EP3845012 - SYNCHRONISIERTER EMPFANG IN MESH-NETZWERKEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.06.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.06.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 07.03.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 22.09.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.08.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | [2021/27] | Erfinder | 01 /
HUI, Jonathan Wing-Yan 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | 02 /
TURON, Martin A. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | [2021/27] | Vertreter | Maikowski & Ninnemann Patentanwälte Partnerschaft mbB Postfach 15 09 20 10671 Berlin / DE | [2021/27] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18766476.8 | 27.08.2018 | [2021/27] | WO2018US48192 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020046270 | Datum: | 05.03.2020 | Sprache: | EN | [2020/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3845012 | Datum: | 07.07.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.03.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 05.03.2020 | Klassifikation | IPC: | H04W56/00 | [2021/27] | CPC: |
H04W56/0015 (EP,KR,US);
H04W56/0005 (CN);
H04L43/10 (KR,US);
H04W52/0235 (CN);
H04W52/0248 (CN);
H04W84/18 (US);
Y02D30/70 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYNCHRONISIERTER EMPFANG IN MESH-NETZWERKEN | [2021/27] | Englisch: | SYNCHRONIZED RECEPTION IN MESH NETWORKS | [2021/27] | Französisch: | RÉCEPTION SYNCHRONISÉE DANS DES RÉSEAUX MAILLÉS | [2021/27] | Eintritt in die regionale Phase | 26.10.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.10.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.10.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.10.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/27] | 26.10.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 29.09.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.06.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 19.07.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.08.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]GB2494660 (CANON KK [JP]) [X] 1-20 * page 3, line 1 - page 16, line 26 ** figures 1-7 *; | [X]US2015092640 (MANDIGANAL SANTOSH MALLIKARJUNA [IN], et al) [X] 1-20 * paragraphs [0003] - [0005] * * figures 1-4 * * paragraphs [0014] - [0032] *; | [X]US2016227499 (HO JIN-MENG [US]) [X] 1-20 * paragraphs [0002] - [0004] * * figures 7-10 * * paragraphs [0024] - [0132] *; | [XI]US2016374043 (WETTERWALD PATRICK [FR], et al) [X] 1-3,5,6,8-13,15,16,18-20 * paragraphs [0001] - [0004] * * figures 1-4 * * paragraphs [0010] - [0048] * [I] 4,7,14,17 |