EP3414082 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES STRUKTURELEMENTS AUS FASERVERBUND-HOHLPROFIL UND LASTEINLEITUNGSELEMENT, SOWIE STRUKTURELEMENT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.05.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.06.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.04.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.11.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.08.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 01.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.06.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 17.07.2024 [2024/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH Marschnerstrasse 39 01307 Dresden / DE | [2018/51] | Erfinder | 01 /
LENZ, Florian Weintraubenstraße 4 01099 Dresden / DE | 02 /
WITSCHEL, Bernhard Glasewaldtstraße 40 01277 Dresden / DE | 03 /
LEPPER, Martin Kipsdorfer Straße 149 01279 Dresden / DE | [2018/51] | Vertreter | Kailuweit & Uhlemann Patentanwälte Partnerschaft mbB Bamberger Straße 49 01187 Dresden / DE | [2018/51] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17701125.1 | 23.01.2017 | [2018/51] | WO2017EP51326 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201610202012 | 10.02.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102016202012 | [2018/51] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017137242 | Datum: | 17.08.2017 | Sprache: | DE | [2017/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3414082 | Datum: | 19.12.2018 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 17.08.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3414082 | Datum: | 14.07.2021 | Sprache: | DE | [2021/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.08.2017 | Klassifikation | IPC: | B29C70/86, B29C70/52 | [2018/51] | CPC: |
B29C70/52 (EP,US);
B29C70/545 (US);
B29C70/86 (EP,US);
B29C53/56 (US);
B29C53/824 (US);
B29K2101/10 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/51] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES STRUKTURELEMENTS AUS FASERVERBUND-HOHLPROFIL UND LASTEINLEITUNGSELEMENT, SOWIE STRUKTURELEMENT | [2018/51] | Englisch: | METHOD FOR PRODUCING A STRUCTURAL ELEMENT CONSISTING OF A FIBRE-COMPOSITE HOLLOW PROFILE AND LOAD-INTRODUCING ELEMENT, AND STRUCTURAL ELEMENT | [2018/51] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN ÉLÉMENT STRUCTURAL À PARTIR D'UN PROFILÉ CREUX EN COMPOSITE DE FIBRES ET D'UN ÉLÉMENT DE TRANSFERT DE CHARGE AINSI QU'ÉLÉMENT STRUCTURAL | [2018/51] | Eintritt in die regionale Phase | 05.09.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.09.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.09.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.09.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/51] | 05.09.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 08.03.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.04.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.06.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.06.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.06.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 19.04.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.01.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.11.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.01.2017 | AL | 14.07.2021 | CY | 14.07.2021 | CZ | 14.07.2021 | DK | 14.07.2021 | EE | 14.07.2021 | ES | 14.07.2021 | FI | 14.07.2021 | HR | 14.07.2021 | IT | 14.07.2021 | LT | 14.07.2021 | LV | 14.07.2021 | MC | 14.07.2021 | MK | 14.07.2021 | NL | 14.07.2021 | PL | 14.07.2021 | RO | 14.07.2021 | RS | 14.07.2021 | SE | 14.07.2021 | SI | 14.07.2021 | SK | 14.07.2021 | SM | 14.07.2021 | TR | 14.07.2021 | BG | 14.10.2021 | NO | 14.10.2021 | GR | 15.10.2021 | IS | 14.11.2021 | PT | 15.11.2021 | AT | 23.01.2022 | GB | 23.01.2022 | IE | 23.01.2022 | LU | 23.01.2022 | BE | 31.01.2022 | CH | 31.01.2022 | LI | 31.01.2022 | [2024/29] |
Frühere [2024/22] | HU | 23.01.2017 | |
AL | 14.07.2021 | ||
CY | 14.07.2021 | ||
CZ | 14.07.2021 | ||
DK | 14.07.2021 | ||
EE | 14.07.2021 | ||
ES | 14.07.2021 | ||
FI | 14.07.2021 | ||
HR | 14.07.2021 | ||
IT | 14.07.2021 | ||
LT | 14.07.2021 | ||
LV | 14.07.2021 | ||
MC | 14.07.2021 | ||
MK | 14.07.2021 | ||
NL | 14.07.2021 | ||
PL | 14.07.2021 | ||
RO | 14.07.2021 | ||
RS | 14.07.2021 | ||
SE | 14.07.2021 | ||
SI | 14.07.2021 | ||
SK | 14.07.2021 | ||
SM | 14.07.2021 | ||
BG | 14.10.2021 | ||
NO | 14.10.2021 | ||
GR | 15.10.2021 | ||
IS | 14.11.2021 | ||
PT | 15.11.2021 | ||
AT | 23.01.2022 | ||
GB | 23.01.2022 | ||
IE | 23.01.2022 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
Frühere [2024/20] | HU | 23.01.2017 | |
AL | 14.07.2021 | ||
CY | 14.07.2021 | ||
CZ | 14.07.2021 | ||
DK | 14.07.2021 | ||
EE | 14.07.2021 | ||
ES | 14.07.2021 | ||
FI | 14.07.2021 | ||
HR | 14.07.2021 | ||
IT | 14.07.2021 | ||
LT | 14.07.2021 | ||
LV | 14.07.2021 | ||
MC | 14.07.2021 | ||
NL | 14.07.2021 | ||
PL | 14.07.2021 | ||
RO | 14.07.2021 | ||
RS | 14.07.2021 | ||
SE | 14.07.2021 | ||
SI | 14.07.2021 | ||
SK | 14.07.2021 | ||
SM | 14.07.2021 | ||
BG | 14.10.2021 | ||
NO | 14.10.2021 | ||
GR | 15.10.2021 | ||
IS | 14.11.2021 | ||
PT | 15.11.2021 | ||
AT | 23.01.2022 | ||
GB | 23.01.2022 | ||
IE | 23.01.2022 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 23.01.2017 | |
AL | 14.07.2021 | ||
CZ | 14.07.2021 | ||
DK | 14.07.2021 | ||
EE | 14.07.2021 | ||
ES | 14.07.2021 | ||
FI | 14.07.2021 | ||
HR | 14.07.2021 | ||
IT | 14.07.2021 | ||
LT | 14.07.2021 | ||
LV | 14.07.2021 | ||
MC | 14.07.2021 | ||
NL | 14.07.2021 | ||
PL | 14.07.2021 | ||
RO | 14.07.2021 | ||
RS | 14.07.2021 | ||
SE | 14.07.2021 | ||
SI | 14.07.2021 | ||
SK | 14.07.2021 | ||
SM | 14.07.2021 | ||
BG | 14.10.2021 | ||
NO | 14.10.2021 | ||
GR | 15.10.2021 | ||
IS | 14.11.2021 | ||
PT | 15.11.2021 | ||
AT | 23.01.2022 | ||
GB | 23.01.2022 | ||
IE | 23.01.2022 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
Frühere [2023/22] | AL | 14.07.2021 | |
CZ | 14.07.2021 | ||
DK | 14.07.2021 | ||
EE | 14.07.2021 | ||
ES | 14.07.2021 | ||
FI | 14.07.2021 | ||
HR | 14.07.2021 | ||
IT | 14.07.2021 | ||
LT | 14.07.2021 | ||
LV | 14.07.2021 | ||
MC | 14.07.2021 | ||
NL | 14.07.2021 | ||
PL | 14.07.2021 | ||
RO | 14.07.2021 | ||
RS | 14.07.2021 | ||
SE | 14.07.2021 | ||
SI | 14.07.2021 | ||
SK | 14.07.2021 | ||
SM | 14.07.2021 | ||
BG | 14.10.2021 | ||
NO | 14.10.2021 | ||
GR | 15.10.2021 | ||
IS | 14.11.2021 | ||
PT | 15.11.2021 | ||
AT | 23.01.2022 | ||
GB | 23.01.2022 | ||
IE | 23.01.2022 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
Frühere [2023/09] | AL | 14.07.2021 | |
CZ | 14.07.2021 | ||
DK | 14.07.2021 | ||
EE | 14.07.2021 | ||
ES | 14.07.2021 | ||
FI | 14.07.2021 | ||
HR | 14.07.2021 | ||
IT | 14.07.2021 | ||
LT | 14.07.2021 | ||
LV | 14.07.2021 | ||
MC | 14.07.2021 | ||
NL | 14.07.2021 | ||
PL | 14.07.2021 | ||
RO | 14.07.2021 | ||
RS | 14.07.2021 | ||
SE | 14.07.2021 | ||
SI | 14.07.2021 | ||
SK | 14.07.2021 | ||
SM | 14.07.2021 | ||
BG | 14.10.2021 | ||
NO | 14.10.2021 | ||
GR | 15.10.2021 | ||
IS | 14.11.2021 | ||
PT | 15.11.2021 | ||
GB | 23.01.2022 | ||
IE | 23.01.2022 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
Frühere [2023/03] | AL | 14.07.2021 | |
CZ | 14.07.2021 | ||
DK | 14.07.2021 | ||
EE | 14.07.2021 | ||
ES | 14.07.2021 | ||
FI | 14.07.2021 | ||
HR | 14.07.2021 | ||
IT | 14.07.2021 | ||
LT | 14.07.2021 | ||
LV | 14.07.2021 | ||
MC | 14.07.2021 | ||
NL | 14.07.2021 | ||
PL | 14.07.2021 | ||
RO | 14.07.2021 | ||
RS | 14.07.2021 | ||
SE | 14.07.2021 | ||
SI | 14.07.2021 | ||
SK | 14.07.2021 | ||
SM | 14.07.2021 | ||
BG | 14.10.2021 | ||
NO | 14.10.2021 | ||
GR | 15.10.2021 | ||
IS | 14.11.2021 | ||
PT | 15.11.2021 | ||
GB | 23.01.2022 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 14.07.2021 | |
CZ | 14.07.2021 | ||
DK | 14.07.2021 | ||
EE | 14.07.2021 | ||
ES | 14.07.2021 | ||
FI | 14.07.2021 | ||
HR | 14.07.2021 | ||
IT | 14.07.2021 | ||
LT | 14.07.2021 | ||
LV | 14.07.2021 | ||
MC | 14.07.2021 | ||
NL | 14.07.2021 | ||
PL | 14.07.2021 | ||
RO | 14.07.2021 | ||
RS | 14.07.2021 | ||
SE | 14.07.2021 | ||
SI | 14.07.2021 | ||
SK | 14.07.2021 | ||
SM | 14.07.2021 | ||
BG | 14.10.2021 | ||
NO | 14.10.2021 | ||
GR | 15.10.2021 | ||
IS | 14.11.2021 | ||
PT | 15.11.2021 | ||
GB | 23.01.2022 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
Frühere [2022/47] | AL | 14.07.2021 | |
CZ | 14.07.2021 | ||
DK | 14.07.2021 | ||
EE | 14.07.2021 | ||
ES | 14.07.2021 | ||
FI | 14.07.2021 | ||
HR | 14.07.2021 | ||
IT | 14.07.2021 | ||
LT | 14.07.2021 | ||
LV | 14.07.2021 | ||
MC | 14.07.2021 | ||
NL | 14.07.2021 | ||
PL | 14.07.2021 | ||
RO | 14.07.2021 | ||
RS | 14.07.2021 | ||
SE | 14.07.2021 | ||
SI | 14.07.2021 | ||
SK | 14.07.2021 | ||
SM | 14.07.2021 | ||
BG | 14.10.2021 | ||
NO | 14.10.2021 | ||
GR | 15.10.2021 | ||
IS | 14.11.2021 | ||
PT | 15.11.2021 | ||
GB | 23.01.2022 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
Frühere [2022/46] | AL | 14.07.2021 | |
CZ | 14.07.2021 | ||
DK | 14.07.2021 | ||
EE | 14.07.2021 | ||
ES | 14.07.2021 | ||
FI | 14.07.2021 | ||
HR | 14.07.2021 | ||
IT | 14.07.2021 | ||
LT | 14.07.2021 | ||
LV | 14.07.2021 | ||
MC | 14.07.2021 | ||
NL | 14.07.2021 | ||
PL | 14.07.2021 | ||
RO | 14.07.2021 | ||
RS | 14.07.2021 | ||
SE | 14.07.2021 | ||
SI | 14.07.2021 | ||
SK | 14.07.2021 | ||
SM | 14.07.2021 | ||
BG | 14.10.2021 | ||
NO | 14.10.2021 | ||
GR | 15.10.2021 | ||
IS | 14.11.2021 | ||
PT | 15.11.2021 | ||
LU | 23.01.2022 | ||
Frühere [2022/39] | AL | 14.07.2021 | |
CZ | 14.07.2021 | ||
DK | 14.07.2021 | ||
EE | 14.07.2021 | ||
ES | 14.07.2021 | ||
FI | 14.07.2021 | ||
HR | 14.07.2021 | ||
IT | 14.07.2021 | ||
LT | 14.07.2021 | ||
LV | 14.07.2021 | ||
MC | 14.07.2021 | ||
NL | 14.07.2021 | ||
PL | 14.07.2021 | ||
RO | 14.07.2021 | ||
RS | 14.07.2021 | ||
SE | 14.07.2021 | ||
SI | 14.07.2021 | ||
SK | 14.07.2021 | ||
SM | 14.07.2021 | ||
BG | 14.10.2021 | ||
NO | 14.10.2021 | ||
GR | 15.10.2021 | ||
IS | 14.11.2021 | ||
PT | 15.11.2021 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 14.07.2021 | |
CZ | 14.07.2021 | ||
DK | 14.07.2021 | ||
EE | 14.07.2021 | ||
ES | 14.07.2021 | ||
FI | 14.07.2021 | ||
HR | 14.07.2021 | ||
IT | 14.07.2021 | ||
LT | 14.07.2021 | ||
LV | 14.07.2021 | ||
NL | 14.07.2021 | ||
PL | 14.07.2021 | ||
RO | 14.07.2021 | ||
RS | 14.07.2021 | ||
SE | 14.07.2021 | ||
SI | 14.07.2021 | ||
SK | 14.07.2021 | ||
SM | 14.07.2021 | ||
BG | 14.10.2021 | ||
NO | 14.10.2021 | ||
GR | 15.10.2021 | ||
IS | 14.11.2021 | ||
PT | 15.11.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 14.07.2021 | |
CZ | 14.07.2021 | ||
DK | 14.07.2021 | ||
EE | 14.07.2021 | ||
ES | 14.07.2021 | ||
FI | 14.07.2021 | ||
HR | 14.07.2021 | ||
LT | 14.07.2021 | ||
LV | 14.07.2021 | ||
NL | 14.07.2021 | ||
PL | 14.07.2021 | ||
RO | 14.07.2021 | ||
RS | 14.07.2021 | ||
SE | 14.07.2021 | ||
SI | 14.07.2021 | ||
SK | 14.07.2021 | ||
SM | 14.07.2021 | ||
BG | 14.10.2021 | ||
NO | 14.10.2021 | ||
GR | 15.10.2021 | ||
IS | 14.11.2021 | ||
PT | 15.11.2021 | ||
Frühere [2022/25] | CZ | 14.07.2021 | |
DK | 14.07.2021 | ||
EE | 14.07.2021 | ||
ES | 14.07.2021 | ||
FI | 14.07.2021 | ||
HR | 14.07.2021 | ||
LT | 14.07.2021 | ||
LV | 14.07.2021 | ||
NL | 14.07.2021 | ||
PL | 14.07.2021 | ||
RO | 14.07.2021 | ||
RS | 14.07.2021 | ||
SE | 14.07.2021 | ||
SK | 14.07.2021 | ||
SM | 14.07.2021 | ||
BG | 14.10.2021 | ||
NO | 14.10.2021 | ||
GR | 15.10.2021 | ||
IS | 14.11.2021 | ||
PT | 15.11.2021 | ||
Frühere [2022/24] | CZ | 14.07.2021 | |
DK | 14.07.2021 | ||
EE | 14.07.2021 | ||
ES | 14.07.2021 | ||
FI | 14.07.2021 | ||
HR | 14.07.2021 | ||
LT | 14.07.2021 | ||
LV | 14.07.2021 | ||
NL | 14.07.2021 | ||
PL | 14.07.2021 | ||
RO | 14.07.2021 | ||
RS | 14.07.2021 | ||
SE | 14.07.2021 | ||
SK | 14.07.2021 | ||
BG | 14.10.2021 | ||
NO | 14.10.2021 | ||
GR | 15.10.2021 | ||
IS | 14.11.2021 | ||
PT | 15.11.2021 | ||
Frühere [2022/21] | DK | 14.07.2021 | |
ES | 14.07.2021 | ||
FI | 14.07.2021 | ||
HR | 14.07.2021 | ||
LT | 14.07.2021 | ||
LV | 14.07.2021 | ||
NL | 14.07.2021 | ||
PL | 14.07.2021 | ||
RS | 14.07.2021 | ||
SE | 14.07.2021 | ||
BG | 14.10.2021 | ||
NO | 14.10.2021 | ||
GR | 15.10.2021 | ||
IS | 14.11.2021 | ||
PT | 15.11.2021 | ||
Frühere [2022/11] | ES | 14.07.2021 | |
FI | 14.07.2021 | ||
HR | 14.07.2021 | ||
LT | 14.07.2021 | ||
LV | 14.07.2021 | ||
NL | 14.07.2021 | ||
PL | 14.07.2021 | ||
RS | 14.07.2021 | ||
SE | 14.07.2021 | ||
BG | 14.10.2021 | ||
NO | 14.10.2021 | ||
GR | 15.10.2021 | ||
IS | 14.11.2021 | ||
PT | 15.11.2021 | ||
Frühere [2022/09] | ES | 14.07.2021 | |
FI | 14.07.2021 | ||
LT | 14.07.2021 | ||
NL | 14.07.2021 | ||
RS | 14.07.2021 | ||
SE | 14.07.2021 | ||
BG | 14.10.2021 | ||
NO | 14.10.2021 | ||
PT | 15.11.2021 | ||
Frühere [2022/08] | ES | 14.07.2021 | |
FI | 14.07.2021 | ||
LT | 14.07.2021 | ||
NL | 14.07.2021 | ||
SE | 14.07.2021 | ||
BG | 14.10.2021 | ||
NO | 14.10.2021 | ||
Frühere [2022/07] | LT | 14.07.2021 | |
NL | 14.07.2021 | ||
NO | 14.10.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XA]US2015013819 (STEWART SAMUEL RAY [US]) [X] 19-21 * paragraph [0041]; claim 28 * [A] 1-18 | vom Anmelder | DE102006039565 | DE102004021144 | DE10249591 | WO2005105417 | DE102014004158 |