EP3728816 - KOMPRESSORSTEUERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 08.07.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.09.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 29.06.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 17.01.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.02.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Energy Global GmbH & Co. KG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München / DE | [2021/04] |
Frühere [2020/44] | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
KRISHNABABU, Senthil 2 Marrat Close Lincoln LN2 4WG / GB | [2020/44] | Vertreter | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstraße 31 80801 München / DE | [N/P] |
Frühere [2020/44] | Maier, Daniel Oliver, et al Siemens AG Postfach 22 16 34 80506 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18830177.4 | 12.12.2018 | [2020/44] | WO2018EP84598 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20170208567 | 19.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 17208567 | [2020/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019121252 | Datum: | 27.06.2019 | Sprache: | EN | [2019/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3728816 | Datum: | 28.10.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.06.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.06.2019 | Klassifikation | IPC: | F02C7/057, F02C9/20 | [2020/44] | CPC: |
F02C9/20 (EP,US);
F01D17/162 (US);
F02C7/057 (EP,RU,US);
F05D2240/12 (US);
F05D2240/35 (US);
F05D2270/02 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/44] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOMPRESSORSTEUERUNG | [2020/44] | Englisch: | COMPRESSOR CONTROL | [2020/44] | Französisch: | COMMANDE DE COMPRESSEUR | [2020/44] | Eintritt in die regionale Phase | 19.05.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.05.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.05.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.05.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/44] | 19.05.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 03.02.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.07.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.08.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.01.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.02.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US2011182715 (LEITHEAD GRAEME [GB], et al) [Y] 9-13 * figures 1-15c ** paragraphs [0004] - [0024] - [0047] - [0053] - [0059] - [0080] - [0092] *; | [XAY]US2016281611 (STOCKWELL MARK T [GB]) [X] 1-5 * figures 1-4 * * paragraphs [0004] - [0007] - [0012] , [0038] - [0042] - [0044] - [0047] - [0049] , [0050] * [A] 6-8,14,15 [Y] 9-13 |