EP3396445 - OPTISCHER FILTER MIT VARIABLER DURCHLÄSSIGKEIT UND VERWENDUNGEN DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.11.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 27.11.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.07.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.05.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 28.09.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Switch Materials, Inc. 3650 Gilmore Way Burnaby, British Columbia V5G 4W8 / CA | [2018/44] | Erfinder | 01 /
LAM, Duhane 1572 East 10th Avenue Vancouver, British Columbia V5N 1X5 / CA | 02 /
BRANDA, Neil, R. 1286 Rosewood Cres North Vancouver, British Columbia V7P 1H7 / CA | [2018/44] | Vertreter | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [2021/01] |
Frühere [2018/44] | Boult Wade Tennant LLP Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18162671.4 | 10.06.2010 | [2018/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US200918605509P | 11.06.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 18605509 P | US200918605809P | 11.06.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 18605809 P | US200918606909P | 11.06.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 18606909 P | US200918607609P | 11.06.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 18607609 P | [2018/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3396445 | Datum: | 31.10.2018 | Sprache: | EN | [2018/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3396445 | Datum: | 30.12.2020 | Sprache: | EN | [2020/53] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.09.2018 | Klassifikation | IPC: | G02F1/15, G02B5/20 | [2018/44] | CPC: |
G02F1/15165 (EP,US);
G02F1/15 (KR);
G02F1/0126 (CN);
B60J3/04 (US);
E06B9/24 (EP,US);
G02B5/223 (US);
G02B5/23 (EP,KR,US);
G02C7/101 (KR,US);
G02C7/102 (US);
G02F1/0018 (EP,KR,US);
G02F1/0063 (EP,KR,US);
G02F1/153 (CN);
G02F1/1533 (KR,US);
G02F1/157 (KR,US);
G02F1/163 (CN,KR,US);
H01R43/26 (US);
G02F2201/086 (EP,US);
Y10T156/10 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2019/24] |
Frühere [2018/44] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | OPTISCHER FILTER MIT VARIABLER DURCHLÄSSIGKEIT UND VERWENDUNGEN DAVON | [2018/44] | Englisch: | VARIABLE TRANSMITTANCE OPTICAL FILTER AND USES THEREOF | [2018/44] | Französisch: | FILTRE OPTIQUE À TRANSMISSION VARIABLE ET SES UTILISATIONS | [2018/44] | Prüfungsverfahren | 30.04.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.04.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/24] | 30.04.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 13.07.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.11.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.11.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 18.11.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP10785617.1 / EP2440967 | Einspruch (Einsprüche) | 01.10.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 19.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 19.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 19.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 13.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 04.11.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2020 | 11   M06   Gebühr entrichtet am   04.11.2020 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.06.2010 | AL | 30.12.2020 | AT | 30.12.2020 | CY | 30.12.2020 | CZ | 30.12.2020 | DK | 30.12.2020 | EE | 30.12.2020 | ES | 30.12.2020 | FI | 30.12.2020 | HR | 30.12.2020 | IT | 30.12.2020 | LT | 30.12.2020 | LV | 30.12.2020 | MC | 30.12.2020 | MK | 30.12.2020 | MT | 30.12.2020 | NL | 30.12.2020 | PL | 30.12.2020 | RO | 30.12.2020 | SE | 30.12.2020 | SI | 30.12.2020 | SK | 30.12.2020 | SM | 30.12.2020 | TR | 30.12.2020 | BG | 30.03.2021 | NO | 30.03.2021 | GR | 31.03.2021 | IS | 30.04.2021 | PT | 30.04.2021 | IE | 10.06.2021 | LU | 10.06.2021 | BE | 30.06.2021 | CH | 30.06.2021 | LI | 30.06.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/29] | HU | 10.06.2010 | |
AL | 30.12.2020 | ||
AT | 30.12.2020 | ||
CY | 30.12.2020 | ||
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
MK | 30.12.2020 | ||
NL | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SI | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
SM | 30.12.2020 | ||
TR | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
IE | 10.06.2021 | ||
LU | 10.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Frühere [2024/23] | HU | 10.06.2010 | |
AL | 30.12.2020 | ||
AT | 30.12.2020 | ||
CY | 30.12.2020 | ||
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
MK | 30.12.2020 | ||
NL | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SI | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
SM | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
IE | 10.06.2021 | ||
LU | 10.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 10.06.2010 | |
AL | 30.12.2020 | ||
AT | 30.12.2020 | ||
CY | 30.12.2020 | ||
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
NL | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SI | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
SM | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
IE | 10.06.2021 | ||
LU | 10.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Frühere [2023/29] | AL | 30.12.2020 | |
AT | 30.12.2020 | ||
CY | 30.12.2020 | ||
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
NL | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SI | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
IE | 10.06.2021 | ||
LU | 10.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Frühere [2023/24] | AL | 30.12.2020 | |
AT | 30.12.2020 | ||
CY | 30.12.2020 | ||
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SI | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
IE | 10.06.2021 | ||
LU | 10.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 30.12.2020 | |
AT | 30.12.2020 | ||
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SI | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
IE | 10.06.2021 | ||
LU | 10.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 30.12.2020 | |
AT | 30.12.2020 | ||
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SI | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
IE | 10.06.2021 | ||
LU | 10.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AL | 30.12.2020 | |
AT | 30.12.2020 | ||
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SI | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
IE | 10.06.2021 | ||
LU | 10.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Frühere [2022/18] | AL | 30.12.2020 | |
AT | 30.12.2020 | ||
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SI | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
LU | 10.06.2021 | ||
Frühere [2022/13] | AL | 30.12.2020 | |
AT | 30.12.2020 | ||
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SI | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 30.12.2020 | |
AT | 30.12.2020 | ||
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AL | 30.12.2020 | |
AT | 30.12.2020 | ||
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AL | 30.12.2020 | |
AT | 30.12.2020 | ||
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AL | 30.12.2020 | |
AT | 30.12.2020 | ||
CZ | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Frühere [2021/45] | AL | 30.12.2020 | |
AT | 30.12.2020 | ||
CZ | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Frühere [2021/42] | AT | 30.12.2020 | |
CZ | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Frühere [2021/39] | AT | 30.12.2020 | |
CZ | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AT | 30.12.2020 | |
CZ | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Frühere [2021/36] | CZ | 30.12.2020 | |
EE | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Frühere [2021/35] | CZ | 30.12.2020 | |
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 30.12.2020 | |
HR | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Frühere [2021/28] | FI | 30.12.2020 | |
HR | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
Frühere [2021/23] | FI | 30.12.2020 | |
LV | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
Frühere [2021/22] | FI | 30.12.2020 | |
NO | 30.03.2021 | ||
Frühere [2021/20] | FI | 30.12.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPS57167009 (ASAHI GLASS CO LTD) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]US5355245 (LYNAM NIALL R [US]) [A] 1-15 * column 15, lines 15-19 - column 15, line 19; figures 1-3 *; | [A]US2006007519 (KANOUNI MOUCHINE [US], et al) [A] 8* paragraph [0003] - paragraph [0007] *; | [A] - GILAT S L ET AL, "LIGHT-TRIGGERED ELECTRICAL AND OPTICAL SWITCHING DEVICES", JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, CHEMICAL COMMUNICATIONS, CHEMICAL SOCIETY. LETCHWORTH, GB, (19930101), vol. 18, doi:10.1039/C39930001439, ISSN 0022-4936, pages 1439 - 1442, XP009047268 [A] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1039/c39930001439 | vom Anmelder | US5463491 | US5604626 | US5838483 | US6065836 | US6084702 | US6246505 | WO2004015024 | US6910729 | US6934067 | US7300167 | US7459189 |