EP3689626 - DRUCKER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.03.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.12.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.07.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 06.04.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sato Holdings Kabushiki Kaisha 7-1 Shimomeguro 1-chome Meguro-ku Tokyo 153-0064 / JP | [2020/32] | Erfinder | 01 /
MAEDA, Hideyuki C/O SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 7-1 Shimomeguro 1-chome Meguro-ku Tokyo 153-0064 / JP | 02 /
JINNOUCHI, Takayoshi C/O SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 7-1 Shimomeguro 1-chome Meguro-ku Tokyo 153-0064 / JP | [2020/32] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2020/32] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18863074.3 | 25.09.2018 | [2020/32] | WO2018JP35515 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20170185378 | 26.09.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2017185378 | [2020/32] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019065654 | Datum: | 04.04.2019 | Sprache: | JA | [2019/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3689626 | Datum: | 05.08.2020 | Sprache: | EN | [2020/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3689626 | Datum: | 05.04.2023 | Sprache: | EN | [2023/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 04.04.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.10.2020 | Klassifikation | IPC: | B41J17/24, B41J2/325, B41J3/36, B41J35/08 | [2020/49] | CPC: |
B41J35/08 (EP,US);
B41J2/325 (EP,US);
B41J17/24 (EP,US);
B41J3/36 (EP,US);
B41J35/28 (US);
B41J2202/30 (US);
B41J2202/31 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2020/32] | B41J17/24, B41J2/325, B41J3/36 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/32] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DRUCKER | [2020/32] | Englisch: | PRINTER | [2020/32] | Französisch: | IMPRIMANTE | [2020/32] | Eintritt in die regionale Phase | 25.10.2019 | Übersetzung eingereicht | 25.10.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.10.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 25.10.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.10.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.10.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/32] | 26.05.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.12.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.02.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.02.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.02.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 08.01.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.09.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 05.04.2023 | AT | 05.04.2023 | CZ | 05.04.2023 | DK | 05.04.2023 | EE | 05.04.2023 | ES | 05.04.2023 | FI | 05.04.2023 | HR | 05.04.2023 | IT | 05.04.2023 | LT | 05.04.2023 | LV | 05.04.2023 | MC | 05.04.2023 | NL | 05.04.2023 | PL | 05.04.2023 | RO | 05.04.2023 | RS | 05.04.2023 | SE | 05.04.2023 | SI | 05.04.2023 | SK | 05.04.2023 | SM | 05.04.2023 | NO | 05.07.2023 | GR | 06.07.2023 | IS | 05.08.2023 | PT | 07.08.2023 | IE | 25.09.2023 | LU | 25.09.2023 | BE | 30.09.2023 | CH | 30.09.2023 | [2024/36] |
Frühere [2024/34] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
IT | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
MC | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
IE | 25.09.2023 | ||
LU | 25.09.2023 | ||
CH | 30.09.2023 | ||
Frühere [2024/33] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
IT | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
MC | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
IE | 25.09.2023 | ||
LU | 25.09.2023 | ||
Frühere [2024/28] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
IT | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
MC | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
LU | 25.09.2023 | ||
Frühere [2024/26] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
IT | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
LU | 25.09.2023 | ||
Frühere [2024/25] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
LU | 25.09.2023 | ||
Frühere [2024/24] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SI | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
CZ | 05.04.2023 | ||
DK | 05.04.2023 | ||
EE | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RO | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2024/08] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
SK | 05.04.2023 | ||
SM | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2024/03] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
FI | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2024/01] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
LT | 05.04.2023 | ||
LV | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2023/51] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
HR | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
RS | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2023/50] | AL | 05.04.2023 | |
AT | 05.04.2023 | ||
ES | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
PL | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
GR | 06.07.2023 | ||
IS | 05.08.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2023/48] | AT | 05.04.2023 | |
ES | 05.04.2023 | ||
NL | 05.04.2023 | ||
SE | 05.04.2023 | ||
NO | 05.07.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2023/46] | ES | 05.04.2023 | |
NL | 05.04.2023 | ||
PT | 07.08.2023 | ||
Frühere [2023/43] | NL | 05.04.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JPH05162405 (SONY CORP) [Y] 1-3 * paragraph [0019]; figures 4-6 *; | [Y]EP1293352 (SHARP KK [JP]) [Y] 1-4,6 * paragraph [0062]; figure 6 *; | [YA]EP2284014 (SATO KK [JP], et al) [Y] 1-4,6 * paragraph [0036] - paragraph [0040]; figures 3, 6, 7, 8 * [A] 5; | [Y]US2015165802 (WONG RANDAL [US], et al) [Y] 1-4,6* paragraph [0036] - paragraph [0040]; figures 3, 8 * | Internationale Recherche | [YA]JPS6010081 (SIEMENS AG) [Y] 1-3 * , * [A] 4-6; | [A]US5374007 (MURISON ALEXANDER S [CA]) [A] 1-6* , *; | [YA]JP2003080783 (SHARP KK) [Y] 1-3 * , * [A] 4-6; | [YA]JP2009286000 (SATO KNOWLEDGE & IP INST, et al) [Y] 1-3 * , * [A] 4-6 | vom Anmelder | JP2009179010 | JP2017185378 |