EP3472302 - VERFAHREN ZUR VERBESSERTEN DIFFERENTIATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 21.05.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.03.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 29.12.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 06.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.04.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Uppsalalaan 8 3584 CT Utrecht / NL | [2019/17] | Erfinder | 01 /
CLEVERS, Johannes Carolus Hubrecht Institute Uppsalalaan 8 3584 Utrecht / NL | 02 /
BEUMER, Joep Hubrecht Institute Uppsalalaan 8 3584 Utrecht / NL | [2019/17] | Vertreter | Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [N/P] |
Frühere [2019/17] | Goodfellow, Hugh Robin Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17732860.6 | 20.06.2017 | [2019/17] | WO2017EP65101 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20160010748 | 20.06.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201610748 | [2019/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017220586 | Datum: | 28.12.2017 | Sprache: | EN | [2017/52] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3472302 | Datum: | 24.04.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.12.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.12.2017 | Klassifikation | IPC: | C12N5/071, A61K31/4427 | [2019/17] | CPC: |
C12N5/0679 (EP,KR);
C12N5/068 (US);
A61K35/38 (KR,US);
A61K45/06 (EP,KR);
A61P1/00 (EP);
A61P1/04 (EP);
A61P3/04 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P43/00 (EP);
C12N5/0062 (EP,KR);
G01N33/5044 (KR);
C12N2501/11 (EP,KR,US);
C12N2501/155 (EP,KR,US);
C12N2501/415 (EP,KR,US);
C12N2501/42 (EP,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR VERBESSERTEN DIFFERENTIATION | [2019/17] | Englisch: | IMPROVED DIFFERENTIATION METHOD | [2019/17] | Französisch: | PROCÉDÉ DE DIFFÉRENTIATION AMÉLIORÉ | [2019/17] | Eintritt in die regionale Phase | 18.01.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.01.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.01.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.01.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/17] | 18.01.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 14.08.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.05.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.12.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 24.02.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 24.02.2022 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 24.02.2022 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 01.03.2022 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.01.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2010090513 (KONINK NL AKADEMIE VAN WETENSC [NL], et al) [A] 1-40 * page 53 - page 54 *; | [A]EP2772534 (NAT UNIV CORP TOKYO MED & DENT [JP]) [A] 1-40* paragraph [0087] *; | [IA]WO2014159356 (BRIGHAM & WOMENS HOSPITAL [US], et al) [I] 1-11,13-30,36-38 * paragraph [00148]; figures 12A, 12B; example 1 * * paragraph [00158] - paragraph [00162]; example 3 * * page 5 - page 6 * * page 20 - page 23 * [A] 12,31-35,39,40; | [A] - XIAOLEI YIN ET AL, "Niche-independent high-purity cultures of Lgr5+ intestinal stem cells and their progeny", NATURE METHODS, (20131201), vol. 11, no. 1, doi:10.1038/nmeth.2737, ISSN 1548-7091, pages 106 - 112, XP055292181 [A] 1-40 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nmeth.2737 | [A] - SIMON J. A. BUCZACKI ET AL, "Intestinal label-retaining cells are secretory precursors expressing Lgr5", NATURE, (20130227), vol. 495, no. 7439, doi:10.1038/nature11965, ISSN 0028-0836, pages 65 - 69, XP055407429 [A] 1-40 * page 69, column l * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nature11965 |