EP3411457 - POLYMERZUSAMMENSETZUNG MIT EINEM FLAMMSCHUTZMITTEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2018/50] | POLYMERZUSAMMENSETZUNG MIT EINEM LÖSCHMITTEL | ||
[2020/31] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.08.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.07.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.11.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 11.08.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.08.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.09.2022 [2022/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Deflamo AB Vàstra Kajen 8 37431 Karlshamn / SE | [2018/50] | Erfinder | 01 /
WESTIN, Fredrik Hammarby Kaj 4 lgh 1701 120 32 Stockholm / SE | [2018/50] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2018/50] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17747863.3 | 02.02.2017 | [2018/50] | WO2017SE00007 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE20160030019 | 03.02.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 1630019 | [2018/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017135862 | Datum: | 10.08.2017 | Sprache: | EN | [2017/32] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3411457 | Datum: | 12.12.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.08.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 10.08.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.10.2019 | Klassifikation | IPC: | C09K21/04, C08K3/32, C08K5/09 | [2018/50] | CPC: |
C08K3/32 (EP,KR,SE,US);
C09K21/04 (EP,KR,SE,US);
C08K5/0066 (KR);
C08K13/02 (US);
C08F14/00 (US);
C08K3/016 (SE);
C08K3/22 (EP,KR,US);
C08K3/26 (EP,US);
C08K5/09 (EP,KR,SE,US);
C08K5/092 (EP,US);
C08K5/098 (EP,US);
C08L27/02 (KR);
C09K21/06 (EP,US);
C08K2003/2206 (US);
C08K2003/2224 (US);
C08K2003/262 (US);
C08K2003/265 (US);
C08K2003/267 (US);
C08K2003/321 (US);
C08K2003/329 (US);
C08K2201/005 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | POLYMERZUSAMMENSETZUNG MIT EINEM FLAMMSCHUTZMITTEL | [2020/31] | Englisch: | A POLYMER COMPOSITION COMPRISING A FIRE SUPPRESSANT | [2018/50] | Französisch: | COMPOSITION POLYMÈRE COMPRENANT UN AGENT RETARDEUR DE FLAMME | [2020/31] |
Frühere [2018/50] | POLYMERZUSAMMENSETZUNG MIT EINEM LÖSCHMITTEL | ||
Frühere [2018/50] | COMPOSITION POLYMÈRE COMPRENANT UN AGENT EXTINCTEUR | Eintritt in die regionale Phase | 14.08.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.08.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 14.08.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.08.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 14.08.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/50] | 24.04.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.07.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.12.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2022/38] | 14.01.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2022/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.02.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2021 | 05   M06   Noch nicht entrichtet | 28.02.2022 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP2062904 (CLARIANT INT LTD [CH]) [A] 1-15* paragraphs [0003] - [0006] *; | [XI]US2010087572 (NILSSON MATS [SE], et al) [X] 1,2,4-6,8-10,12-14 * paragraph [0101]; claim 1 * [I] 3,7,11,15 | Internationale Recherche | [A]US4559372 (GIROUD-ABEL BRUNO [FR]) [A] 1-20 * ; claims 1-2,6,8-9 *; | [A]US6753363 (HARASHINA HATSUHIKO [JP]) [A] 1-20* ; column 35, line 63 - column 36, line 5; claims 1-3 *; | [A]JP3672368B (ASAHI DENKA KOGYO KK) [A] 1-20 * , WPI abstract; Machine translation: claim 1; [0030] *; | [A]US2005256234 (KURUMATANI HARUKI [JP], et al) [A] 1-20 * ; claim 14 *; | [A]US2007289752 (BECK MARTIN [DE], et al) [A] 1-20 * ; paragraph [0003]; claim 1 *; | [A]US2010168295 (BREINER CHRISTINE [DE], et al) [A] 1-20 * , claims 1,5 *; | [A]JP5032731B (POLYPLASTICS KK) [A] 1-20 * , WPI abstract; Machine translation: claim 1 *; | [A]JP2015160901 (SEKISUI CHEMICAL CO LTD) [A] 1-20 * , WPI abstract; Machine translation: claims 1-2 and 5; [0049] *; | [A]US2015322195 (MAKIDA TAICHI [JP], et al) [A] 1-20 * ; claims 1,11 * |