EP3366360 - KREISELSPIELZEUG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.10.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.01.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.11.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 27.07.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 06.11.2019 [2019/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Tomy Company, Ltd. 7-9-10, Tateishi Katsushika-ku Tokyo 124-8511 / JP | [2018/35] | Erfinder | 01 /
MURAKI, Makoto 7-9-10 Tateishi, Katsushika-ku Tokyo, 124-8511 / JP | [2018/35] | Vertreter | SSM Sandmair Patentanwälte Rechtsanwalt Partnerschaft mbB Joseph-Wild-Straße 20 81829 München / DE | [N/P] |
Frühere [2018/35] | Schwabe - Sandmair - Marx Patentanwälte Rechtsanwalt Partnerschaft mbB Joseph-Wild-Straße 20 81829 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18158877.3 | 27.02.2018 | [2018/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20170035083 | 27.02.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2017035083 | [2018/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3366360 | Datum: | 29.08.2018 | Sprache: | EN | [2018/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.06.2018 | Klassifikation | IPC: | A63H1/00, A63H1/02 | [2018/35] | CPC: |
A63H1/00 (EP,US);
A63F9/16 (US);
A63H1/02 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/49] |
Frühere [2018/35] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KREISELSPIELZEUG | [2018/35] | Englisch: | SPINNING TOP TOY | [2018/35] | Französisch: | JOUET TOUPIE | [2018/35] | Prüfungsverfahren | 26.10.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/49] | 26.10.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 04.01.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.05.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/45] | 18.06.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2019/45] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP3071767U (*) [A] 1-4 * abstract *; | [A]US6364734 (NG RICKY [HK]) [A] 1-4* abstract *; | [A]JP3088350U (*) [A] 1-4 * abstract *; | [A]JP5959773B (TOMY CO LTD; TOKYO UNIQUE:KK) [A] 1-4 * abstract * | vom Anmelder | JP5959773B |