EP3429961 - VERFAHREN ZUR FUNKTIONALISIERUNG VON KOHLENSTOFFNANORÖHRCHEN UND ZUSAMMENSETZUNGEN MIT FUNKTIONALISIERTEN KOHLENSTOFFNANORÖHRCHEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.10.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 21.12.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 22.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.10.2020 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Seerstone LLC 808 East 1910 South Suite 2 Provo, UT 84606 / US | [2019/04] | Erfinder | 01 /
SMITH, Randall 267 East Kathryn Circle 84070 Sandy, Utah / US | [2019/04] | Vertreter | V.O. P.O. Box 87930 Carnegieplein 5 2508 DH Den Haag / NL | [2019/04] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17767625.1 | 17.03.2017 | [2019/04] | WO2017US22950 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201662310585P | 18.03.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662310585 P | [2019/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017161258 | Datum: | 21.09.2017 | Sprache: | EN | [2017/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3429961 | Datum: | 23.01.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.09.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/04] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 21.09.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.10.2019 | Klassifikation | IPC: | C01B32/158, C22C26/00, C08K7/24, C01B32/168, C08K3/04 | [2019/46] | CPC: |
C08K3/041 (EP,US);
C01B32/168 (EP,US);
C22C26/00 (EP,US);
C08K2201/004 (EP,US);
C08K2201/014 (EP,US);
C22C2026/002 (EP,US)
| C-Set: |
C08K3/041, C08L101/00 (EP,US)
|
Frühere IPC [2019/04] | C01B32/158, C22C26/00, C08K7/24 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR FUNKTIONALISIERUNG VON KOHLENSTOFFNANORÖHRCHEN UND ZUSAMMENSETZUNGEN MIT FUNKTIONALISIERTEN KOHLENSTOFFNANORÖHRCHEN | [2019/04] | Englisch: | METHODS OF FUNCTIONALIZING CARBON NANOTUBES AND COMPOSITIONS COMPRISING FUNCTIONALIZED CARBON NANOTUBES | [2019/04] | Französisch: | PROCÉDÉS DE FONCTIONNALISATION DE NANOTUBES DE CARBONE ET COMPOSITIONS COMPRENANT LES NANOTUBES DE CARBONE FONCTIONNALISÉS | [2019/04] | Eintritt in die regionale Phase | 18.10.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.10.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 18.10.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.10.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 18.10.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/04] | 12.04.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.06.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/46] | 25.06.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2020/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2020 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2009142251 (KAJIURA HISASHI [JP], et al) [X] 1 * paragraphs [0039] , [0040] * * the whole document * [I] 2-10; | [X]EP2072635 (UNIV SUNGKYUNKWAN FOUND [KR], et al) [X] 11-15 * paragraph [0035] ** the whole document *; | [XI]US2012009115 (GRIGORIAN LEONID [US], et al) [X] 1 * paragraph [0054] * * the whole document * [I] 2-10; | [XI]WO2014011631 (SEERSTONE LLC [US]) [X] 1,11 * page 13, lines 14-21; example 1 * * the whole document * [I] 2-10,12-15 | Internationale Recherche | [A]US2005205847 (DAILLY ANNE [US], et al) [A] 1-23 * See paragraph [0054]. *; | [A]US2006137718 (KIN KON-TSU [TW], et al) [A] 1-23 * See claims 1, 2, 4. *; | [A]US7887773 (KAJIURA HISASHI [JP], et al) [A] 1-23 * See column 5, lines 4-37; and claim 1. *; | [X]US2015225242 (NOYES DALLAS B [US]) [X] 1-23 * See paragraphs [0014], [0015], [0031], [0037], [0052], [0054], [0061], [0062] , [0066]. *; | [A]US2015291425 (MATSUMOTO TAKASHI [JP], et al) [A] 1-23* See the whole document. * |