EP3519416 - CHROMAN-, ISOCHROMAN- UND DIHYDROISOBENZOFURANDERIVATE ALS MGLUR2-NEGATIVE ALLOSTERISCHE MODULATOREN, ZUSAMMENSETZUNGEN UND DEREN VERWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.02.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 26.02.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.09.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.08.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.04.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.07.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 07.04.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 20.10.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.05.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MC | veröffentlicht am 22.06.2022 [2022/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | [2021/13] |
Frühere [2019/32] | Für alle benannten Staaten Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | Erfinder | 01 /
SEBHAT, Iyassu, K. 149 Essex Street Apt. 6W Jersey City, New Jersey 07302 / US | 02 /
ARASAPPAN, Ashok 2000 Galloping Hill Road Kenilworth, New Jersey 07033 / US | 03 /
HOYT, Scott, B. 1515 N. Queen Street 1217 Arlington, Virginia 22209 / US | 04 /
WILKENING, Robert, R. 11 Salter Place Maplewood, New Jersey 07040 / US | 05 /
DEMONG, Duane 33 Avenue Louis Pasteur Boston, Massachusetts 02115-5727 / US | [2019/32] | Vertreter | Hussain, Deeba Merck Sharp & Dohme (UK) Limited 120 Moorgate London EC2M 6UR / GB | [N/P] |
Frühere [2021/13] | Hussain, Deeba Merck Sharp & Dohme Corp. 120 Moorgate London, EC2M 6UR / GB | ||
Frühere [2019/32] | Povey, Alexander W.G. Merck Sharp & Dohme Corp. European Patents Hertford Road Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17781253.4 | 25.09.2017 | [2019/32] | WO2017US53155 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201662400150P | 27.09.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662400150 P | [2019/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018063955 | Datum: | 05.04.2018 | Sprache: | EN | [2018/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3519416 | Datum: | 07.08.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.04.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3519416 | Datum: | 31.03.2021 | Sprache: | EN | [2021/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 05.04.2018 | Klassifikation | IPC: | C07D491/04, C07D491/18, A61K31/436, A61P25/00 | [2019/32] | CPC: |
A61K31/439 (EP,IL,KR,US);
C07D491/18 (EP,IL,KR,US);
C07D491/04 (EP,IL,KR,US);
A61K31/015 (EP,IL,US);
A61K31/03 (EP,IL,US);
A61K31/166 (EP,IL,US);
A61K31/436 (IL,KR);
A61P25/00 (EP,IL,KR);
A61P25/16 (EP,IL);
A61P25/18 (EP,IL);
A61P25/20 (EP,IL);
A61P25/24 (EP,IL);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/32] | Erstreckungsstaaten | BA | 29.04.2019 | ME | 29.04.2019 | Validierungsstaat(en) | MA | 29.04.2019 | MD | 29.04.2019 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | CHROMAN-, ISOCHROMAN- UND DIHYDROISOBENZOFURANDERIVATE ALS MGLUR2-NEGATIVE ALLOSTERISCHE MODULATOREN, ZUSAMMENSETZUNGEN UND DEREN VERWENDUNG | [2019/32] | Englisch: | CHROMANE, ISOCHROMANE AND DIHYDROISOBENZOFURAN DERIVATIVES AS MGLUR2-NEGATIVE ALLOSTERIC MODULATORS, COMPOSITIONS, AND THEIR USE | [2020/17] | Französisch: | DÉRIVÉS DE CHROMANE, D'ISOCHROMANE ET DE DIHYDROISOBENZOFURANE EN TANT QUE MODULATEURS ALLOSTÉRIQUES NÉGATIFS DE MGLUR2, COMPOSITIONS ET LEUR UTILISATION | [2019/32] |
Frühere [2019/32] | CHROMANE, ISOCHROMANE AND DIHYDROISOBENZOFURAN DERIVATIVES AS mGluR2-NEGATIVE ALLOSTERIC MODULATORS, COMPOSITIONS, AND THEIR USE | Eintritt in die regionale Phase | 29.04.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.04.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.04.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.04.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/32] | 29.04.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 08.04.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.08.2020 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 18.08.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.08.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.10.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.02.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 04.01.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.09.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | MC | 31.03.2021 | SM | 31.03.2021 | [2022/25] |
Frühere [2021/46] | SM | 31.03.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2016029454 (MERCK SHARP & DOHME [US], et al) [A] 1-30 * pages 1-3; example - *; | [A] - ANDREW S. FELTS ET AL, "Design of 4-Oxo-1-aryl-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamides as Selective Negative Allosteric Modulators of Metabotropic Glutamate Receptor Subtype 2", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, (20151125), vol. 58, no. 22, doi:10.1021/acs.jmedchem.5b01371, ISSN 0022-2623, pages 9027 - 9040, XP055310834 [A] 1-30 * table - * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/acs.jmedchem.5b01371 | vom Anmelder | WO9613500 | CA2169231 | WO2007038865 | US2008188521 | WO2013066736 | WO2016032921 | - HIGGINS et al., Neuropharmacology, (20040000), vol. 46, pages 907 - 917 | - GOELDNER et al., Neuropharmacology, (20130000), vol. 64, pages 337 - 346 | - MAREK, Eur JPharmacol, (20100000), vol. 639, pages 81 - 90 | - LYNCH et al., Exp Neurol, (19970000), vol. 145, pages 89 - 92 | - CELANIRE et al., Expert Opin Ther Patents, (20150000), vol. 25, pages 69 - 90 | - CHAKI et al., Neuropharmacology, (20040000), vol. 46, pages 457 - 67 | - CAMPO et al., JNeurogenet, (20110000), vol. 25, pages 152 - 66 | - SHIMAZAKI et al., Eur JPharmacol, (20040000), vol. 501, pages 121 - 5 | - IIJIMA et al., Psychopharmacology (Berl, (20070000), vol. 190, pages 233 - 9 | - AHNAOU et al., Neuropharmacology, (20160000), vol. 103, pages 290 - 305 | - PRITCHETT et al., PLoS One, (20150000), vol. 10, page e0125523 | - CHIECHIO, Adv Pharmacol, (20160000), vol. 75, pages 63 - 89 | - T. HIGUCHI; V. STELLA, "Pro-drugs as Novel Delivery Systems", A.C.S. Symposium Series, (19870000), vol. 14 | - T. HIGUCHI; W. STELLA, "Pro-drugs as Novel Delivery Systems", A.C.S. Symposium Series, vol. 14 | - S. BERGE et al., Journal of Pharmaceutical Sciences, (19770000), vol. 66, no. 1, pages 1 - 19 | - P. GOULD, International J. of Pharmaceutics, (19860000), vol. 33, pages 201 - 217 | - The Orange Book, Food & Drug Administration |