EP3675610 - HOCHFESTES FINGERABDRUCKRESISTENTES GLAS UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR SOWIE AUSSENTEIL EINES HOCHFESTEN FINGERABDRUCKRESISTENTEN GLASES UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 23.03.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.05.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 19.04.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.12.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2020/27] | Erfinder | 01 /
KIM, Joon Suh Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
XU, Ting Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 03 /
LI, Qingmeng Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 04 /
XU, Yanxiang Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2020/27] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2020/27] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17928744.6 | 21.12.2017 | [2020/27] | WO2017CN117801 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201710950164 | 13.10.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201710950164 | [2020/27] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019071835 | Datum: | 18.04.2019 | Sprache: | ZH | [2019/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3675610 | Datum: | 01.07.2020 | Sprache: | EN | [2020/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 18.04.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.10.2020 | Klassifikation | IPC: | C03C15/00 | [2020/46] | CPC: |
C03C15/00 (EP,KR,US);
C03B23/023 (US);
C03C19/00 (US);
C03C23/0075 (US);
G02B1/18 (RU,US);
G02B27/0006 (RU);
|
Frühere IPC [2020/27] | H05K5/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HOCHFESTES FINGERABDRUCKRESISTENTES GLAS UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR SOWIE AUSSENTEIL EINES HOCHFESTEN FINGERABDRUCKRESISTENTEN GLASES UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2020/27] | Englisch: | HIGH STRENGTH FINGERPRINT-PROOF GLASS AND PREPARATION METHOD THEREFOR, AND EXTERIOR MEMBER OF HIGH STRENGTH FINGERPRINT-PROOF GLASS AND PREPARATION METHOD THEREFOR | [2020/27] | Französisch: | VERRE RÉSISTANT AUX EMPREINTES DIGITALES À HAUTE RÉSISTANCE ET SON PROCÉDÉ DE PRÉPARATION, ET ÉLÉMENT EXTÉRIEUR DE VERRE RÉSISTANT AUX EMPREINTES DIGITALES À HAUTE RÉSISTANCE ET SON PROCÉDÉ DE PRÉPARATION | [2020/27] | Eintritt in die regionale Phase | 26.03.2020 | Übersetzung eingereicht | 26.03.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.03.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 26.03.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.03.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.03.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/27] | 22.02.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.03.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.07.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 21.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2010033818 (PETCAVICH ROBERT [US], et al) [X] 1,10,12 * paragraphs [0045] , [0 50] , [0 52] , [0 60] , [0 61] , [0 78] * * abstract * * figures 3A-3F * [I] 2-9,11,13-15; | [XI]WO2012165107 (CENTRAL GLASS CO LTD [JP], et al) [X] 1,12 * paragraphs [0020] , [0 31] , [0 33] * * abstract * [I] 2-9,13,14; | [XI]WO2017018692 (DON CO LTD [KR]) [X] 1,12 * abstract * * paragraphs [0009] , [0 11] , [0 66] *[I] 2-9,13,14 |