EP3609332 - VERFAHREN UND LANDWIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENSETZUNGEN ZUR PRÄVENTION ODER BEKÄMPFUNG VON PFLANZENKRANKHEITEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 03.03.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 17.01.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 06.10.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.09.2024 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Tenfold Technologies, LLC 801 S Hwy 377 Pilot Point, TX 76258 / US | [2020/08] | Erfinder | 01 /
GUAN, Shaohua 13433 Morley Drive Frisco, Texas 75035 / US | 02 /
RAJBANSHI, Shashi Shankar 7549 Stonebrook Parkway Apt. 909 Frisco, Texas 75034 / US | 03 /
HILL, Curtis Brian 309 Turnstone Drive Little Elm, Texas 75068 / US | [2020/08] | Vertreter | Murray, Adrian D'Coligny Brand Murray Fuller LLP 50 Eastcastle Street London W1W 8EA / GB | [N/P] |
Frühere [2020/08] | HGF Limited 4th Floor Merchant Exchange 17-19 Whitworth Street West Manchester M1 5WG / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18775154.0 | 27.03.2018 | [2020/08] | WO2018US24638 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201762477297P | 27.03.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762477297 P | US201762597796P | 12.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762597796 P | [2020/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018183381 | Datum: | 04.10.2018 | Sprache: | EN | [2018/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3609332 | Datum: | 19.02.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.10.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 04.10.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.05.2021 | Klassifikation | IPC: | A61K38/15, A61P31/04, A61P31/10, C12N1/20, C12N1/21, C12P21/02, A01N63/22, A01N63/25, C05F11/08, C12R1/12, C05G3/60, A01P3/00, C12R1/07 | [2021/09] | CPC: |
C05F11/08 (EP);
C12N1/205 (EP,US);
A01H5/10 (US);
A01N63/22 (EP,US);
A01N63/25 (EP,US);
C12R2001/07 (EP,US);
C12R2001/12 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
C05F11/08, C05G3/60 (EP)
|
Frühere IPC [2020/08] | A01N63/02, C05F11/08, C12R1/12 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND LANDWIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENSETZUNGEN ZUR PRÄVENTION ODER BEKÄMPFUNG VON PFLANZENKRANKHEITEN | [2020/08] | Englisch: | METHODS AND AGRICULTURAL COMPOSITIONS FOR PREVENTING OR CONTROLLING PLANT DISEASES | [2020/08] | Französisch: | PROCÉDÉS ET COMPOSITIONS AGRICOLES PERMETTANT DE PRÉVENIR OU DE LUTTER CONTRE LES MALADIES DES PLANTES | [2020/08] | Biologisches Material | In dieser Anmeldung wird hinterlegtes biologisches Material erwähnt; Einzelheiten siehe Akte | Eintritt in die regionale Phase | 25.10.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.10.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 25.10.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.10.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.10.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/08] | 29.11.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.03.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.06.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.09.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | Teilanmeldung(en) | EP23202103.0 / EP4293129 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US6602500 (KHARBANDA PREM DUTT [CA], et al); | [XI]US2007248583 (KOCHI SHINICHIRO [JP], et al); | [XI]WO2016020371 (BASF SE [DE]); | [XI]US2016278388 (BEAU JEREMY [US], et al) | Internationale Recherche | [XY]US6602500 (KHARBANDA PREM DUTT [CA], et al); | [A]US7935335 (KOCHI SHINICHIRO [JP], et al); | [A]WO2016020371 (BASF SE [DE]); | [Y]CN105646015 (UNIV CHINA AGRICULTURAL); | vom Anmelder | US6602500 | WO2004049778 | US2007248583 | WO2016020371 | US2016278388 |