09.2021 | ||
EE | 01.09.2021 | ||
FI | 01.09.2021 | ||
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
MC | 01.09.2021 | ||
PL | 01.09.2021 | ||
RO | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
SI | 01.09.2021 | ||
SK | 01.09.2021 | ||
SM | 01.09.2021 | ||
IE | 18.09.2021 | ||
LU | 18.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
IS | 01.01.2022 | ||
PT | 03.01.2022 | ||
Frühere [2022/35] | AT | 01.09.2021 | |
CZ | 01.09.2021 | ||
DK | 01.09.2021 | ||
EE | 01.09.2021 | ||
FI | 01.09.2021 | ||
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
MC | 01.09.2021 | ||
PL | 01.09.2021 | ||
RO | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
SK | 01.09.2021 | ||
SM | 01.09.2021 | ||
IE | 18.09.2021 | ||
LU | 18.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
IS | 01.01.2022 | ||
PT | 03.01.2022 | ||
Frühere [2022/34] | AT | 01.09.2021 | |
CZ | 01.09.2021 | ||
EE | 01.09.2021 | ||
FI | 01.09.2021 | ||
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
MC | 01.09.2021 | ||
PL | 01.09.2021 | ||
RO | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
SK | 01.09.2021 | ||
SM | 01.09.2021 | ||
LU | 18.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
IS | 01.01.2022 | ||
PT | 03.01.2022 | ||
Frühere [2022/33] | AT | 01.09.2021 | |
CZ | 01.09.2021 | ||
EE | 01.09.2021 | ||
FI | 01.09.2021 | ||
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
MC | 01.09.2021 | ||
PL | 01.09.2021 | ||
RO | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
SK | 01.09.2021 | ||
SM | 01.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
IS | 01.01.2022 | ||
PT | 03.01.2022 | ||
Frühere [2022/25] | AT | 01.09.2021 | |
CZ | 01.09.2021 | ||
EE | 01.09.2021 | ||
FI | 01.09.2021 | ||
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
PL | 01.09.2021 | ||
RO | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
SK | 01.09.2021 | ||
SM | 01.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
IS | 01.01.2022 | ||
PT | 03.01.2022 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 01.09.2021 | |
CZ | 01.09.2021 | ||
EE | 01.09.2021 | ||
FI | 01.09.2021 | ||
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
PL | 01.09.2021 | ||
RO | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
SK | 01.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
IS | 01.01.2022 | ||
PT | 03.01.2022 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 01.09.2021 | |
FI | 01.09.2021 | ||
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
PL | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
Frühere [2022/12] | FI | 01.09.2021 | |
HR | 01.09.2021 | ||
LT | 01.09.2021 | ||
LV | 01.09.2021 | ||
PL | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
GR | 02.12.2021 | ||
Frühere [2022/08] | FI | 01.09.2021 | |
LT | 01.09.2021 | ||
SE | 01.09.2021 | ||
BG | 01.12.2021 | ||
NO | 01.12.2021 | ||
Frühere [2022/07] | LT | 01.09.2021 | |
NO | 01.12.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A] - FOSTER A B, "Deuterium isotope effects in the metabolism of drugs and xenobiotics: implications for drug design", ADVANCES IN DRUG RESEARCH, ACADEMIC PRESS, LONDON, GB, (19850101), vol. 14, ISSN 0065-2490, pages 1 - 40, XP009086953 [A] 1-14 * paragraph [02.1] - paragraph [02.2] * | [A] - SCHWATZ D E ET AL, "Metabolic studies of tetrabenazine, a psychotropic drug in animals and man", BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY, PERGAMON, OXFORD, GB, (19660101), vol. 15, no. 5, ISSN 0006-2952, pages 645 - 655, XP002659733 [A] 1-14 * page 650 * | [A] - PALEACU D ET AL, "Tetrabenazine Treatment in Movement Disorders", CLINICAL NEUROPHARMACOLOGY, RAVEN PRESS, NEW YORK, NY, US, (20040901), vol. 27, no. 5, ISSN 0362-5664, pages 230 - 233, XP008144456 [A] 1-14 * abstract * | [A] - FISHER MICHAEL B ET AL, "The complexities inherent in attempts to decrease drug clearance by blocking sites of CYP-mediated metabolism", CURRENT OPINION IN DRUG DISCOVERY AND DEVELOP, CURRENT DRUGS, LONDON, GB, (20060101), vol. 9, no. 1, ISSN 1367-6733, pages 101 - 109, XP009130718 [A] 1-14 * abstract * | vom Anmelder | US2830993 | US3045021 | WO2007130365 | WO2008058261 | - SAVANI et al., Neurology, (20070000), vol. 68, no. 10, page 797 | - KENNEY et al., Expert Review of Neurotherapeutics, (20060000), vol. 6, no. 1, pages 7 - 17 | - ZHANG et al., AAPS Journal, (20060000), vol. 8, no. 4, pages E682 - E692 | - SCHWARTZ et al., Biochem. Pharmacol., (19660000), vol. 15, pages 645 - 655 | - HARPER, Progress in Drug Research, (19620000), vol. 4, pages 221 - 294 | - WANG et al., Curro Pharm. Design, (19990000), vol. 5, pages 265 - 287 | - PAULETTI et al., Adv. Drug. Delivery Rev., (19970000), vol. 27, pages 235 - 256 | - MIZEN et al., Pharm. Biotech., (19980000), vol. I1, pages 345 - 365 | - GAIGNAULT et al., Pract. Med. Chem., (19960000), pages 671 - 696 | - ASGHARNEJAD et al., Transport Processes in Pharmaceutical Systems, Marcell Dekker, (20000000), pages 185 - 218 | - BALANT et al., Eur. J. Drug Metab. Pharmacokinet, (19900000), vol. I5, pages 143 - 153 | - BALIMANE; SINKO, Adv. Drug Delivery Rev., (19990000), vol. 39, pages 183 - 209 | - BROWNE, Clin. Neuropharmacol., (19970000), vol. 20, pages 1 - 12 | - BUNDGAARD, Arch. Pharm. Chem., (19790000), vol. 86, pages 1 - 39 | - BUNDGAARD, Controlled Drug Delivery, (19870000), vol. 17, pages 179 - 196 | - BUNDGAARD, Adv. Drug Delivery Rev., (19920000), vol. 8, pages 1 - 38 | - FLEISHER et al., Adv. Drug Delivery Rev., (19960000), vol. 19, pages 115 - 130 | - FLEISHER et al., Methods Enzymol., (19850000), vol. 112, pages 360 - 381 | - FARQUHAR et al., J. Pharm. Sci., (19830000), vol. 72, pages 324 - 325 | - FREEMAN et al., J. Chem. Soc., Chem. Commun., (19910000), pages 875 - 877 | - FRIIS; BUNDGAARD, Eur. J. Pharm. Sci., (19960000), vol. 4, pages 49 - 59 | - GANGWAR et al., Des. Biopharm. Prop. Prodrugs Analogs, (19770000), pages 409 - 421 | - NATHWANI; WOOD, Drugs, (19930000), vol. 45, pages 866 - 894 | - SINHABABU; THAKKER, Adv. Drug Delivery Rev., (19960000), vol. 19, pages 241 - 273 | - STELLA et al., Drugs, (19850000), vol. 29, pages 455 - 473 | - TAN et al., Adv. Drug Delivery Rev., (19990000), vol. 39, pages 117 - 151 | - TAYLOR, Adv. Drug Delivery Rev., (19960000), vol. 19, pages 131 - 148 | - VALENTINO; BORCHARDT, Drug Discovety Today, (19970000), vol. 2, pages 148 - 155 | - WIEBE; KNAUS, Adv. Drug Delivery Rev., (19990000), vol. 39, pages 63 - 80 | - WALLER et al., Br. J. Clin. Pharmac., (19890000), vol. 28, pages 497 - 507 | - BERGE et al., J. Pharm. Sci., (19770000), vol. 66, pages 1 - 19 | - Remington: The Science and Practice of Pharmacy, supra; Modified-Release Drug Deliver Technology, Marcel Dekker, Inc., (20020000), vol. 126 | - LI et al., Rapid Communications in Mass Spectrometry, (20050000), vol. 19, pages 1943 - 1950 | - JINDAL et al., Journal of Chromatography, Biomedical Applications, (19890000), vol. 493, no. 2, pages 392 - 397 | - SCHWARTZ et al., Biochemical Pharmacology, (19660000), vol. 15, no. 5, pages 645 - 655 | - MEHVAR et al., Drug Metabolism and Disposition, (19870000), vol. 15, no. 2, pages 250 - 255 | - ROBERTS et al., Journal of Chromatography, Biomedical Applications, (19810000), vol. 226, no. 1, pages 175 - 182 | - KO et al., British Journal of Clinical Pharmacology, (20000000), vol. 49, pages 343 - 351 | - WEYLER et al., J. Biol Chem., (19850000), vol. 260, pages 13199 - 13207 | - UEBELHACK et al., Pharmacopsychiatry, (19980000), vol. 31, pages 187 - 192 | - DASILVA et al., Appl. Radiat. hot., (19930000), vol. 44, no. 4, pages 673 - 676 | - POPP et al., J. Pharm. Sci., (19780000), vol. 67, no. 6, pages 871 - 873 | - IVANOV et al., Heterocycles, (20010000), vol. 55, no. 8, pages 1569 - 1572 | - WEYLER et al., Journal of Biological Chemistry, (19850000), vol. 260, pages 13199 - 13207 | - UEBELHACK et al., Pharmacopsychiatry, (19980000), vol. 31, no. 5, pages 187 - 192 | - SCHERMAN et al., Journal of Neurochemistry, (19880000), vol. 50, no. 4, pages 1131 - 1136 | - KILBOUM et al., Synapse, (20020000), vol. 43, no. 3, pages 188 - 194 | - KILBOUM et al., European Journal of Pharmacology, (19970000), vol. 331, no. 2-3, pages 161 - 168 | - ERICKSON et al., Journal of Molecular Neuroscience, (19950000), vol. 6, no. 4, pages 277 - 287 |