EP3528165 - VERFAHREN ZUM VERARBEITEN EINES KRYPTOGRAPHISCHEN SCHLÜSSELS UND PROZESSORCHIPKARTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.07.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 13.08.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.06.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 08.06.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.10.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 19.07.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 30.10.2024 [2024/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bundesdruckerei GmbH Kommandantenstraße 18 10969 Berlin / DE | [2019/34] | Erfinder | 01 /
Morgner, Frank Ernst-Thälmann-Str. 22 15537 Grünheide / DE | [2019/34] | Vertreter | Glawe, Delfs, Moll Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten Postfach 13 03 91 20103 Hamburg / DE | [2019/34] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19156926.8 | 13.02.2019 | [2019/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201810202357 | 15.02.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102018202357 | [2019/34] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3528165 | Datum: | 21.08.2019 | Sprache: | DE | [2019/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3528165 | Datum: | 15.09.2021 | Sprache: | DE | [2021/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.04.2019 | Klassifikation | IPC: | G06F21/72, G06F21/79, G06F21/77, H04L29/06, H04L9/32 | [2021/26] | CPC: |
H04L63/0861 (EP);
G06F21/72 (EP);
G06F21/77 (EP);
G06F21/79 (EP);
H04L9/3278 (EP)
|
Frühere IPC [2019/34] | G06F21/77, G06K19/07, H04L9/08, H04L9/32, H04L29/06 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/48] |
Frühere [2019/34] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM VERARBEITEN EINES KRYPTOGRAPHISCHEN SCHLÜSSELS UND PROZESSORCHIPKARTE | [2019/34] | Englisch: | METHOD FOR PROCESSING A CRYPTOGRAPHIC KEY AND PROCESSOR CHIP CARD | [2019/34] | Französisch: | PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'UNE CLÉ CRYPTOGRAPHIQUE ET CARTE À PUCE PROCESSEUR | [2019/34] | Prüfungsverfahren | 22.10.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.10.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/48] | 22.10.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 12.06.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.10.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.06.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.08.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.08.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.08.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 16.06.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.02.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 13.02.2019 | AL | 15.09.2021 | CY | 15.09.2021 | CZ | 15.09.2021 | DK | 15.09.2021 | EE | 15.09.2021 | ES | 15.09.2021 | FI | 15.09.2021 | HR | 15.09.2021 | IT | 15.09.2021 | LT | 15.09.2021 | LV | 15.09.2021 | MC | 15.09.2021 | MK | 15.09.2021 | MT | 15.09.2021 | NL | 15.09.2021 | PL | 15.09.2021 | RO | 15.09.2021 | RS | 15.09.2021 | SE | 15.09.2021 | SI | 15.09.2021 | SK | 15.09.2021 | SM | 15.09.2021 | TR | 15.09.2021 | BG | 15.12.2021 | NO | 15.12.2021 | GR | 16.12.2021 | IS | 15.01.2022 | PT | 17.01.2022 | IE | 13.02.2022 | LU | 13.02.2022 | BE | 28.02.2022 | CH | 28.02.2022 | LI | 28.02.2022 | [2024/44] |
Frühere [2024/29] | HU | 13.02.2019 | |
AL | 15.09.2021 | ||
CY | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
MK | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
TR | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
IE | 13.02.2022 | ||
LU | 13.02.2022 | ||
BE | 28.02.2022 | ||
CH | 28.02.2022 | ||
LI | 28.02.2022 | ||
Frühere [2024/25] | HU | 13.02.2019 | |
AL | 15.09.2021 | ||
CY | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
MK | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
IE | 13.02.2022 | ||
LU | 13.02.2022 | ||
BE | 28.02.2022 | ||
CH | 28.02.2022 | ||
LI | 28.02.2022 | ||
Frühere [2024/23] | AL | 15.09.2021 | |
CY | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
MK | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
IE | 13.02.2022 | ||
LU | 13.02.2022 | ||
BE | 28.02.2022 | ||
CH | 28.02.2022 | ||
LI | 28.02.2022 | ||
Frühere [2024/20] | AL | 15.09.2021 | |
CY | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
IE | 13.02.2022 | ||
LU | 13.02.2022 | ||
BE | 28.02.2022 | ||
CH | 28.02.2022 | ||
LI | 28.02.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 15.09.2021 | |
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
IE | 13.02.2022 | ||
LU | 13.02.2022 | ||
BE | 28.02.2022 | ||
CH | 28.02.2022 | ||
LI | 28.02.2022 | ||
Frühere [2023/09] | AL | 15.09.2021 | |
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
IE | 13.02.2022 | ||
LU | 13.02.2022 | ||
CH | 28.02.2022 | ||
LI | 28.02.2022 | ||
Frühere [2022/47] | AL | 15.09.2021 | |
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
LU | 13.02.2022 | ||
Frühere [2022/44] | AL | 15.09.2021 | |
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 15.09.2021 | |
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 15.09.2021 | |
CZ | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2022/25] | CZ | 15.09.2021 | |
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2022/24] | CZ | 15.09.2021 | |
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2022/23] | CZ | 15.09.2021 | |
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2022/10] | FI | 15.09.2021 | |
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
Frühere [2022/09] | FI | 15.09.2021 | |
LT | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
Frühere [2022/08] | FI | 15.09.2021 | |
LT | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
Frühere [2022/07] | LT | 15.09.2021 | |
NO | 15.12.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE102006021389 (INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE]) [A] 1-10 * paragraphs [0081] - [0087]; figures 7,8 *; | [A]EP2575084 (NXP BV [NL]) [A] 1-10 * paragraphs [0026] , [0055] - [0056] - [0065] - [0071] *; | [A]DE102013202322 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1-10* paragraphs [0007] - [0019] - [0022] - [0026] - [0037] - [0045]; figures 1,2 *; | [I]DE102015225275 (BUNDESDRUCKEREI GMBH [DE]) [I] 1-10 * paragraphs [0004] , [0020] - [0022] - [0028] , [0035] , [0039] , [0101] - [0106]; figure 1 *; | [A]EP3252550 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-10 * paragraphs [0088] - [0107]; figures 1-4 * |