EP3600549 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUR BEREITSTELLUNG VON STRAHLENTHERAPIE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 08.12.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.01.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 29.09.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.06.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Regents of the University of California 1111 Franklin Street Oakland, CA 94607 / US | [2020/06] | Erfinder | 01 /
SHENG, Ke 10326 Walavista Road Los Angeles CA 90064 / US | 02 /
BOUCHER, Salime M. 1717 Stewart Street Santa Monica CA 90404 / US | [2020/06] | Vertreter | Samson & Partner Patentanwälte mbB Widenmayerstraße 6 80538 München / DE | [2020/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18771417.5 | 24.03.2018 | [2020/06] | WO2018US24216 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201762476287P | 24.03.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762476287 P | [2020/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018176016 | Datum: | 27.09.2018 | Sprache: | EN | [2018/39] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3600549 | Datum: | 05.02.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.09.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 27.09.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.07.2020 | Klassifikation | IPC: | A61N5/10, A61N5/00 | [2020/06] | CPC: |
A61N5/1083 (EP,US);
A61N5/103 (EP,CN);
A61N5/1031 (US);
A61N2005/0626 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR BEREITSTELLUNG VON STRAHLENTHERAPIE | [2020/06] | Englisch: | SYSTEMS AND METHODS FOR DELIVERING RADIOTHERAPY | [2020/06] | Französisch: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS POUR L'ADMINISTRATION DE RADIOTHÉRAPIE | [2020/06] | Eintritt in die regionale Phase | 04.10.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.10.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 04.10.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.10.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.10.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/06] | 03.02.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.12.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.06.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2006034973 (SIEMENS AG [DE], et al); | [X]US2007071168 (ALLISON JOHN [US], et al); | [X]US2010104068 (KILBY WARREN D [GB], et al) | Internationale Recherche | [A]US2005281389 (KUSCH JOCHEN K [US], et al); | [Y]US2007230660 (HERRMANN KLAUS [DE]); | [Y]WO2016140955 (UNIV CALIFORNIA [US]) | vom Anmelder | US2007071168 | US2010104068 |