EP3548691 - VERFAHREN, VORRICHTUNG UND HALTER ZUR MONTAGE EINES BOHRMEISSELS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.05.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 11.12.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 14.11.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 13.07.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.09.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 08.06.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.07.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CH | veröffentlicht am 21.08.2024 [2024/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Epiroc Rock Drills Aktiebolag 701 91 Örebro / SE | [2023/23] |
Frühere [2019/41] | Für alle benannten Staaten Epiroc Rock Drills Aktiebolag 701 91 Örebro / SE | Erfinder | 01 /
ENGBLOM, Johan Skärmarboda 304 713 91 Nora / SE | [2019/41] | Vertreter | Epiroc Rock Drills AB Patents 701 91 Örebro / SE | [2023/23] |
Frühere [2019/41] | Valea AB Box 7086 103 87 Stockholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17875615.1 | 31.10.2017 | [2019/41] | WO2017SE51073 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE20160051565 | 29.11.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 1651565 | [2019/41] | Anmeldesprache | SV | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018101870 | Datum: | 07.06.2018 | Sprache: | EN | [2018/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3548691 | Datum: | 09.10.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.06.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3548691 | Datum: | 07.06.2023 | Sprache: | EN | [2023/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 07.06.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.08.2020 | Klassifikation | IPC: | E21B19/18, E21B19/14, E21B12/00, E21B7/02 | [2020/26] | CPC: |
E21B7/025 (EP);
E21B12/00 (EP);
E21B19/14 (SE);
E21B19/18 (EP,RU,SE)
|
Frühere IPC [2019/41] | E21B19/18, E21B19/14 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/41] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN, VORRICHTUNG UND HALTER ZUR MONTAGE EINES BOHRMEISSELS | [2019/41] | Englisch: | METHOD, APPARATUS AND HOLDER FOR MOUNTING OF A DRILL BIT | [2019/41] | Französisch: | PROCÉDÉ, APPAREIL ET DISPOSITIF DE MAINTIEN DESTINÉS AU MONTAGE D'UN TRÉPAN | [2019/41] | Eintritt in die regionale Phase | 04.06.2019 | Übersetzung eingereicht | 04.06.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.06.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 04.06.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.06.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.06.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/41] | 13.03.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.07.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.11.2022 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 12.12.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.03.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.03.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.03.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 08.03.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.10.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 07.06.2023 | ES | 07.06.2023 | HR | 07.06.2023 | MC | 07.06.2023 | PL | 07.06.2023 | RO | 07.06.2023 | RS | 07.06.2023 | SK | 07.06.2023 | SM | 07.06.2023 | NO | 07.09.2023 | GR | 08.09.2023 | IS | 07.10.2023 | CH | 31.10.2023 | GB | 31.10.2023 | [2024/34] |
Frühere [2024/33] | CZ | 07.06.2023 | |
ES | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
MC | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
GB | 31.10.2023 | ||
Frühere [2024/28] | CZ | 07.06.2023 | |
ES | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
MC | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
Frühere [2024/10] | CZ | 07.06.2023 | |
ES | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
Frühere [2024/08] | ES | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Frühere [2023/51] | ES | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Frühere [2023/50] | ES | 07.06.2023 | |
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Frühere [2023/48] | ES | 07.06.2023 | |
NO | 07.09.2023 | ||
Frühere [2023/46] | ES | 07.06.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3976149 (GRANHOLM SVEN, et al) [X] 1,2,4-6 * column 1, lines 7-11, 51-56; figure 1 * * column 2, lines 23-29 * * column 3, lines 4-17 * * column 3, line 60 - column 4, line 3 *; | [A]WO2009156575 (SANDVIK MINING & CONSTR OY [FI], et al) [A] 1-8* figures 1, 3 *; | [XP]EP3153654 (SANDVIK MINING & CONSTRUCTION OY [FI]) [XP] 1-3,5-8 * paragraphs [0003] , [0 14] , [0 21]; figures 1-4 * | Internationale Recherche | [XA]US3976149 (GRANHOLM SVEN, et al); | [A]WO0061907 (SANDVIK TAMROCK OY [FI], et al); | [A]WO2008054302 (ATLAS COPCO ROCK DRILLS AB [SE], et al); | [A]WO2009156575 (SANDVIK MINING & CONSTR OY [FI], et al); | [E]EP3153654 (SANDVIK MINING & CONSTRUCTION OY [FI]) | vom Anmelder | US3976149 |