EP3541412 - CYAA-POLYPEPTIDE ALS IMMUNOMODULATORENVERSTÄRKER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.08.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 25.05.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 16.12.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Cyanimal IP 27 Avenue de Lanta 31280 Dremil-Lafage / FR | [2019/39] | Erfinder | 01 /
NALIN, Renaud 27 avenue de Lanta 31280 Dremil Lafage / FR | 02 /
BOULLIER, Séverine 3 rue Paul Farrando 31100 Toulouse / FR | [2019/39] | Vertreter | Barbot, Willy Simodoro-ip 82, rue Sylvabelle 13006 Marseille / FR | [2019/39] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17809185.6 | 16.11.2017 | [2019/39] | WO2017EP01341 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | WO2016EP02451 | 17.11.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: PCT/EP2016/002451 | [2019/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018091142 | Datum: | 24.05.2018 | Sprache: | EN | [2018/21] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3541412 | Datum: | 25.09.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.05.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.05.2018 | Klassifikation | IPC: | A61K39/00, A61K38/16, A61K39/008, A61K39/02, A61K39/39 | [2019/39] | CPC: |
A61K38/164 (EP);
A61K39/00 (EP);
A61K39/008 (EP);
A61K39/099 (EP);
A61K39/39 (EP);
A61K2039/54 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | CYAA-POLYPEPTIDE ALS IMMUNOMODULATORENVERSTÄRKER | [2019/39] | Englisch: | CYAA POLYPEPTIDES AS IMMUNE ENHANCER | [2019/39] | Französisch: | POLYPEPTIDES CYAA EN TANT QU'ACTIVATEURS IMMUNITAIRES | [2019/39] | Eintritt in die regionale Phase | 06.06.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.06.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.06.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.06.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/39] | 06.06.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 08.01.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/33] | 13.02.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen [2020/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]WO2005039633 (MOLOGEN AG [DE], et al) [Y] 4,10* claims 1-3 *; | [XYI]EP2689786 (GENTICEL [FR]) [X] 1-3,5-8,11 * paragraphs [0002] , [0003] , [0013] , [0019] , [0020] , [0064] , [0071] , [0082]; claim 2 * * SEQ ID No. 2 of document 100% identical to SEQ ID No. 1 of application, SEQ ID No. 6 99.3% identical to SEQ ID No. 2 and 100% identical to SEQ ID No. 3, SEQ ID No. 20 99.8% identical to SEQ ID No. 8 * [Y] 4,10 [I] 9; | [XY]EP2690172 (GENTICEL [FR]) [X] 1-3,5-7 * paragraphs [0001] , [0003] , [0009] , [0018] , [0019] , [0055] - [0058] - [0082] , [0083]; figure 2 * [Y] 4,10; | [XDA] - J JELINEK ET AL, "In vitro activation of CMV-specific human CD8+ T cells by adenylate cyclase toxoids delivering pp65 epitopes", BONE MARROW TRANSPLANTATION, GB, (20120201), vol. 47, no. 2, doi:10.1038/bmt.2011.68, ISSN 0268-3369, pages 243 - 250, XP055347286 [XD] 1-3,5,11 * abstract * * page 244, column l, paragraph 4 - column r, paragraph 1 * * page 245, column l, paragraph 2 * * page 245, column r, paragraph 6 - page 248, column r, paragraph 2 * [A] 4,6-10 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/bmt.2011.68 | [X] - GMIRA S ET AL, "Characterization of recombinant Bordetella pertussis adenylate cyclase toxins carrying passenger proteins", RESEARCH IN MICROBIOLOGY, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, (20011201), vol. 152, no. 10, doi:10.1016/S0923-2508(01)01272-4, ISSN 0923-2508, pages 889 - 900, XP002209815 [X] 1-3,5 * abstract * * page 890, column l, paragraphs 1-4; figure 1; table 1 * * paragraphs [02.2] , [02.3] , [03.5] * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0923-2508(01)01272-4 | [XAI] - JANA HOLUBOVA ET AL, "Delivery of Large Heterologous Polypeptides across the Cytoplasmic Membrane of Antigen-Presenting Cells by the Bordetella RTX Hemolysin Moiety Lacking the Adenylyl Cyclase Domain", INFECTION AND IMMUNITY, AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY, US, vol. 80, no. 3, doi:10.1128/IAI.05711-11, ISSN 0019-9567, (20120301), pages 1181 - 1192, (20120103), XP002685260 [X] 1,2,5-7 * abstract * * Introduction, MATERIALS AND METHODS: Deletion mutagenesis in the AC domain of CyaA, Presentation of the OVA257-264 epitope to the B3Z hybridoma in vitro, RESULTS: All information for translocation of the AC domain is contained within the Hly moiety of CyaA, DISCUSSION * [A] 3,4,8-10 [I] 11 DOI: http://dx.doi.org/10.1128/iai.05711-11 | [A] - KARST J C ET AL, "Identification of a Region That Assists Membrane Insertion and Translocation of the Catalytic Domain of Bordetella pertussis CyaA Toxin", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, AMERICAN SOCIETY FOR BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, US, vol. 287, no. 12, doi:10.1074/JBC.M111.316166, ISSN 0021-9258, (20120316), pages 9200 - 9212, (20120112), XP002685261 [A] 1-11 * abstract * * page 9201, column r, paragraph 3 - page 9202, column l, paragraph 5 * * page 9204, column l, paragraphs 1-2 * * page 9209, column l, paragraph 3; table 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M111.316166 | [Y] - YUK M H ET AL, "Modulation of host immune responses, induction of apoptosis and inhibition of NF-kappaB activation by the Bordetella type III secretion system", MOLECULAR MICROBIOLOGY, WILEY-BLACKWELL PUBLISHING LTD, GB, (20000301), vol. 35, no. 5, ISSN 0950-382X, pages 991 - 1004, XP002580283 [Y] 4,10 * abstract * * page 992, column r, paragraph 2 * * page 1001, column r, paragraph 3 - page 1002, column l, paragraph 1 * | vom Anmelder | GB2053231 | US4496538 | EP0149581 | US4619828 | WO2006034395 | US8193185 | WO2012129483 | - HEMMI H et al., "small antiviral compounds activate immune cells via TLR7 MyD88 dependent signaling pathway", Nature Immunol., (20020000), vol. 3, doi:doi:10.1038/ni758, pages 196 - 200, XP002392364 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/ni758 | - GLASER P. et al., Molecular Microbiology, (19880000), vol. 2, no. 1, pages 19 - 30 | - HOLUBOVA J. et al., Infect. Immun., (20120000), vol. 80, pages 1181 - 92 | - JELINEK J. et al., Bone Marrow Transpl., (20120000), vol. 47, pages 243 - 50 | - BENZ R. et al., J. Biol. Chem., (19940000), vol. 269, pages 27231 - 27239 | - MASIN J. et al., Infect. Immun., (20130000), vol. 81, pages 4571 - 4582 | - GRAY M. C. et al., J. Bacteriol., (20010000), vol. 183, pages 5904 - 5910 | - KARST J. C. et al., J Biol Chem., (20120000), vol. 287, pages 9200 - 9212 | - SUBRINI, O. et al., J. Biol. Chem., (20130000), vol. 10, page 1074 | - SMITH; WATERMAN, Ad. App. Math., (19810000), vol. 2, page 482 | - NEDDLEMAN; WUNSCH, J. Mol. Biol., (19700000), vol. 48, page 443 | - PEARSON; LIPMOLAN, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, (19880000), vol. 85, page 2444 | - EDGARC, Nucleic Acids Research, (20040000), vol. 32, page 1792 | - GONZALES-ASEGUINOLAZA et al., Eur. J. Biochem., vol. 259, pages 909 - 916 | - OSICKA R. et al., Infect. Immun., (20000000), vol. 68, pages 247 - 256 |