EP3473005 - SYSTEME UND VERFAHREN ZUR CODIERUNG VON VIDEOINHALTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.02.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 25.02.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 24.10.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.03.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 28.12.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.04.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 15.05.2024 [2024/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DIVX, LLC 4350 La Jolla Village Drive, Suite 950 San Diego, CA 92122 / US | [2022/13] |
Frühere [2019/17] | Für alle benannten Staaten DivX, LLC 4350 La Jolla Village Drive, Suite 950 San Diego, CA 92122 / US | Erfinder | 01 /
AMIDEI, William, David PO Box 928365 San Diego CA 92192 / US | 02 /
SHIVADAS, Abhishek 11341 Legacy Canyon Place San Diego CA 92131 / US | 03 /
WU, Kevin, Dean-Yong 8148 Genesee Avenue 72 San Diego CA 92122 / US | [2019/17] | Vertreter | Patentanwaltskanzlei Matschnig & Forsthuber OG Biberstraße 22 Postfach 36 1010 Wien / AT | [2019/17] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17813738.6 | 04.05.2017 | [2019/17] | WO2017US31114 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201615183562 | 15.06.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201615183562 | [2019/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017218095 | Datum: | 21.12.2017 | Sprache: | EN | [2017/51] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3473005 | Datum: | 24.04.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.12.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3473005 | Datum: | 30.03.2022 | Sprache: | EN | [2022/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 21.12.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.10.2019 | Klassifikation | IPC: | H04L29/06, H04L29/08, H04N19/119, H04N19/177, H04N19/436, H04N21/2343, H04N21/845 | [2019/48] | CPC: |
H04N21/23439 (EP,KR,US);
H04N21/2662 (KR,US);
H04L65/613 (EP,KR,US);
H04L65/65 (EP,KR,US);
H04L65/70 (EP,KR,US);
H04L65/752 (EP);
H04L65/762 (EP,KR,US);
H04L67/02 (EP,KR,US);
H04N21/234363 (EP,KR,US);
H04N21/234372 (EP,KR,US);
H04N21/234381 (EP,KR,US);
H04N21/26258 (EP,KR,US);
|
Frühere IPC [2019/17] | H04N19/119, H04N19/177, H04N19/436, H04N21/2343, H04N21/845 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/17] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEME UND VERFAHREN ZUR CODIERUNG VON VIDEOINHALTEN | [2019/17] | Englisch: | SYSTEMS AND METHODS FOR ENCODING VIDEO CONTENT | [2019/17] | Französisch: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS D'ENCODAGE DE CONTENU VIDÉO | [2019/17] | Eintritt in die regionale Phase | 12.11.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.11.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 12.11.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.11.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 12.11.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/17] | 07.05.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.10.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.02.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.02.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.02.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP22164959.3 / EP4096196 | Einspruch (Einsprüche) | 03.01.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.05.2017 | AL | 30.03.2022 | AT | 30.03.2022 | CY | 30.03.2022 | CZ | 30.03.2022 | DK | 30.03.2022 | EE | 30.03.2022 | FI | 30.03.2022 | HR | 30.03.2022 | LT | 30.03.2022 | LV | 30.03.2022 | MC | 30.03.2022 | PL | 30.03.2022 | RO | 30.03.2022 | RS | 30.03.2022 | SE | 30.03.2022 | SI | 30.03.2022 | SK | 30.03.2022 | SM | 30.03.2022 | IE | 04.05.2022 | LU | 04.05.2022 | BE | 31.05.2022 | CH | 31.05.2022 | LI | 31.05.2022 | BG | 30.06.2022 | NO | 30.06.2022 | GR | 01.07.2022 | IS | 30.07.2022 | PT | 01.08.2022 | [2024/20] |
Frühere [2024/18] | HU | 04.05.2017 | |
AL | 30.03.2022 | ||
AT | 30.03.2022 | ||
CZ | 30.03.2022 | ||
DK | 30.03.2022 | ||
EE | 30.03.2022 | ||
FI | 30.03.2022 | ||
HR | 30.03.2022 | ||
LT | 30.03.2022 | ||
LV | 30.03.2022 | ||
MC | 30.03.2022 | ||
PL | 30.03.2022 | ||
RO | 30.03.2022 | ||
RS | 30.03.2022 | ||
SE | 30.03.2022 | ||
SI | 30.03.2022 | ||
SK | 30.03.2022 | ||
SM | 30.03.2022 | ||
IE | 04.05.2022 | ||
LU | 04.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
BG | 30.06.2022 | ||
NO | 30.06.2022 | ||
GR | 01.07.2022 | ||
IS | 30.07.2022 | ||
PT | 01.08.2022 | ||
Frühere [2023/25] | AL | 30.03.2022 | |
AT | 30.03.2022 | ||
CZ | 30.03.2022 | ||
DK | 30.03.2022 | ||
EE | 30.03.2022 | ||
FI | 30.03.2022 | ||
HR | 30.03.2022 | ||
LT | 30.03.2022 | ||
LV | 30.03.2022 | ||
MC | 30.03.2022 | ||
PL | 30.03.2022 | ||
RO | 30.03.2022 | ||
RS | 30.03.2022 | ||
SE | 30.03.2022 | ||
SI | 30.03.2022 | ||
SK | 30.03.2022 | ||
SM | 30.03.2022 | ||
IE | 04.05.2022 | ||
LU | 04.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
BG | 30.06.2022 | ||
NO | 30.06.2022 | ||
GR | 01.07.2022 | ||
IS | 30.07.2022 | ||
PT | 01.08.2022 | ||
Frühere [2023/20] | AL | 30.03.2022 | |
AT | 30.03.2022 | ||
CZ | 30.03.2022 | ||
DK | 30.03.2022 | ||
EE | 30.03.2022 | ||
FI | 30.03.2022 | ||
HR | 30.03.2022 | ||
LT | 30.03.2022 | ||
LV | 30.03.2022 | ||
MC | 30.03.2022 | ||
PL | 30.03.2022 | ||
RO | 30.03.2022 | ||
RS | 30.03.2022 | ||
SE | 30.03.2022 | ||
SK | 30.03.2022 | ||
SM | 30.03.2022 | ||
IE | 04.05.2022 | ||
LU | 04.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
BG | 30.06.2022 | ||
NO | 30.06.2022 | ||
GR | 01.07.2022 | ||
IS | 30.07.2022 | ||
PT | 01.08.2022 | ||
Frühere [2023/09] | AL | 30.03.2022 | |
AT | 30.03.2022 | ||
CZ | 30.03.2022 | ||
DK | 30.03.2022 | ||
EE | 30.03.2022 | ||
FI | 30.03.2022 | ||
HR | 30.03.2022 | ||
LT | 30.03.2022 | ||
LV | 30.03.2022 | ||
MC | 30.03.2022 | ||
PL | 30.03.2022 | ||
RO | 30.03.2022 | ||
RS | 30.03.2022 | ||
SE | 30.03.2022 | ||
SK | 30.03.2022 | ||
SM | 30.03.2022 | ||
LU | 04.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
BG | 30.06.2022 | ||
NO | 30.06.2022 | ||
GR | 01.07.2022 | ||
IS | 30.07.2022 | ||
PT | 01.08.2022 | ||
Frühere [2023/08] | AL | 30.03.2022 | |
AT | 30.03.2022 | ||
CZ | 30.03.2022 | ||
DK | 30.03.2022 | ||
EE | 30.03.2022 | ||
FI | 30.03.2022 | ||
HR | 30.03.2022 | ||
LT | 30.03.2022 | ||
LV | 30.03.2022 | ||
MC | 30.03.2022 | ||
PL | 30.03.2022 | ||
RO | 30.03.2022 | ||
RS | 30.03.2022 | ||
SE | 30.03.2022 | ||
SK | 30.03.2022 | ||
SM | 30.03.2022 | ||
LU | 04.05.2022 | ||
BG | 30.06.2022 | ||
NO | 30.06.2022 | ||
GR | 01.07.2022 | ||
IS | 30.07.2022 | ||
PT | 01.08.2022 | ||
Frühere [2023/07] | AL | 30.03.2022 | |
AT | 30.03.2022 | ||
CZ | 30.03.2022 | ||
DK | 30.03.2022 | ||
EE | 30.03.2022 | ||
FI | 30.03.2022 | ||
HR | 30.03.2022 | ||
LT | 30.03.2022 | ||
LV | 30.03.2022 | ||
MC | 30.03.2022 | ||
PL | 30.03.2022 | ||
RO | 30.03.2022 | ||
RS | 30.03.2022 | ||
SE | 30.03.2022 | ||
SK | 30.03.2022 | ||
SM | 30.03.2022 | ||
BG | 30.06.2022 | ||
NO | 30.06.2022 | ||
GR | 01.07.2022 | ||
IS | 30.07.2022 | ||
PT | 01.08.2022 | ||
Frühere [2023/06] | AL | 30.03.2022 | |
AT | 30.03.2022 | ||
CZ | 30.03.2022 | ||
EE | 30.03.2022 | ||
FI | 30.03.2022 | ||
HR | 30.03.2022 | ||
LT | 30.03.2022 | ||
LV | 30.03.2022 | ||
MC | 30.03.2022 | ||
PL | 30.03.2022 | ||
RO | 30.03.2022 | ||
RS | 30.03.2022 | ||
SE | 30.03.2022 | ||
SK | 30.03.2022 | ||
SM | 30.03.2022 | ||
BG | 30.06.2022 | ||
NO | 30.06.2022 | ||
GR | 01.07.2022 | ||
IS | 30.07.2022 | ||
PT | 01.08.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 30.03.2022 | |
AT | 30.03.2022 | ||
CZ | 30.03.2022 | ||
EE | 30.03.2022 | ||
FI | 30.03.2022 | ||
HR | 30.03.2022 | ||
LT | 30.03.2022 | ||
LV | 30.03.2022 | ||
PL | 30.03.2022 | ||
RO | 30.03.2022 | ||
RS | 30.03.2022 | ||
SE | 30.03.2022 | ||
SK | 30.03.2022 | ||
SM | 30.03.2022 | ||
BG | 30.06.2022 | ||
NO | 30.06.2022 | ||
GR | 01.07.2022 | ||
IS | 30.07.2022 | ||
PT | 01.08.2022 | ||
Frühere [2022/51] | AT | 30.03.2022 | |
CZ | 30.03.2022 | ||
EE | 30.03.2022 | ||
FI | 30.03.2022 | ||
HR | 30.03.2022 | ||
LT | 30.03.2022 | ||
LV | 30.03.2022 | ||
PL | 30.03.2022 | ||
RO | 30.03.2022 | ||
RS | 30.03.2022 | ||
SE | 30.03.2022 | ||
SK | 30.03.2022 | ||
SM | 30.03.2022 | ||
BG | 30.06.2022 | ||
NO | 30.06.2022 | ||
GR | 01.07.2022 | ||
IS | 30.07.2022 | ||
PT | 01.08.2022 | ||
Frühere [2022/50] | AT | 30.03.2022 | |
CZ | 30.03.2022 | ||
EE | 30.03.2022 | ||
FI | 30.03.2022 | ||
HR | 30.03.2022 | ||
LT | 30.03.2022 | ||
LV | 30.03.2022 | ||
PL | 30.03.2022 | ||
RO | 30.03.2022 | ||
RS | 30.03.2022 | ||
SE | 30.03.2022 | ||
SK | 30.03.2022 | ||
SM | 30.03.2022 | ||
BG | 30.06.2022 | ||
NO | 30.06.2022 | ||
GR | 01.07.2022 | ||
PT | 01.08.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AT | 30.03.2022 | |
CZ | 30.03.2022 | ||
EE | 30.03.2022 | ||
FI | 30.03.2022 | ||
HR | 30.03.2022 | ||
LT | 30.03.2022 | ||
LV | 30.03.2022 | ||
RO | 30.03.2022 | ||
RS | 30.03.2022 | ||
SE | 30.03.2022 | ||
SK | 30.03.2022 | ||
SM | 30.03.2022 | ||
BG | 30.06.2022 | ||
NO | 30.06.2022 | ||
GR | 01.07.2022 | ||
PT | 01.08.2022 | ||
Frühere [2022/48] | AT | 30.03.2022 | |
CZ | 30.03.2022 | ||
EE | 30.03.2022 | ||
FI | 30.03.2022 | ||
HR | 30.03.2022 | ||
LT | 30.03.2022 | ||
LV | 30.03.2022 | ||
RO | 30.03.2022 | ||
RS | 30.03.2022 | ||
SE | 30.03.2022 | ||
SM | 30.03.2022 | ||
BG | 30.06.2022 | ||
NO | 30.06.2022 | ||
GR | 01.07.2022 | ||
PT | 01.08.2022 | ||
Frühere [2022/47] | AT | 30.03.2022 | |
FI | 30.03.2022 | ||
HR | 30.03.2022 | ||
LT | 30.03.2022 | ||
LV | 30.03.2022 | ||
RO | 30.03.2022 | ||
RS | 30.03.2022 | ||
SE | 30.03.2022 | ||
SM | 30.03.2022 | ||
BG | 30.06.2022 | ||
NO | 30.06.2022 | ||
GR | 01.07.2022 | ||
PT | 01.08.2022 | ||
Frühere [2022/39] | FI | 30.03.2022 | |
HR | 30.03.2022 | ||
LT | 30.03.2022 | ||
LV | 30.03.2022 | ||
RS | 30.03.2022 | ||
SE | 30.03.2022 | ||
BG | 30.06.2022 | ||
NO | 30.06.2022 | ||
GR | 01.07.2022 | ||
Frühere [2022/36] | HR | 30.03.2022 | |
LT | 30.03.2022 | ||
LV | 30.03.2022 | ||
RS | 30.03.2022 | ||
SE | 30.03.2022 | ||
BG | 30.06.2022 | ||
NO | 30.06.2022 | ||
GR | 01.07.2022 | ||
Frühere [2022/35] | HR | 30.03.2022 | |
LT | 30.03.2022 | ||
RS | 30.03.2022 | ||
SE | 30.03.2022 | ||
BG | 30.06.2022 | ||
NO | 30.06.2022 | ||
Frühere [2022/33] | LT | 30.03.2022 | |
NO | 30.06.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO2012094171 (DIVX LLC [US], et al) [X] 1-16 * abstract * * paragraph [0027] - paragraph [0078] *; | [A]US2013058393 (SOROUSHIAN KOUROSH [US]) [A] 1-16 * abstract ** paragraph [0030] - paragraph [0048] *; | [X]US9197944 (REISNER SAMUEL J [US]) [X] 1-16 * abstract * * column 2, line 4 - column 7, line 42 *; | [A]US2016134881 (WANG QI [CN], et al) [A] 1-16 * abstract * * paragraph [0009] - paragraph [0051] * | Internationale Recherche | [Y]US2013058393 (SOROUSHIAN KOUROSH [US]) [Y] 3-5, 11-13 * entire document *; | [A]US2014241421 (ORTON-JAY SAM [GB], et al) [A] 1-16* entire document *; | [XY]US9197944 (REISNER SAMUEL J [US]) [X] 1, 9 * entire document * [Y] 2-8, 10-16; | [Y]US2016134881 (WANG QI [CN], et al) [Y] 2-8, 10-16 * entire documentI * | vom Anmelder | WO2012094171 | US2013058393 | US9197944 | US2016134881 |