EP3507737 - BEWAHRUNG VON GESCHÜTZTEN GEHEIMNISSEN BEI EINER AKTUALISIERUNG MIT SICHEREM NEUSTART [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.04.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 30.04.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.01.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.06.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 10.03.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 15.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | [2021/45] |
Frühere [2021/22] | Für alle benannten Staaten Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | ||
Frühere [2019/28] | Für alle benannten Staaten Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | Erfinder | 01 /
KINSHUMANN, Kinshuman MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 02 /
MCCARRON, Christopher MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 03 /
SAMSONOV, Yevgeniy Anatolievich MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | [2021/22] |
Frühere [2019/28] | 01 /
KINSHUMANN, - MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC One Microsoft Way Redmond Washington 98052-6399 / US | ||
02 /
MCCARRON, Christopher MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC One Microsoft Way Redmond Washington 98052-6399 / US | |||
03 /
SAMSONOV, Yevgeniy Anatolievich MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC One Microsoft Way Redmond Washington 98052-6399 / US | Vertreter | CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF / GB | [2019/28] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17762008.5 | 25.08.2017 | [2019/28] | WO2017US48517 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201615253521 | 31.08.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201615253521 | [2019/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018044696 | Datum: | 08.03.2018 | Sprache: | EN | [2018/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3507737 | Datum: | 10.07.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.03.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3507737 | Datum: | 02.06.2021 | Sprache: | EN | [2021/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.03.2018 | Klassifikation | IPC: | G06F21/57, G06F11/14 | [2019/28] | CPC: |
G06F11/1417 (EP,IL,KR,US);
H04L9/085 (IL,KR,US);
G06F21/575 (EP,IL,KR,US);
G06F11/1433 (EP,IL,KR,US);
G06F21/572 (EP,IL,KR,RU,US);
H04L2209/127 (IL,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/28] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEWAHRUNG VON GESCHÜTZTEN GEHEIMNISSEN BEI EINER AKTUALISIERUNG MIT SICHEREM NEUSTART | [2019/28] | Englisch: | PRESERVING PROTECTED SECRETS ACROSS A SECURE BOOT UPDATE | [2019/28] | Französisch: | PRÉSERVATION DE SECRETS PROTÉGÉS À TRAVERS UNE MISE À JOUR D'AMORÇAGE SECURISÉ | [2019/28] | Eintritt in die regionale Phase | 18.01.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.01.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.01.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.01.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/28] | 18.01.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 08.10.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.01.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.04.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.04.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.04.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 03.03.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 25.08.2017 | AL | 02.06.2021 | AT | 02.06.2021 | CY | 02.06.2021 | CZ | 02.06.2021 | DK | 02.06.2021 | EE | 02.06.2021 | ES | 02.06.2021 | FI | 02.06.2021 | HR | 02.06.2021 | IT | 02.06.2021 | LT | 02.06.2021 | LV | 02.06.2021 | MC | 02.06.2021 | MK | 02.06.2021 | MT | 02.06.2021 | PL | 02.06.2021 | RO | 02.06.2021 | RS | 02.06.2021 | SE | 02.06.2021 | SI | 02.06.2021 | SK | 02.06.2021 | SM | 02.06.2021 | IE | 25.08.2021 | LU | 25.08.2021 | BE | 31.08.2021 | CH | 31.08.2021 | LI | 31.08.2021 | BG | 02.09.2021 | NO | 02.09.2021 | GR | 03.09.2021 | IS | 02.10.2021 | PT | 04.10.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/23] | HU | 25.08.2017 | |
AL | 02.06.2021 | ||
AT | 02.06.2021 | ||
CY | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
IT | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
MK | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SI | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
IE | 25.08.2021 | ||
LU | 25.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 25.08.2017 | |
AL | 02.06.2021 | ||
AT | 02.06.2021 | ||
CY | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
IT | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SI | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
IE | 25.08.2021 | ||
LU | 25.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 02.06.2021 | |
AT | 02.06.2021 | ||
CY | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
IT | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SI | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
IE | 25.08.2021 | ||
LU | 25.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 02.06.2021 | |
AT | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
IT | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SI | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
IE | 25.08.2021 | ||
LU | 25.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Frühere [2022/35] | AL | 02.06.2021 | |
AT | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SI | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
IE | 25.08.2021 | ||
LU | 25.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 02.06.2021 | |
AT | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SI | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
LU | 25.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 02.06.2021 | |
AT | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SI | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
LU | 25.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 02.06.2021 | |
AT | 02.06.2021 | ||
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
LU | 25.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 02.06.2021 | |
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
LU | 25.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 02.06.2021 | |
CZ | 02.06.2021 | ||
DK | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Frühere [2022/18] | AT | 02.06.2021 | |
CZ | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
MC | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AT | 02.06.2021 | |
CZ | 02.06.2021 | ||
EE | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
IS | 02.10.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AT | 02.06.2021 | |
CZ | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RO | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SK | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
PT | 04.10.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AT | 02.06.2021 | |
CZ | 02.06.2021 | ||
ES | 02.06.2021 | ||
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AT | 02.06.2021 | |
FI | 02.06.2021 | ||
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
SM | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
Frühere [2021/52] | FI | 02.06.2021 | |
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
PL | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
Frühere [2021/51] | FI | 02.06.2021 | |
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
RS | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
Frühere [2021/49] | FI | 02.06.2021 | |
HR | 02.06.2021 | ||
LT | 02.06.2021 | ||
LV | 02.06.2021 | ||
SE | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
NO | 02.09.2021 | ||
GR | 03.09.2021 | ||
Frühere [2021/47] | FI | 02.06.2021 | |
LT | 02.06.2021 | ||
BG | 02.09.2021 | ||
Frühere [2021/46] | FI | 02.06.2021 | |
LT | 02.06.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US2003196083 (GRAWROCK DAVID W [US], et al) [X] 1,9 * paragraphs [0061] - [0063] *[I] 2-8,10-15; | [XI]US2015134965 (MORENIUS FREDRIC [SE], et al) [X] 1,9 * paragraphs [0005] , [0028] - [0037] * * paragraphs [0127] - [0128] - [ 134] * * paragraph [0217] * [I] 2-8,10-15 |