EP3453439 - ABWASSERBEHANDLUNGSVORRICHTUNG MIT EINER STERILISATIONSWASSERAUSGABEVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2019/11] | STERILISATIONSWASSERAUSGABEVORRICHTUNG UND ABWASSERBEHANDLUNGSVORRICHTUNG DAMIT | ||
[2020/45] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.01.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.02.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.10.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 04.05.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 08.02.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 10.11.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Coway Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro Yugu-eup Gongju-si, Chungcheongnam-do 32508 / KR | [2019/11] | Erfinder | 01 /
KIM, Jae-Man COWAY R&D Center Seoul National University Research Park 60 Nakseong-daero15-gil Gwanak-gu Seoul 08800 / KR | 02 /
CHOI, In-Du COWAY R&D Center Seoul National University Research Park 60 Nakseong-daero15-gil Gwanak-gu Seoul 08800 / KR | 03 /
KANG, Woo-Jin COWAY R&D Center Seoul National University Research Park 60 Nakseong-daero15-gil Gwanak-gu Seoul 08800 / KR | 04 /
KIM, Do-Han COWAY R&D Center Seoul National University Research Park 60 Nakseong-daero15-gil Gwanak-gu Seoul 08800 / KR | 05 /
CHOI, Jin-Woo COWAY R&D Center Seoul National University Research Park 60 Nakseong-daero15-gil Gwanak-gu Seoul 08800 / KR | 06 /
YE, Byung-Hyo COWAY R&D Center Seoul National University Research Park 60 Nakseong-daero15-gil Gwanak-gu Seoul 08800 / KR | [2019/11] | Vertreter | Vidon Brevets & Stratégie 16B, rue de Jouanet BP 90333 35703 Rennes Cedex 7 / FR | [2019/11] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17792904.9 | 02.05.2017 | [2019/11] | WO2017KR04685 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20160053832 | 02.05.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20160053832 | [2019/11] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017192002 | Datum: | 09.11.2017 | Sprache: | KO | [2017/45] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3453439 | Datum: | 13.03.2019 | Sprache: | EN | [2019/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3453439 | Datum: | 10.03.2021 | Sprache: | EN | [2021/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 09.11.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.03.2019 | Klassifikation | IPC: | B01D35/14, B01D35/16, C02F1/00, B67D1/07, // B01D61/02, C02F1/44, C02F1/46 | [2019/14] | CPC: |
C02F1/003 (EP,CN,US);
B01D35/04 (EP,CN,KR,US);
B01D35/18 (EP,CN,KR,US);
B01D29/92 (CN,US);
B01D35/14 (EP,CN,KR,US);
B01D35/147 (EP,CN,KR,US);
B01D35/157 (EP,CN,KR,US);
B01D35/1573 (CN,US);
B01D35/16 (EP,CN,KR,US);
B01D61/02 (EP,CN,US);
B01D61/025 (CN,KR,US);
B01D61/08 (EP,CN,KR,US);
B01D61/10 (CN,US);
B67D1/07 (US);
C02F1/001 (KR);
C02F1/441 (EP,CN,KR,US);
B01D2201/167 (CN,US);
B01D2311/2649 (CN,US);
B01D2311/2692 (CN,US);
B01D2313/12 (CN,US);
B01D2313/18 (CN,US);
B01D2313/22 (EP,CN,KR,US);
B01D2313/501 (EP,CN,KR,US);
C02F1/46 (EP,CN,US);
C02F2201/002 (EP,CN,US);
C02F2303/04 (EP,CN,US);
C02F2307/06 (KR);
C02F2307/10 (EP,CN,US)
(-)
|
Frühere IPC [2019/11] | B01D35/04, B01D35/16, B01D35/18, B01D35/14, B01D35/147, B01D35/157, C02F1/00, B01D61/02, C02F1/44 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/11] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ABWASSERBEHANDLUNGSVORRICHTUNG MIT EINER STERILISATIONSWASSERAUSGABEVORRICHTUNG | [2020/45] | Englisch: | WATER TREATMENT DEVICE INCLUDING A STERILIZATION WATER DISCHARGE DEVICE | [2020/45] | Französisch: | DISPOSITIF DE TRAITEMENT D'EAU COMPRENANT UN DISPOSITIF D'ÉVACUATION D'EAU DE STÉRILISATION | [2020/45] |
Frühere [2019/11] | STERILISATIONSWASSERAUSGABEVORRICHTUNG UND ABWASSERBEHANDLUNGSVORRICHTUNG DAMIT | ||
Frühere [2019/11] | STERILIZATION WATER DISCHARGE DEVICE AND WATER TREATMENT DEVICE INCLUDING SAME | ||
Frühere [2019/11] | DISPOSITIF D'ÉVACUATION D'EAU DE STÉRILISATION ET DISPOSITIF DE TRAITEMENT DE L'EAU LE COMPRENANT | Eintritt in die regionale Phase | 27.11.2018 | Übersetzung eingereicht | 27.11.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.11.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 27.11.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.11.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 27.11.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.11.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/11] | 08.05.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.09.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.10.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.02.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.02.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.02.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 13.12.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 02.05.2017 | AL | 10.03.2021 | AT | 10.03.2021 | CY | 10.03.2021 | CZ | 10.03.2021 | DK | 10.03.2021 | EE | 10.03.2021 | FI | 10.03.2021 | HR | 10.03.2021 | LT | 10.03.2021 | LV | 10.03.2021 | MC | 10.03.2021 | MK | 10.03.2021 | MT | 10.03.2021 | NL | 10.03.2021 | PL | 10.03.2021 | RO | 10.03.2021 | RS | 10.03.2021 | SE | 10.03.2021 | SI | 10.03.2021 | SK | 10.03.2021 | SM | 10.03.2021 | IE | 02.05.2021 | LU | 02.05.2021 | BE | 31.05.2021 | CH | 31.05.2021 | LI | 31.05.2021 | BG | 10.06.2021 | GB | 10.06.2021 | NO | 10.06.2021 | GR | 11.06.2021 | IS | 10.07.2021 | PT | 12.07.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/23] | HU | 02.05.2017 | |
AL | 10.03.2021 | ||
AT | 10.03.2021 | ||
CY | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
MK | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
GB | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 02.05.2017 | |
AL | 10.03.2021 | ||
AT | 10.03.2021 | ||
CY | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
GB | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CY | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
GB | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
GB | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
GB | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2022/22] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
GB | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2022/11] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2021/52] | AT | 10.03.2021 | |
CZ | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2021/51] | AT | 10.03.2021 | |
CZ | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 10.03.2021 | |
CZ | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AT | 10.03.2021 | |
CZ | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 10.03.2021 | |
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Frühere [2021/43] | FI | 10.03.2021 | |
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Frühere [2021/38] | FI | 10.03.2021 | |
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Frühere [2021/37] | FI | 10.03.2021 | |
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Frühere [2021/36] | FI | 10.03.2021 | |
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Frühere [2021/35] | FI | 10.03.2021 | |
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 10.03.2021 | |
LT | 10.03.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2008202996 (ORANSKI MICHAEL [IL], et al); | [A]US2014230481 (YUN JONGHO [KR], et al) | Internationale Recherche | [A]KR0161071B (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]); | [A]KR19990016970U ; | [A]US2008190132 (VOGLEWEDE RONALD L [US], et al); | [X]KR20110061341 (LG ELECTRONICS INC [KR]); | [A]KR20110127595 (WOONGJIN COWAY CO LTD [KR]) |