EP3660681 - SPEICHERFEHLERDETEKTIONSVERFAHREN UND -VORRICHTUNG SOWIE SERVER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.11.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 09.12.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.08.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 18.06.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.05.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 06.04.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2020/23] | Erfinder | 01 /
SONG, Gang Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 02 /
DING, Chengguo Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 03 /
ZHANG, Fei Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2023/02] |
Frühere [2020/23] | 01 /
SONG, Gang Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | ||
02 /
DING, Chengguo Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | |||
03 /
ZHANG, Fei Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2020/23] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17927437.8 | 30.09.2017 | [2020/23] | WO2017CN105071 | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019061517 | Datum: | 04.04.2019 | Sprache: | ZH | [2019/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3660681 | Datum: | 03.06.2020 | Sprache: | EN | [2020/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3660681 | Datum: | 11.01.2023 | Sprache: | EN | [2023/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 04.04.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.08.2020 | Klassifikation | IPC: | G06F11/30, G06F11/07, G11C29/42, G11C29/52, G11C29/44 | [2020/38] | CPC: |
G11C29/52 (EP);
G06F11/2205 (CN,US);
G06F11/2273 (CN,US);
G06F11/073 (EP);
G06F11/076 (EP);
G06F11/108 (EP);
G06F11/22 (EP);
G06F11/2268 (US);
G06F11/30 (EP);
G11C29/44 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2020/23] | G06F11/30 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/23] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SPEICHERFEHLERDETEKTIONSVERFAHREN UND -VORRICHTUNG SOWIE SERVER | [2020/23] | Englisch: | MEMORY FAULT DETECTION METHOD AND DEVICE, AND SERVER | [2020/23] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE DÉTECTION DES ERREURS MÉMOIRE , ET SERVEUR | [2020/23] | Eintritt in die regionale Phase | 09.01.2020 | Übersetzung eingereicht | 09.01.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.01.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 09.01.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.01.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.01.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/23] | 24.02.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.06.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.10.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.06.2022 | Termin der mündlichen Verhandlung | 29.07.2022 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 02.08.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.12.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.12.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.12.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 12.10.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.09.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 11.01.2023 | CZ | 11.01.2023 | DK | 11.01.2023 | EE | 11.01.2023 | ES | 11.01.2023 | FI | 11.01.2023 | HR | 11.01.2023 | IT | 11.01.2023 | LT | 11.01.2023 | LV | 11.01.2023 | MC | 11.01.2023 | NL | 11.01.2023 | PL | 11.01.2023 | RO | 11.01.2023 | RS | 11.01.2023 | SE | 11.01.2023 | SI | 11.01.2023 | SK | 11.01.2023 | SM | 11.01.2023 | NO | 11.04.2023 | GR | 12.04.2023 | IS | 11.05.2023 | PT | 11.05.2023 | BE | 30.09.2023 | CH | 30.09.2023 | FR | 30.09.2023 | IE | 30.09.2023 | LU | 30.09.2023 | [2024/36] |
Frühere [2024/34] | AT | 11.01.2023 | |
CZ | 11.01.2023 | ||
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
IT | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
MC | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RO | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SI | 11.01.2023 | ||
SK | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
CH | 30.09.2023 | ||
FR | 30.09.2023 | ||
IE | 30.09.2023 | ||
LU | 30.09.2023 | ||
Frühere [2024/33] | AT | 11.01.2023 | |
CZ | 11.01.2023 | ||
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
IT | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
MC | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RO | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SI | 11.01.2023 | ||
SK | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
IE | 30.09.2023 | ||
LU | 30.09.2023 | ||
Frühere [2024/28] | AT | 11.01.2023 | |
CZ | 11.01.2023 | ||
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
IT | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
MC | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RO | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SI | 11.01.2023 | ||
SK | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
LU | 30.09.2023 | ||
Frühere [2024/26] | AT | 11.01.2023 | |
CZ | 11.01.2023 | ||
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
IT | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RO | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SI | 11.01.2023 | ||
SK | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
LU | 30.09.2023 | ||
Frühere [2024/25] | AT | 11.01.2023 | |
CZ | 11.01.2023 | ||
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RO | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SI | 11.01.2023 | ||
SK | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
LU | 30.09.2023 | ||
Frühere [2024/11] | AT | 11.01.2023 | |
CZ | 11.01.2023 | ||
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RO | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SI | 11.01.2023 | ||
SK | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/50] | AT | 11.01.2023 | |
CZ | 11.01.2023 | ||
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RO | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SK | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/49] | AT | 11.01.2023 | |
CZ | 11.01.2023 | ||
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RO | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/48] | AT | 11.01.2023 | |
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/46] | AT | 11.01.2023 | |
DK | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/39] | AT | 11.01.2023 | |
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/38] | AT | 11.01.2023 | |
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/37] | AT | 11.01.2023 | |
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/36] | AT | 11.01.2023 | |
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/35] | AT | 11.01.2023 | |
ES | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/34] | ES | 11.01.2023 | |
LT | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/33] | ES | 11.01.2023 | |
LT | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
Frühere [2023/31] | NL | 11.01.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4535455 (PETERSON DONALD W [US]) [A] 1-15 * column 2, line 15 - line 31; figures 1,2 *; | [A]US2001044917 (LESTER ROBERT A [US], et al) [A] 1-15* paragraph [0007] - paragraph [0009]; figure 6 *; | [I]US2017123879 (DONLIN PAT [US]) [I] 1-15 * paragraph [0007] * * paragraph [0038] - paragraph [0039]; figures 3-6 *; | [I]US2017147416 (RANJAN OM [IN], et al) [I] 1-15 * paragraph [0002] - paragraph [0008]; figures 1-3 * |