EP3466174 - VERFAHREN UND VORRICHTUNGEN ZUR VORWEGNAHME VON VERKEHR IN EINEM LIZENZIERTEN FREQUENZBAND FÜR MISSIONSKRITISCHE KOMMUNIKATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.02.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.10.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 08.03.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 08.12.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 15.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.02.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.03.2021 [2021/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten QUALCOMM Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2019/15] | Erfinder | 01 /
LI, Chong c/o Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 02 /
LI, Junyi c/o Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | [2019/15] | Vertreter | Dunlop, Hugh Christopher, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Frühere [2019/15] | Dunlop, Hugh Christopher, et al Maucher Jenkins 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17727771.2 | 15.05.2017 | [2019/15] | WO2017US32710 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201615170896 | 01.06.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201615170896 | [2019/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017209933 | Datum: | 07.12.2017 | Sprache: | EN | [2017/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3466174 | Datum: | 10.04.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.12.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.12.2017 | Klassifikation | IPC: | H04W72/12, H04W36/14 | [2019/15] | CPC: |
H04L27/2613 (EP,US);
H04W36/30 (CN);
H04L47/245 (CN);
H04L5/0007 (CN);
H04L5/003 (CN);
H04W16/14 (US);
H04W28/26 (CN);
H04W36/0085 (CN);
H04W36/14 (US);
H04W72/21 (EP,US);
H04W72/23 (US);
H04W72/542 (US);
H04W36/1446 (EP,CN);
H04W72/1215 (EP,US);
H04W72/566 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNGEN ZUR VORWEGNAHME VON VERKEHR IN EINEM LIZENZIERTEN FREQUENZBAND FÜR MISSIONSKRITISCHE KOMMUNIKATION | [2019/15] | Englisch: | METHOD AND APPARATUSES FOR PREEMPTING TRAFFIC IN A LICENSED FREQUENCY BAND FOR MISSION CRITICAL COMMUNICATIONS | [2019/15] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREILS DESTINÉS À PRÉVENIR UN TRAFIC DANS UNE BANDE DE FRÉQUENCE AUTORISÉE PAR LICENCE POUR DES COMMUNICATIONS DE CRITIQUE DE MISSION | [2019/15] | Eintritt in die regionale Phase | 25.10.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.10.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.10.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.10.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/15] | 25.10.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 30.04.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.10.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.11.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.05.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.10.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/10] | 29.10.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2021/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XYI]WO2013100771 (MOTOROLA SOLUTIONS INC [US], et al) [X] 14,28 * paragraph [0008] * * paragraph [0011] * [Y] 1-13,19-27 [I] 15-18,29,30; | [YA]EP2706784 (ACER INC [TW]) [Y] 1-13,19-27 * paragraph [0015] - paragraph [0016] * * paragraph [0019]; figure 3 * [A] 14-18,28-30; | [E]WO2017091478 (QUALCOMM INC [US]) [E] 1,14,20,28* paragraph [0077] - paragraph [0079]; figure 4 * |