EP3471770 - ABSTIMMBARE CHIMÄRE ANTIGENREZEPTOREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 12.03.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.03.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 28.12.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 13.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.03.2021 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 14.04.2021 [2021/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Autolus Limited Forest House 58 Wood Lane London W12 7RZ / GB | [2019/17] | Erfinder | 01 /
PULÉ, Martin c/o Autolus Limited Forest House 58 Wood Lane London W12 7RZ / GB | 02 /
THOMAS, Simon c/o Autolus Limited Forest House 58 Wood Lane London W12 7RZ / GB | 03 /
CORDOBA, Shaun c/o Autolus Limited Forest House 58 Wood Lane London W12 7RZ / GB | 04 /
KOKALAKI, Evangelia c/o Autolus Limited Forest House 58 Wood Lane London W12 7RZ / GB | [2019/17] | Vertreter | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Frühere [2019/17] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17734809.1 | 15.06.2017 | [2019/17] | WO2017GB51743 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20160010515 | 16.06.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201610515 | [2019/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017216562 | Datum: | 21.12.2017 | Sprache: | EN | [2017/51] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3471770 | Datum: | 24.04.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.12.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 21.12.2017 | Klassifikation | IPC: | A61K39/395, C07K16/28 | [2019/17] | CPC: |
A61K39/39558 (EP);
C07K16/2803 (EP,US);
A61K35/17 (US);
A61K39/4611 (EP);
A61K39/4631 (EP);
A61K39/464412 (EP);
A61K39/464413 (EP);
C07K14/7051 (US);
C07K14/70517 (US);
C07K14/70521 (US);
C07K14/70578 (US);
C12N5/0636 (EP,US);
A61K2039/507 (EP);
A61K2039/515 (EP);
A61K2239/29 (EP);
A61K38/00 (US);
C07K2317/24 (US);
C07K2317/524 (US);
C07K2317/526 (US);
C07K2317/53 (US);
C07K2317/622 (EP,US);
C07K2317/92 (US);
C07K2319/02 (US);
C07K2319/03 (EP,US);
C07K2319/33 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ABSTIMMBARE CHIMÄRE ANTIGENREZEPTOREN | [2019/17] | Englisch: | TUNABLE CHIMERIC ANTIGEN RECEPTORS | [2019/17] | Französisch: | RÉCEPTEURS ANTIGÉNIQUES CHIMÉRIQUES MODULABLES | [2019/17] | Eintritt in die regionale Phase | 16.01.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.01.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.01.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.01.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/17] | 16.01.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 30.07.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.03.2021 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2021/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2015150771 (UCL BUSINESS PLC [GB]) [A] 1-38 * page 19, paragraph 4 - page 20, paragraph 2 * * page 34, paragraph top * * page 41 * * figure 5 *; | [I]WO2016030691 (UCL BUSINESS PLC [GB]) [I] 1-38 * page 12, line 20 - page 15, line 13 * * page 22, line 20 - page 23, line 11 * * figures 10, 11; example 3 *; | [AP]WO2016102965 (UCL BUSINESS PLC [GB], et al) [AP] 1-38* figure 3; sequence 14 *; | [A] - QIN HAIYING ET AL, "Preclinical Development of Bispecific Chimeric Antigen Receptor Targeting Both CD19 and CD22", BLOOD, & 57TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN-SOCIETY-OF-HEMATOLOGY; ORLANDO, FL, USA; DECEMBER 05 -08, 2015, (201512), vol. 126, no. 23, ISSN 0006-4971, XP055274953 [A] 1-38 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1182/blood-2014-11-612903 | vom Anmelder | US7052906 | - GRUPP et al., New Eng. J. Med, (20130000), vol. 368, pages 1509 - 1518 | - TURTLE et al., J. Clin Invest., (20160000), URL: http://dx.doi.orq/10.1172/JCI85309 | - PORTER et al., Science Translational Medicine, (20150000), vol. 7, no. 303, page 303ra139 | - LUCKNER et al., J. Mol. Biol., (20070000), vol. 368, pages 780 - 790 | - HASO et al., Blood, (20130000), vol. 121, no. 7 | - WEN et al., J. Immunol. Baltim. Md 1950, (20120000), vol. 188, pages 1075 - 1082 | - HASO et al., Blood, (20130000), vol. 121, no. 7, pages 1165 - 74 | - JAMES et al., Journal of immunology, (20080000), vol. 180, no. 10, pages 7028 - 38 | - KLOTZSCHE et al., J. Biol. Chem., (20050000), vol. 280, pages 24591 - 24599 | - ULLMAN et al., Briefings in Functional Genomics, (20110000), vol. 10, pages 125 - 134 | - MIURA et al., Biochim. Et Biophys. Acta, (20040000), vol. 1673, pages 131 - 138 | - VASSILEV et al., Small-Molecule Inhibitors of Protein-Protein Interactions, ISBN 978-3-642-17082-9 | - RIVERA et al., Nature Med, (19960000), vol. 2, pages 1028 - 1032 | - WHITE et al., Expert Rev. Mol. Med., (20080000), vol. 10, page e8 | - LUPAS; GRUBER, Advances in Protein Chemistry, (20070000), vol. 70, pages 37 - 38 | - N. ZACCAI et al., Nature Chem. Bio., (20110000), pages 935 - 941 | - J. LIU et al., PNAS, (20060000), pages 15457 - 15462 | - DONNELLY et al., Journal of General Virology, (20010000), vol. 82, pages 1027 - 1041 | - CAMPANA et al., "Immunophenotyping of leukemia", J. Immunol. Methods, (20000000), vol. 243, doi:doi:10.1016/S0022-1759(00)00228-3, pages 59 - 75, XP004210693 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-1759(00)00228-3 | - ROGUSKA et al., Protein Eng., (19960000), vol. 9, pages 895 - 904 |