EP3645711 - T7-RNA-POLYMERASEVARIANTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.04.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 04.01.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.06.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Codexis, Inc. 200 Penobscot Drive Redwood City, CA 94063 / US | [2020/19] | Erfinder | 01 /
MILLER, Mathew, G. 200 Penobscot Drive Redwood City, California 94063 / US | 02 /
CHNG, Chinping 200 Penobscot Drive Redwood City, California 94063 / US | 03 /
ALVIZO, Oscar 200 Penobscot Drive Redwood City, California 94063 / US | 04 /
MAYO, Melissa, Ann 200 Penobscot Drive Redwood City, California 94063 / US | 05 /
RIGGINS, James, Nicholas 200 Penobscot Drive Redwood City, California 94063 / US | 06 /
YI, Xiang 200 Penobscot Drive Redwood City, California 94063 / US | 07 /
PENFIELD, Jonathan, S. 200 Penobscot Drive Redwood City, California 94063 / US | 08 /
HUISMAN, Gjalt, W. 200 Penobscot Drive Redwood City, California 94063 / US | [2020/19] | Vertreter | Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [N/P] |
Frühere [2020/19] | Chapman, Desmond Mark Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18824385.1 | 19.06.2018 | [2020/19] | WO2018US38288 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201762527764P | 30.06.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762527764 P | US201762528846P | 05.07.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762528846 P | [2020/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019005540 | Datum: | 03.01.2019 | Sprache: | EN | [2019/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3645711 | Datum: | 06.05.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.01.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 03.01.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.03.2021 | Klassifikation | IPC: | C12N9/12, C12P19/34 | [2021/16] | CPC: |
C12N9/1247 (EP,KR,US);
C12P19/34 (EP,KR,US);
C12Y207/07006 (EP,KR,US)
|
Frühere IPC [2020/19] | C12N9/12 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | T7-RNA-POLYMERASEVARIANTEN | [2020/19] | Englisch: | T7 RNA POLYMERASE VARIANTS | [2020/19] | Französisch: | VARIANTS D'ARN POLYMÉRASE T7 | [2020/19] | Eintritt in die regionale Phase | 06.12.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.12.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 06.12.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.12.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.12.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/19] | 21.10.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.06.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.06.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]JP2011051943 (TOSOH CORP) [I] 1-13 * claim 9 ** sequence 14 *; | [I]EP2316934 (TOSOH CORP [JP]) [I] 1-13 * claims 1-16 * * sequence 14 *; | [I]EP2377938 (EUKARYS [FR]) [I] 1-13 * claims 1-18 * * sequence 40 * | Internationale Recherche | [XYA]WO2009113718 (TOSOH CORP [JP], et al) [X] 1, 8 * SEQ ID NO:14, amino acids 3-891. 99.5% identity to SEQ ID NO: 4 * [Y] (9,10)/(8) [A] 3, 5, 6, (9, 10)/(3, 5, 6); | [XA]US2013224793 (MARTIN CRAIG T [US], et al) [X] 1, 7, (9, 10)/(1, 7), 14, 15 * claims 1, 16; SEQ ID NO:6; para [0037], [0072] * [A] 3, 5, 6, (9, 10)/(3, 5, 6); | [Y] - PARK et al., "Over-expression of recombinant proteins with N-terminal His-tag via subcellular uneven distribution in Escherichia coli", Acta Biochimica et Biophysica Sinica, (20150700), vol. 47, no. 7, pages 488 - 495, XP055565722 [Y] (9, 10)/(8) * ; Abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1093/abbs/gmv036 | [A] - BONNER et al., "The thumb subdomain of T7 RNA polymerase functions to stabilize the ternary complex during processive transcription", J Biol Chem., (19941007), vol. 269, no. 40, pages 25129 - 25136, XP055565726 [A] 3, 5, 6, (9, 10)/(3, 5, 6) * ; Abstract; pg 25310, Fig 1 and its legend * |