EP3475515 - POSITIONIERUNGSSYSTEM UND VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG EINER BETRIEBSPOSITION EINER ANTENNENVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 31.12.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 22.01.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.09.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 15.10.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.03.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 29.12.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 25.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Iveco Magirus AG Nicolaus-Otto-Strasse 27 89079 Ulm / DE | [2019/18] | Erfinder | 01 /
KRAEMER, Jens Wernauer Weg 9 89155 Erbach/Donau / DE | 02 /
VIOLA, Enzo Ulmerstrasse 67D 89275 Elchingen-Thalfingen / DE | 03 /
FAHLBUSCH, Marco Hülenweg 6-2 89081 Ulm / DE | [2019/18] | Vertreter | Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [N/P] |
Frühere [2019/18] | Fiume, Orazio, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17739323.8 | 22.06.2017 | [2019/18] | WO2017IB53740 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2016UA04597 | 22.06.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT UA20164597 | [2019/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017221198 | Datum: | 28.12.2017 | Sprache: | EN | [2017/52] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3475515 | Datum: | 01.05.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.12.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3475515 | Datum: | 24.02.2021 | Sprache: | EN | [2021/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.12.2017 | Klassifikation | IPC: | E06C5/44, E06C5/34 | [2019/18] | CPC: |
E06C5/44 (EP,US);
E06C5/34 (EP,US);
G01C3/20 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/18] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | POSITIONIERUNGSSYSTEM UND VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG EINER BETRIEBSPOSITION EINER ANTENNENVORRICHTUNG | [2019/18] | Englisch: | POSITIONING SYSTEM AND METHOD FOR DETERMINING AN OPERATING POSITION OF AN AERIAL DEVICE | [2019/18] | Französisch: | SYSTÈME DE POSITIONNEMENT ET PROCÉDÉ POUR DÉTERMINER LA POSITION DE FONCTIONNEMENT D'UN DISPOSITIF AÉRIEN | [2019/18] | Eintritt in die regionale Phase | 10.12.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.12.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.12.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.12.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/18] | 10.12.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 25.07.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.10.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.02.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.03.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.07.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.09.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.01.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.01.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.01.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 25.11.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 22.06.2017 | AL | 24.02.2021 | AT | 24.02.2021 | CY | 24.02.2021 | CZ | 24.02.2021 | DK | 24.02.2021 | EE | 24.02.2021 | FI | 24.02.2021 | HR | 24.02.2021 | LT | 24.02.2021 | LV | 24.02.2021 | MC | 24.02.2021 | MK | 24.02.2021 | MT | 24.02.2021 | NL | 24.02.2021 | PL | 24.02.2021 | RO | 24.02.2021 | RS | 24.02.2021 | SE | 24.02.2021 | SI | 24.02.2021 | SK | 24.02.2021 | SM | 24.02.2021 | TR | 24.02.2021 | BG | 24.05.2021 | NO | 24.05.2021 | GR | 25.05.2021 | IE | 22.06.2021 | LU | 22.06.2021 | IS | 24.06.2021 | PT | 24.06.2021 | BE | 30.06.2021 | CH | 30.06.2021 | LI | 30.06.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/29] | HU | 22.06.2017 | |
AL | 24.02.2021 | ||
AT | 24.02.2021 | ||
CY | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
MK | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
TR | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IE | 22.06.2021 | ||
LU | 22.06.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 22.06.2017 | |
AL | 24.02.2021 | ||
AT | 24.02.2021 | ||
CY | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
MK | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IE | 22.06.2021 | ||
LU | 22.06.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 22.06.2017 | |
AL | 24.02.2021 | ||
AT | 24.02.2021 | ||
CY | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IE | 22.06.2021 | ||
LU | 22.06.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CY | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IE | 22.06.2021 | ||
LU | 22.06.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IE | 22.06.2021 | ||
LU | 22.06.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IE | 22.06.2021 | ||
LU | 22.06.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IE | 22.06.2021 | ||
LU | 22.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Frühere [2022/18] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
LU | 22.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2022/13] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 24.02.2021 | |
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AT | 24.02.2021 | |
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AT | 24.02.2021 | |
CZ | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 24.02.2021 | |
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/42] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/39] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/38] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/37] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/36] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/35] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 24.02.2021 | |
LT | 24.02.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]FR2720438 (CAMIVA [FR]) [A] 1-15 * figures 1-5 *; | [XI]DE29612377U (WAGNER MARIO DIPL ING [DE], et al) [X] 1-3,6-11,14,15 * figures 1-7 * [I] 4,5,12,13; | [A]JP2006089265 (HITACHI PLANT ENG & CONSTR CO) [A] 1-15* the whole document * | Prüfung | CA2262242 |