EP3470266 - BELEUCHTUNGSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2019/16] | BELEUCHTUNGSVORRICHTUNG, HOLOGRAMMELEMENT UND FAHRZEUGSTEUERUNGSVERFAHREN | ||
[2023/31] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 08.08.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 29.06.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.03.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 28.12.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: SE | veröffentlicht am 11.09.2024 [2024/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dai Nippon Printing Co., Ltd. 1-1, Ichigaya-Kagacho 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 / JP | [2019/16] | Erfinder | 01 /
NISHIO, Shumpei c/o Dai Nippon Printing Co., Ltd. 1-1, Ichigaya-Kagacho 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 / JP | 02 /
KURASHIGE, Makio c/o Dai Nippon Printing Co., Ltd. 1-1, Ichigaya-Kagacho 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 / JP | 03 /
NAKATSUGAWA, Kaori c/o Dai Nippon Printing Co., Ltd. 1-1, Ichigaya-Kagacho 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 / JP | 04 /
SATO, Tomoe c/o Dai Nippon Printing Co., Ltd. 1-1, Ichigaya-Kagacho 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 / JP | [2024/08] |
Frühere [2019/16] | 01 /
NISHIO, Shumpei c/o Dai Nippon Printing Co. Ltd. 1-1 Ichigaya-kaga-cho 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 / JP | ||
02 /
KURASHIGE, Makio c/o Dai Nippon Printing Co. Ltd. 1-1 Ichigaya-kaga-cho 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 / JP | |||
03 /
NAKATSUGAWA, Kaori c/o Dai Nippon Printing Co. Ltd. 1-1 Ichigaya-kaga-cho 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 / JP | |||
04 /
SATO, Tomoe c/o Dai Nippon Printing Co. Ltd. 1-1 Ichigaya-kaga-cho 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 / JP | Vertreter | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [2019/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17813316.1 | 13.06.2017 | [2019/16] | WO2017JP21847 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20160117828 | 14.06.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2016117828 | [2019/16] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017217420 | Datum: | 21.12.2017 | Sprache: | JA | [2017/51] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3470266 | Datum: | 17.04.2019 | Sprache: | EN | [2019/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3470266 | Datum: | 21.02.2024 | Sprache: | EN | [2024/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 21.12.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.11.2019 | Klassifikation | IPC: | G03H1/00, G03H1/22, B60Q1/00, B60Q1/04, F21S2/00, G02B5/18, G02B5/32, B60Q1/50, // G03H1/02, B60Q1/08, B60Q1/14, B60Q1/24, B60Q9/00, F21S41/125, F21S41/16, F21S41/20, F21S41/675, F21S43/13, F21W102/135, F21W102/17, F21W103/60, F21S43/20 | [2023/31] | CPC: |
G03H1/0005 (EP,US);
B60Q1/00 (US);
B60Q1/04 (US);
B60Q1/0408 (US);
B60Q1/085 (EP);
B60Q1/143 (EP);
B60Q1/245 (EP,US);
B60Q9/008 (EP);
F21S2/00 (EP,US);
F21S41/125 (EP);
F21S41/16 (EP);
F21S41/285 (EP);
F21S41/675 (EP);
F21S43/13 (EP);
F21S43/26 (EP);
G02B5/18 (EP,US);
G02B5/32 (EP,US);
G03H1/2249 (EP);
B60Q2300/054 (EP);
B60Q2300/056 (EP);
B60Q2300/112 (EP);
B60Q2300/114 (EP);
B60Q2300/14 (EP);
B60Q2300/314 (EP);
B60Q2300/32 (EP);
B60Q2300/324 (EP);
B60Q2300/45 (EP);
B60Q2400/50 (EP,US);
F21W2102/135 (EP);
F21W2102/17 (EP);
F21W2103/60 (EP);
G03H2001/0224 (EP);
G03H2001/2221 (EP);
|
Frühere IPC [2019/52] | B60Q1/00, B60Q1/04, F21S2/00, G02B5/18, G02B5/32, B60Q1/50, G03H1/00, G03H1/22, // G03H1/02 | ||
Frühere IPC [2019/16] | B60Q1/00, B60Q1/04, F21S2/00, F21S8/12, G02B5/18, G02B5/32, F21W101/10, F21W101/14, F21Y115/30 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/16] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BELEUCHTUNGSVORRICHTUNG | [2023/31] | Englisch: | ILLUMINATION APPARATUS, HOLOGRAM DEVICE, AND VEHICLE CONTROL METHOD | [2024/08] | Französisch: | DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE | [2023/31] |
Frühere [2019/16] | BELEUCHTUNGSVORRICHTUNG, HOLOGRAMMELEMENT UND FAHRZEUGSTEUERUNGSVERFAHREN | ||
Frühere [2019/16] | ILLUMINATING DEVICE, HOLOGRAM ELEMENT, AND VEHICLE CONTROL METHOD | ||
Frühere [2019/16] | DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE, ÉLÉMENT D'HOLOGRAMME ET PROCÉDÉ DE COMMANDE DE VÉHICULE | Eintritt in die regionale Phase | 09.01.2019 | Übersetzung eingereicht | 10.01.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.01.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 10.01.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.01.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 10.01.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/16] | 09.06.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.07.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.11.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.03.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.07.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.06.2023 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 29.06.2023 geplant war | 29.06.2023 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 09.08.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.12.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 07.12.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.12.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 21.02.2024 | BG | 21.02.2024 | ES | 21.02.2024 | FI | 21.02.2024 | HR | 21.02.2024 | LT | 21.02.2024 | LV | 21.02.2024 | NL | 21.02.2024 | PL | 21.02.2024 | SE | 21.02.2024 | NO | 21.05.2024 | RS | 21.05.2024 | GR | 22.05.2024 | IS | 21.06.2024 | PT | 21.06.2024 | [2024/37] |
Frühere [2024/36] | AT | 21.02.2024 | |
BG | 21.02.2024 | ||
ES | 21.02.2024 | ||
FI | 21.02.2024 | ||
HR | 21.02.2024 | ||
LT | 21.02.2024 | ||
LV | 21.02.2024 | ||
NL | 21.02.2024 | ||
PL | 21.02.2024 | ||
NO | 21.05.2024 | ||
RS | 21.05.2024 | ||
GR | 22.05.2024 | ||
IS | 21.06.2024 | ||
PT | 21.06.2024 | ||
Frühere [2024/35] | AT | 21.02.2024 | |
BG | 21.02.2024 | ||
ES | 21.02.2024 | ||
FI | 21.02.2024 | ||
HR | 21.02.2024 | ||
LT | 21.02.2024 | ||
NL | 21.02.2024 | ||
NO | 21.05.2024 | ||
RS | 21.05.2024 | ||
GR | 22.05.2024 | ||
IS | 21.06.2024 | ||
Frühere [2024/34] | BG | 21.02.2024 | |
FI | 21.02.2024 | ||
HR | 21.02.2024 | ||
LT | 21.02.2024 | ||
NL | 21.02.2024 | ||
NO | 21.05.2024 | ||
RS | 21.05.2024 | ||
GR | 22.05.2024 | ||
IS | 21.06.2024 | ||
Frühere [2024/33] | LT | 21.02.2024 | |
NO | 21.05.2024 | ||
IS | 21.06.2024 | ||
Frühere [2024/32] | IS | 21.06.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2015009695 (CHRISTMAS JAMIESON [GB], et al) [X] 1,3-6,9,10,12-16,22 * abstract * * figures 4-9 * * paragraph [0069] - paragraph [0113] * [I] 2,7,8,11,17,19-21; | [XI]JP2016088395 (DAINIPPON PRINTING CO LTD) [X] 1,3-6,22 * the whole document *[I] 2,7-21 | Internationale Recherche | [Y]JP2005326963 (FUJITSU TEN LTD) [Y] 18-20 * , paragraphs [0084] to [0156]; fig. 1 to 11 (Family: none) *; | [Y]JP2008247210 (STANLEY ELECTRIC CO LTD) [Y] 21 * , paragraphs [0011] to [0028]; fig. 13 (Family: none) *; | [Y]JP2009126433 (TOYOTA MOTOR CORP) [Y] 17 * , paragraph [0033] (Family: none) *; | [Y]JP2015049380 (SEIKO EPSON CORP) [Y] 7-21 * , paragraphs [0017] to [0039]; fig. 1 to 2 (Family: none) *; | [XY]JP2016088395 (DAINIPPON PRINTING CO LTD) [X] 3-6, 22-25 * , paragraphs [0021] to [0081]; fig. 1 to 13 (Family: none) * [Y] 7-21; | [A]JP2016088397 (DAINIPPON PRINTING CO LTD) [A] 1-2* , paragraphs [0015] to [0057]; fig. 1 to 9 (Family: none) * | Prüfung | WO2013090209 | US2013278988 | WO2013163107 |