EP3481295 - BEHANDLUNGSLIEGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.04.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 04.12.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 12.04.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 12.01.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 11.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.04.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 31.05.2023 [2023/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Capical GmbH Rebenring 33 38106 Braunschweig / DE | Für alle benannten Staaten Likamed GmbH Raußmühlstraße 7 75031 Eppingen / DE | [2019/20] | Erfinder | 01 /
BÖGE, Henning Pestalozzistrasse 20 38114 Braunschweig / DE | 02 /
OEHLER, Martin Im Gettelhagen 102 Niedersachsen 38108 Braunschweig / DE | 03 /
FRANK, Yvonne Hengst 9 75050 Gemmingen / DE | 04 /
GAUPP, Bernhard Wilhelm-Frank-Straße 6 75031 Eppingen / DE | [2019/20] | Vertreter | Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Freundallee 13a 30173 Hannover / DE | [2019/20] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17734050.2 | 27.06.2017 | [2019/20] | WO2017EP65856 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201610112391 | 06.07.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102016112391 | [2019/20] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018007206 | Datum: | 11.01.2018 | Sprache: | DE | [2018/02] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3481295 | Datum: | 15.05.2019 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 11.01.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 11.01.2018 | Klassifikation | IPC: | A61B5/0408, A61B5/00, A61B5/0428, A61B5/0424 | [2019/20] | CPC: |
A61B5/6891 (EP,US);
A61B5/02405 (US);
A61B5/276 (EP,US);
A61B5/282 (EP,US);
A61B5/30 (EP,US);
A61B5/302 (EP,US);
A61B5/6843 (EP,US);
A61B5/7221 (EP,US);
A61B5/746 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEHANDLUNGSLIEGE | [2019/20] | Englisch: | TREATMENT BED | [2019/20] | Französisch: | LIT DE SOINS | [2019/20] | Eintritt in die regionale Phase | 24.01.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.01.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.01.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.01.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/20] | 24.01.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 14.08.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.12.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 01.06.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.01.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/22] | 24.01.2023 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2023/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2022 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2005253712 (KIMURA HIROAKI [JP], et al) [A] 1-13 * paragraphs [0017] , [0058] ** figures 1-5 *; | [Y]US2006220350 (REEF RICK R [US], et al) [Y] 5-8 * paragraphs [0023] , [0025] , [0026] , [0030] * * figures 1-3 *; | [A]US2010007413 (HERLEIKSON EARL C [US]) [A] 1-13 * paragraphs [0029] , [0 31]; figures 1-5 *; | [A]EP2316340 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]) [A] 1-13 * paragraphs [0039] , [0 38] , [0 45] *; | [XY]WO2015075692 (KONINKL PHILIPS NV [NL], et al) [X] 1-4,9-13 * paragraphs [0015] , [0017] , [0021] , [0023] , [0027] - [0029] - [0032] , [0042] * * figures 1-5 * [Y] 5-8; | [X] - TOBIAS WARTZEK ET AL, "Automatic electrode selection in unobtrusive capacitive ECG measurements", COMPUTER-BASED MEDICAL SYSTEMS (CBMS), 2012 25TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON, IEEE, (20120620), doi:10.1109/CBMS.2012.6266314, ISBN 978-1-4673-2049-8, pages 1 - 4, XP032226944 [X] 1,9,13 * Seite 2, linke Spalte, letzte 11 Zeilen * * Seite 2, rechte Spalte, letzte 3 Zeilen * * figures 1-3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/CBMS.2012.6266314 | [X] - SERTEYN A ET AL, "Motion Artifacts in Capacitive ECG Measurements: Reducing the Combined Effect of DC Voltages and Capacitance Changes Using an Injection Signal", IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, USA, vol. 62, no. 1, doi:10.1109/TBME.2014.2348178, ISSN 0018-9294, (20150101), pages 264 - 273, (20141218), XP011568272 [X] 1 * Seite 265, rechte Spalte, Kapitel III * * Seite 272, rechte Spalte, dritter Absatz * * figures 1-3, 14 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TBME.2014.2348178 |