EP3366926 - VERDICHTERRAD MIT GEKRÜMMTEN RIPPEN AUF DER RÜCKSEITE DER RADSCHEIBE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.10.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 30.10.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.06.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.07.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Borgwarner Inc. 3850 Hamlin Road Auburn Hills, Michigan 48326 / US | [2018/35] | Erfinder | 01 /
NICKSON, Keith 26 Prospect Road Huddersfield, HD3 4UZ / GB | 02 /
PALMER-WHITE, Tristram 9 Newhall Park Drive Bradford, BD5 8BR / GB | [2018/35] | Vertreter | Peterreins Schley Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Hermann-Sack-Straße 3 80331 München / DE | [N/P] |
Frühere [2020/49] | Peterreins Schley Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Hermann-Sack-Strasse 3 80331 München / DE | ||
Frühere [2018/35] | Peterreins Schley Patent- und Rechtsanwälte Hermann-Sack-Strasse 3 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18156653.0 | 14.02.2018 | [2018/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201762462070P | 22.02.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762462070 P | [2018/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3366926 | Datum: | 29.08.2018 | Sprache: | EN | [2018/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3366926 | Datum: | 02.12.2020 | Sprache: | EN | [2020/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.07.2018 | Klassifikation | IPC: | F04D29/02, F04D29/28 | [2018/35] | CPC: |
F04D29/284 (EP,CN,KR,US);
F04D17/10 (KR);
F04D29/023 (EP,CN,US);
F04D29/266 (US);
F04D29/30 (KR);
F01D5/048 (US);
F01D5/282 (US);
F05B2280/6003 (EP,US);
F05D2220/40 (EP,US);
F05D2300/603 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERDICHTERRAD MIT GEKRÜMMTEN RIPPEN AUF DER RÜCKSEITE DER RADSCHEIBE | [2018/35] | Englisch: | COMPRESSOR IMPELLER WITH CURVED RIBS ON THE BACK SIDE OF THE BACKPLATE | [2018/35] | Französisch: | ROUET DE COMPRESSEUR AVEC NERVURES COURBÉES SUR LA FACE ARRIÈRE DU DISQUE DU ROUET | [2018/35] | Prüfungsverfahren | 14.02.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/35] | 14.02.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 27.07.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.11.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.06.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.10.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.10.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.10.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 03.09.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.02.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 14.02.2018 | AL | 02.12.2020 | AT | 02.12.2020 | CY | 02.12.2020 | CZ | 02.12.2020 | DK | 02.12.2020 | EE | 02.12.2020 | ES | 02.12.2020 | FI | 02.12.2020 | HR | 02.12.2020 | IT | 02.12.2020 | LT | 02.12.2020 | LV | 02.12.2020 | MC | 02.12.2020 | MK | 02.12.2020 | MT | 02.12.2020 | NL | 02.12.2020 | PL | 02.12.2020 | RO | 02.12.2020 | RS | 02.12.2020 | SE | 02.12.2020 | SI | 02.12.2020 | SK | 02.12.2020 | SM | 02.12.2020 | TR | 02.12.2020 | IE | 14.02.2021 | LU | 14.02.2021 | BE | 28.02.2021 | CH | 28.02.2021 | FR | 28.02.2021 | LI | 28.02.2021 | BG | 02.03.2021 | NO | 02.03.2021 | GR | 03.03.2021 | IS | 02.04.2021 | PT | 05.04.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/29] | HU | 14.02.2018 | |
AL | 02.12.2020 | ||
AT | 02.12.2020 | ||
CY | 02.12.2020 | ||
CZ | 02.12.2020 | ||
DK | 02.12.2020 | ||
EE | 02.12.2020 | ||
ES | 02.12.2020 | ||
FI | 02.12.2020 | ||
HR | 02.12.2020 | ||
IT | 02.12.2020 | ||
LT | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
MC | 02.12.2020 | ||
MK | 02.12.2020 | ||
NL | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RO | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
SI | 02.12.2020 | ||
SK | 02.12.2020 | ||
SM | 02.12.2020 | ||
TR | 02.12.2020 | ||
IE | 14.02.2021 | ||
LU | 14.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
IS | 02.04.2021 | ||
PT | 05.04.2021 | ||
Frühere [2024/23] | HU | 14.02.2018 | |
AL | 02.12.2020 | ||
AT | 02.12.2020 | ||
CY | 02.12.2020 | ||
CZ | 02.12.2020 | ||
DK | 02.12.2020 | ||
EE | 02.12.2020 | ||
ES | 02.12.2020 | ||
FI | 02.12.2020 | ||
HR | 02.12.2020 | ||
IT | 02.12.2020 | ||
LT | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
MC | 02.12.2020 | ||
MK | 02.12.2020 | ||
NL | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RO | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
SI | 02.12.2020 | ||
SK | 02.12.2020 | ||
SM | 02.12.2020 | ||
IE | 14.02.2021 | ||
LU | 14.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
IS | 02.04.2021 | ||
PT | 05.04.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 14.02.2018 | |
AL | 02.12.2020 | ||
AT | 02.12.2020 | ||
CY | 02.12.2020 | ||
CZ | 02.12.2020 | ||
DK | 02.12.2020 | ||
EE | 02.12.2020 | ||
ES | 02.12.2020 | ||
FI | 02.12.2020 | ||
HR | 02.12.2020 | ||
IT | 02.12.2020 | ||
LT | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
MC | 02.12.2020 | ||
NL | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RO | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
SI | 02.12.2020 | ||
SK | 02.12.2020 | ||
SM | 02.12.2020 | ||
IE | 14.02.2021 | ||
LU | 14.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
IS | 02.04.2021 | ||
PT | 05.04.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 02.12.2020 | |
AT | 02.12.2020 | ||
CY | 02.12.2020 | ||
CZ | 02.12.2020 | ||
DK | 02.12.2020 | ||
EE | 02.12.2020 | ||
ES | 02.12.2020 | ||
FI | 02.12.2020 | ||
HR | 02.12.2020 | ||
IT | 02.12.2020 | ||
LT | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
MC | 02.12.2020 | ||
NL | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RO | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
SI | 02.12.2020 | ||
SK | 02.12.2020 | ||
SM | 02.12.2020 | ||
IE | 14.02.2021 | ||
LU | 14.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
IS | 02.04.2021 | ||
PT | 05.04.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 02.12.2020 | |
AT | 02.12.2020 | ||
CZ | 02.12.2020 | ||
DK | 02.12.2020 | ||
EE | 02.12.2020 | ||
ES | 02.12.2020 | ||
FI | 02.12.2020 | ||
HR | 02.12.2020 | ||
IT | 02.12.2020 | ||
LT | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
MC | 02.12.2020 | ||
NL | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RO | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
SI | 02.12.2020 | ||
SK | 02.12.2020 | ||
SM | 02.12.2020 | ||
IE | 14.02.2021 | ||
LU | 14.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
IS | 02.04.2021 | ||
PT | 05.04.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 02.12.2020 | |
AT | 02.12.2020 | ||
CZ | 02.12.2020 | ||
DK | 02.12.2020 | ||
EE | 02.12.2020 | ||
ES | 02.12.2020 | ||
FI | 02.12.2020 | ||
HR | 02.12.2020 | ||
IT | 02.12.2020 | ||
LT | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
MC | 02.12.2020 | ||
NL | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RO | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
SI | 02.12.2020 | ||
SK | 02.12.2020 | ||
SM | 02.12.2020 | ||
IE | 14.02.2021 | ||
LU | 14.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
IS | 02.04.2021 | ||
PT | 05.04.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 02.12.2020 | |
AT | 02.12.2020 | ||
CZ | 02.12.2020 | ||
DK | 02.12.2020 | ||
EE | 02.12.2020 | ||
ES | 02.12.2020 | ||
FI | 02.12.2020 | ||
HR | 02.12.2020 | ||
IT | 02.12.2020 | ||
LT | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
MC | 02.12.2020 | ||
NL | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RO | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
SI | 02.12.2020 | ||
SK | 02.12.2020 | ||
SM | 02.12.2020 | ||
IE | 14.02.2021 | ||
LU | 14.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
PT | 05.04.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AL | 02.12.2020 | |
AT | 02.12.2020 | ||
CZ | 02.12.2020 | ||
DK | 02.12.2020 | ||
EE | 02.12.2020 | ||
ES | 02.12.2020 | ||
FI | 02.12.2020 | ||
HR | 02.12.2020 | ||
IT | 02.12.2020 | ||
LT | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
MC | 02.12.2020 | ||
NL | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RO | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
SI | 02.12.2020 | ||
SK | 02.12.2020 | ||
SM | 02.12.2020 | ||
IE | 14.02.2021 | ||
LU | 14.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
IS | 02.04.2021 | ||
PT | 05.04.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 02.12.2020 | |
AT | 02.12.2020 | ||
CZ | 02.12.2020 | ||
DK | 02.12.2020 | ||
EE | 02.12.2020 | ||
FI | 02.12.2020 | ||
HR | 02.12.2020 | ||
IT | 02.12.2020 | ||
LT | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
MC | 02.12.2020 | ||
NL | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RO | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
SI | 02.12.2020 | ||
SK | 02.12.2020 | ||
SM | 02.12.2020 | ||
IE | 14.02.2021 | ||
LU | 14.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
IS | 02.04.2021 | ||
PT | 05.04.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AL | 02.12.2020 | |
AT | 02.12.2020 | ||
CZ | 02.12.2020 | ||
DK | 02.12.2020 | ||
EE | 02.12.2020 | ||
FI | 02.12.2020 | ||
HR | 02.12.2020 | ||
IT | 02.12.2020 | ||
LT | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
MC | 02.12.2020 | ||
NL | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RO | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
SI | 02.12.2020 | ||
SK | 02.12.2020 | ||
SM | 02.12.2020 | ||
LU | 14.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
IS | 02.04.2021 | ||
PT | 05.04.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AL | 02.12.2020 | |
AT | 02.12.2020 | ||
CZ | 02.12.2020 | ||
EE | 02.12.2020 | ||
FI | 02.12.2020 | ||
HR | 02.12.2020 | ||
IT | 02.12.2020 | ||
LT | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
MC | 02.12.2020 | ||
NL | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RO | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
SK | 02.12.2020 | ||
SM | 02.12.2020 | ||
LU | 14.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
IS | 02.04.2021 | ||
PT | 05.04.2021 | ||
Frühere [2021/47] | AL | 02.12.2020 | |
AT | 02.12.2020 | ||
CZ | 02.12.2020 | ||
EE | 02.12.2020 | ||
FI | 02.12.2020 | ||
HR | 02.12.2020 | ||
LT | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
MC | 02.12.2020 | ||
NL | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RO | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
SK | 02.12.2020 | ||
SM | 02.12.2020 | ||
LU | 14.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
IS | 02.04.2021 | ||
PT | 05.04.2021 | ||
Frühere [2021/45] | AL | 02.12.2020 | |
AT | 02.12.2020 | ||
CZ | 02.12.2020 | ||
EE | 02.12.2020 | ||
FI | 02.12.2020 | ||
HR | 02.12.2020 | ||
LT | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
MC | 02.12.2020 | ||
NL | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RO | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
SK | 02.12.2020 | ||
SM | 02.12.2020 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
IS | 02.04.2021 | ||
PT | 05.04.2021 | ||
Frühere [2021/42] | AT | 02.12.2020 | |
CZ | 02.12.2020 | ||
EE | 02.12.2020 | ||
FI | 02.12.2020 | ||
HR | 02.12.2020 | ||
LT | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
MC | 02.12.2020 | ||
NL | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RO | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
SK | 02.12.2020 | ||
SM | 02.12.2020 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
IS | 02.04.2021 | ||
PT | 05.04.2021 | ||
Frühere [2021/41] | AT | 02.12.2020 | |
CZ | 02.12.2020 | ||
EE | 02.12.2020 | ||
FI | 02.12.2020 | ||
HR | 02.12.2020 | ||
LT | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
MC | 02.12.2020 | ||
NL | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RO | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
SK | 02.12.2020 | ||
SM | 02.12.2020 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
PT | 05.04.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AT | 02.12.2020 | |
CZ | 02.12.2020 | ||
EE | 02.12.2020 | ||
FI | 02.12.2020 | ||
HR | 02.12.2020 | ||
LT | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
NL | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RO | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
SK | 02.12.2020 | ||
SM | 02.12.2020 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
PT | 05.04.2021 | ||
Frühere [2021/36] | CZ | 02.12.2020 | |
EE | 02.12.2020 | ||
FI | 02.12.2020 | ||
HR | 02.12.2020 | ||
LT | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
NL | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RO | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
SK | 02.12.2020 | ||
SM | 02.12.2020 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
PT | 05.04.2021 | ||
Frühere [2021/35] | CZ | 02.12.2020 | |
FI | 02.12.2020 | ||
HR | 02.12.2020 | ||
LT | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
NL | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RO | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
SK | 02.12.2020 | ||
SM | 02.12.2020 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
PT | 05.04.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 02.12.2020 | |
HR | 02.12.2020 | ||
LT | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
NL | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
SM | 02.12.2020 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
PT | 05.04.2021 | ||
Frühere [2021/32] | FI | 02.12.2020 | |
HR | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
NL | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
SM | 02.12.2020 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
Frühere [2021/30] | FI | 02.12.2020 | |
HR | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
NL | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
Frühere [2021/28] | FI | 02.12.2020 | |
HR | 02.12.2020 | ||
LV | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
Frühere [2021/25] | FI | 02.12.2020 | |
LV | 02.12.2020 | ||
PL | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
Frühere [2021/23] | FI | 02.12.2020 | |
LV | 02.12.2020 | ||
RS | 02.12.2020 | ||
SE | 02.12.2020 | ||
BG | 02.03.2021 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
GR | 03.03.2021 | ||
Frühere [2021/22] | FI | 02.12.2020 | |
RS | 02.12.2020 | ||
NO | 02.03.2021 | ||
Frühere [2021/20] | FI | 02.12.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]FR581311 (MALBAY) [I] 1,3,4,6,7* sentences 20-26, paragraph 2; figures 2,4 *; | [XAI]WO2004016952 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [X] 1,4-7 * figures 8,9 * [A] 2 [I] 3; | [I]DE102012022647 (DAIMLER AG [DE]) [I] 1,3,4,6,7 * paragraph [0050]; figures 1-4, 8 * |