EP3413199 - KOMMUNIKATIONSVERWALTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.10.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 22.11.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.07.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.11.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 17.08.2022 [2022/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Amadeus S.A.S. 485 Route du Pin Montard Sophia Antipolis 06410 Biot / FR | [N/P] |
Frühere [2018/50] | Für alle benannten Staaten Amadeus S.A.S. 485 Route du Pin Montard Sophia Antipolis 06410 Biot / FR | Erfinder | 01 /
DERSY, Julien Jefferson House, Hogs back Guildford, GU3 1AQ / GB | 02 /
ORTON, David 31 Woodside Avenue Amersham Bucks, HP6 6BQ / GB | [2018/50] | Vertreter | Atout PI Laplace Immeuble Up On 25 Boulevard Romain Rolland CS 40072 75685 Paris Cedex 14 / FR | [N/P] |
Frühere [2018/50] | Hnich-Gasri, Naïma Marks & Clerk France Immeuble Visium 22, avenue Aristide Briand 94117 Arcueil Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18179638.4 | 01.02.2013 | [2018/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3413199 | Datum: | 12.12.2018 | Sprache: | EN | [2018/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3413199 | Datum: | 25.12.2019 | Sprache: | EN | [2019/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.09.2018 | Klassifikation | IPC: | G06F9/50 | [2018/50] | CPC: |
G06F9/5077 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOMMUNIKATIONSVERWALTUNG | [2018/50] | Englisch: | COMMUNICATIONS MANAGEMENT | [2018/50] | Französisch: | GESTION DE COMMUNICATIONS | [2018/50] | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 25.06.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/50] | 18.07.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.11.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.11.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 18.11.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP13305125.0 / EP2763037 | Teilanmeldung(en) | EP19203212.6 / EP3629169 | EP20206015.8 / EP3809265 | Einspruch (Einsprüche) | 28.09.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 01.02.2013 | AL | 25.12.2019 | AT | 25.12.2019 | CY | 25.12.2019 | CZ | 25.12.2019 | DK | 25.12.2019 | EE | 25.12.2019 | FI | 25.12.2019 | HR | 25.12.2019 | IT | 25.12.2019 | LT | 25.12.2019 | LV | 25.12.2019 | MC | 25.12.2019 | MK | 25.12.2019 | MT | 25.12.2019 | NL | 25.12.2019 | PL | 25.12.2019 | RO | 25.12.2019 | RS | 25.12.2019 | SE | 25.12.2019 | SI | 25.12.2019 | SK | 25.12.2019 | SM | 25.12.2019 | TR | 25.12.2019 | IE | 01.02.2020 | LU | 01.02.2020 | BE | 29.02.2020 | CH | 29.02.2020 | LI | 29.02.2020 | BG | 25.03.2020 | NO | 25.03.2020 | GR | 26.03.2020 | IS | 25.04.2020 | PT | 20.05.2020 | [2022/33] |
Frühere [2022/27] | HU | 01.02.2013 | |
AL | 25.12.2019 | ||
AT | 25.12.2019 | ||
CY | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
MT | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
TR | 25.12.2019 | ||
IE | 01.02.2020 | ||
LU | 01.02.2020 | ||
BE | 29.02.2020 | ||
CH | 29.02.2020 | ||
LI | 29.02.2020 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 25.12.2019 | |
AT | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
IE | 01.02.2020 | ||
LU | 01.02.2020 | ||
BE | 29.02.2020 | ||
CH | 29.02.2020 | ||
LI | 29.02.2020 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
IE | 01.02.2020 | ||
LU | 01.02.2020 | ||
CH | 29.02.2020 | ||
LI | 29.02.2020 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
LU | 01.02.2020 | ||
CH | 29.02.2020 | ||
LI | 29.02.2020 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/50] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
LU | 01.02.2020 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/47] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
LU | 01.02.2020 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/40] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Frühere [2020/32] | AL | 25.12.2019 | |
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Frühere [2020/25] | FI | 25.12.2019 | |
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Frühere [2020/23] | FI | 25.12.2019 | |
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Frühere [2020/22] | FI | 25.12.2019 | |
LT | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
Frühere [2020/21] | NO | 25.03.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2009043921 (ROY PROTIP [US]) [A] 1-15 * abstract * * paragraph [0009] * * paragraphs [0017] - [0018] * * paragraphs [0025] - [0026] * * paragraphs [0032] - [0034] * * paragraphs [0037] - [0040] * * paragraph [0046] * * paragraphs [0049] - [0051] * * figures 3,6 ** claims 1,4-6,8 *; | [A]US2009164990 (BEN-YEHUDA SHMUEL [IL], et al) [A] 1-15 * abstract * * paragraph [0001] * * paragraphs [0010] - [0013] * * paragraphs [0015] - [0019] * * paragraphs [0051] - [0053] * * paragraphs [0064] - [0066] * * figure 4 *; | [A]WO2011022375 (APRIUS INC [US], et al) [A] 1-15 * abstract * * page 3, lines 13-24 * * page 4, lines 1-12 * * page 9, lines 1-5 * * page 10, lines 12-30 * * page 13, lines 17-23 * * page 26, lines 9-13 * * figures 1A,7 * * claim 1 * | vom Anmelder | US8032353 |