EP3460740 - AUF DATENÜBERPRÜFUNG BASIERENDES ERINNERUNGSVERFAHREN, VORRICHTUNG UND ENDGERÄT SOWIE COMPUTERSPEICHERMEDIUM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 15.01.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.12.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.02.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 23.06.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 06.11.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.01.2021 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 17.02.2021 [2021/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ping An Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Ping An Building No. 3 Bagua Road Bagualing Futian District Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | [2019/13] | Erfinder | 01 /
DING, Jie Ping An Building No.3 Bagua Road Bagualing Futian District Shenzhen Guangdong 518000 / CN | 02 /
CAI, Ning Ping An Building No.3 Bagua Road Bagualing Futian District Shenzhen Guangdong 518000 / CN | 03 /
FENG, Yuyang Ping An Building No.3 Bagua Road Bagualing Futian District Shenzhen Guangdong 518000 / CN | 04 /
LING, Jian Ping An Building No.3 Bagua Road Bagualing Futian District Shenzhen Guangdong 518000 / CN | 05 /
JIANG, Yunpeng Ping An Building No.3 Bagua Road Bagualing Futian District Shenzhen Guangdong 518000 / CN | [2019/13] | Vertreter | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [2019/13] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17790662.5 | 15.02.2017 | [2019/13] | WO2017CN73545 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201611158961 | 15.12.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201611158961 | [2019/13] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018107576 | Datum: | 21.06.2018 | Sprache: | ZH | [2018/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3460740 | Datum: | 27.03.2019 | Sprache: | EN | [2019/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 21.06.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.04.2019 | Klassifikation | IPC: | G06Q40/08, G06Q30/06, G06Q10/06 | [2019/22] | CPC: |
G06Q40/08 (EP,CN,KR,US);
G06Q10/06311 (KR);
G06F16/2365 (US);
G06Q10/0637 (EP,CN,US);
G06Q10/10 (KR);
G06Q30/06 (EP,US)
|
Frühere IPC [2019/13] | G06Q40/08 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUF DATENÜBERPRÜFUNG BASIERENDES ERINNERUNGSVERFAHREN, VORRICHTUNG UND ENDGERÄT SOWIE COMPUTERSPEICHERMEDIUM | [2019/13] | Englisch: | DATA VERIFICATION-BASED REMINDER METHOD, DEVICE, AND TERMINAL, AND STORAGE MEDIUM | [2019/13] | Französisch: | PROCÉDÉ, DISPOSITIF ET TERMINAL DE RAPPEL BASÉS SUR LA VÉRIFICATION DE DONNÉES, ET SUPPORT DE STOCKAGE | [2019/13] | Eintritt in die regionale Phase | 06.11.2017 | Übersetzung eingereicht | 06.11.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.11.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 06.11.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.11.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 06.11.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2019/13] | 14.11.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.12.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.04.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.08.2020 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 18.11.2020 geplant war | 14.09.2020 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2021/07] | 24.09.2020 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/07] | 18.11.2020 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.02.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2012239438 (HEMMINGS RICHARD A [US], et al) [I] 1-15 * figure 1 * * paragraphs [0003] , [0 16] , [0 17] ** paragraphs [0045] - [0058] * | Internationale Recherche | [X]CN104463668 (NANJING BANGKEWEI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD) [X] 1, 6, 11, 16 * , description, paragraphs 52-90 *; | [A]CN106021415 (CHINA CONSTRUCTION BANK CORP) [A] 1-20* , entire document *; | [PX]CN106600424 (PING AN TECH (SHENZHEN) CO LTD) [PX] 1-20 * , entire document * |