EP3574565 - DRAHTLOSES LADEVERWALTUNGSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.08.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 17.09.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.04.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.11.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 04.08.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 30.10.2024 [2024/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Powermat Technologies Ltd. 94 Em Hamoshavot Road Bldg. Alon B POB 3246 Kiryat Arie Petach Tikva 4970602 / IL | [2021/42] |
Frühere [2019/49] | Für alle benannten Staaten Powermat Technologies Ltd. 94 Em Hamoshavot Road Bldg. Alon B POB 3246 Kiryat Arie Petach Tikva 4970602 / IL | Erfinder | 01 /
SHERMAN, Itay 44 Havazelet St. 4501560 Hod HaSharon / IL | 02 /
SALHUV, Amir 3/27 HaImahot St. 7402558 Nes Ziona / IL | [2019/49] | Vertreter | Maiwald GmbH Engineering Elisenhof Elisenstrasse 3 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [2021/42] | Maiwald Patent- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Engineering Elisenhof Elisenstrasse 3 80335 München / DE | ||
Frühere [2019/49] | Beck & Rössig European Patent Attorneys Cuvilliésstraße 14 81679 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18744781.8 | 24.01.2018 | [2019/49] | WO2018IL50092 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201762450586P | 26.01.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762450586 P | [2019/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018138726 | Datum: | 02.08.2018 | Sprache: | EN | [2018/31] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3574565 | Datum: | 04.12.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.08.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3574565 | Datum: | 20.10.2021 | Sprache: | EN | [2021/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | IL | 02.08.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.07.2020 | Klassifikation | IPC: | H02J7/00, H02J50/10, H02J50/80, H04B5/00, H04W40/00 | [2020/35] | CPC: |
H02J50/10 (EP,US);
H02J50/80 (EP,US);
H02J7/0044 (EP,US);
H04B5/24 (EP,US);
H04B5/79 (EP,US);
H04W40/00 (EP);
|
Frühere IPC [2019/49] | H02J50/50, H04B5/00, H04W40/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/49] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DRAHTLOSES LADEVERWALTUNGSSYSTEM | [2019/49] | Englisch: | WIRELESS CHARGING MANAGEMENT SYSTEM | [2019/49] | Französisch: | SYSTÈME DE GESTION DE RECHARGE SANS FIL | [2019/49] | Eintritt in die regionale Phase | 05.08.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.08.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 05.08.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.08.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.08.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/49] | 17.02.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.04.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.09.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.09.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.09.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 21.07.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 24.01.2018 | AL | 20.10.2021 | AT | 20.10.2021 | CY | 20.10.2021 | CZ | 20.10.2021 | DK | 20.10.2021 | EE | 20.10.2021 | ES | 20.10.2021 | FI | 20.10.2021 | HR | 20.10.2021 | IT | 20.10.2021 | LT | 20.10.2021 | LV | 20.10.2021 | MC | 20.10.2021 | MK | 20.10.2021 | MT | 20.10.2021 | NL | 20.10.2021 | PL | 20.10.2021 | RO | 20.10.2021 | RS | 20.10.2021 | SE | 20.10.2021 | SI | 20.10.2021 | SK | 20.10.2021 | SM | 20.10.2021 | BG | 20.01.2022 | NO | 20.01.2022 | GR | 21.01.2022 | IE | 24.01.2022 | LU | 24.01.2022 | BE | 31.01.2022 | CH | 31.01.2022 | LI | 31.01.2022 | IS | 20.02.2022 | PT | 21.02.2022 | [2024/44] |
Frühere [2024/24] | HU | 24.01.2018 | |
AL | 20.10.2021 | ||
AT | 20.10.2021 | ||
CY | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
IT | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
MK | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IE | 24.01.2022 | ||
LU | 24.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2024/23] | AL | 20.10.2021 | |
AT | 20.10.2021 | ||
CY | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
IT | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
MK | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IE | 24.01.2022 | ||
LU | 24.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2024/20] | AL | 20.10.2021 | |
AT | 20.10.2021 | ||
CY | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
IT | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IE | 24.01.2022 | ||
LU | 24.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2023/27] | AL | 20.10.2021 | |
AT | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
IT | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IE | 24.01.2022 | ||
LU | 24.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2023/09] | AL | 20.10.2021 | |
AT | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IE | 24.01.2022 | ||
LU | 24.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2023/03] | AL | 20.10.2021 | |
AT | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
LU | 24.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 20.10.2021 | |
AT | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
LU | 24.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AL | 20.10.2021 | |
AT | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
LU | 24.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2022/46] | AT | 20.10.2021 | |
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
LU | 24.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2022/39] | AT | 20.10.2021 | |
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2022/35] | AT | 20.10.2021 | |
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2022/34] | AT | 20.10.2021 | |
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2022/33] | AT | 20.10.2021 | |
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2022/25] | AT | 20.10.2021 | |
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 20.10.2021 | |
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 20.10.2021 | |
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2022/22] | AT | 20.10.2021 | |
FI | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 20.10.2021 | |
RS | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
Frühere [2022/19] | BG | 20.01.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2010211643 (LOWENTHAL RICHARD [US], et al) [A] 1-15 * paragraph [0020]; figure 2 *; | [A]CN104300646B (STATE GRID CORP CHINA ET AL.) [A] 1-15* paragraph [0039]; figure 4 * | Internationale Recherche | [Y]US2005030921 (YAU PO-WAH [GB]) [Y] 10, 19 * par. 0077 *; | [Y]US2013005252 (LEE JAESUNG [KR], et al) [Y] 1-20 * par. 0156, 0247, 0214, 0009, 0233, 0212, 0246, 0242, 0240, 0155, 0182, 0223 *; | [A]US2016269486 (GUPTA PIYUSH [US], et al) [A] 1-20* par. 0042 *; | [PX]US2017288739 (SHIN JAE-HYUCK [KR], et al) [PX] 1-20 * par. 0134 * | vom Anmelder | US2010211643 | CN104300646 |