EP3445945 - VERFAHREN UND ZUSAMMENSETZUNGEN FÜR HYDRAULISCHE FRAKTURIERUNG UND ZUR VERFOLGUNG VON LAGERSTÄTTENWASSER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.10.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.01.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 28.10.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.10.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.11.2020 [2020/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Spectrum Tracer Services LLC 9111 East Pine Street Suite 104 Tulsa, OK 74115 / US | [2019/09] | Erfinder | 01 /
RULE, Jeffrey David 18120 South Elm Road Claremore, OK 74019 / US | 02 /
FAUROT, Steve, Allen 15741 Cherokee Street Skiatook, OK 74070 / US | [2019/09] | Vertreter | Modiano, Micaela Nadia, et al Modiano & Partners Thierschstrasse 11 80538 München / DE | [2019/09] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17786448.5 | 18.04.2017 | [2019/09] | WO2017US28075 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201615133465 | 20.04.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201615133465 | [2019/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017184571 | Datum: | 26.10.2017 | Sprache: | EN | [2017/43] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3445945 | Datum: | 27.02.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.10.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/09] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 26.10.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.09.2019 | Klassifikation | IPC: | E21B47/10, E21B43/26, G01N33/24, C09K8/03, C09K8/62 | [2019/42] | CPC: |
C09K8/62 (EP,US);
C09K8/03 (EP,US);
C09K8/70 (EP,US);
E21B43/26 (EP,US);
E21B43/267 (US);
E21B47/11 (EP,US)
|
Frühere IPC [2019/09] | E21B47/10, E21B43/26, G01N33/24 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND ZUSAMMENSETZUNGEN FÜR HYDRAULISCHE FRAKTURIERUNG UND ZUR VERFOLGUNG VON LAGERSTÄTTENWASSER | [2019/09] | Englisch: | METHOD AND COMPOSITIONS FOR HYDRAULIC FRACTURING AND FOR TRACING FORMATION WATER | [2019/09] | Französisch: | PROCÉDÉ ET COMPOSITIONS DE FRACTURATION HYDRAULIQUE ET DE TRAÇAGE D'EAU DE FORMATION | [2019/09] | Eintritt in die regionale Phase | 08.11.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.11.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 08.11.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.11.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 08.11.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/09] | 22.05.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.06.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/47] | 30.06.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2020/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2020 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]WO2006047478 (CORE LAB L P [US], et al) [X] 1-4,6,7,10,12 * page 2, paragraph [0006], page 6, paragraphs [0019] and [0020], page 9, paragraph [0024], page 15, paragraph [0047] through page 16, paragraph [0048], Examples, claims * [I] 5,8,9,11,13-15; | [A]US2011260051 (PREUDHOMME HUGUES [FR], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]WO2013078031 (GUPTA D V SATYANARAYANA [US], et al) [A] 1-15* the whole document *; | [XI]WO2015069596 (SPECTRUM TRACER SERVICES LLC [US]) [X] 1-4,6-8 * page 3, paragraph [0010] through page 4, paragraph [0017], page 5, paragraph [0021] through page 6, paragraph [0025], page 7, paragraphs [0029]-[0031], claims * [I] 5,9 | Internationale Recherche | [A]US2010307744 (COCHET THOMAS [FR], et al) [A] 1-19 * entire document *; | [A]US2013084643 (COMMARIEU ANNIE [FR], et al) [A] 1-19* entire document *; | [X]US2015323515 (RULE JEFFREY DAVID [US], et al) [X] 1-3, 11, 15-19 * entire document * |