EP3718939 - VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR ERKENNUNG DES VORHANDENSEINS VON ABNORMALITÄTEN IN EINER ROLLE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.11.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 02.12.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 29.09.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.04.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 04.09.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.04.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IE | veröffentlicht am 22.05.2024 [2024/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fitesa Nãotecidos S.A. Siqueira Campos Street 1163 90010-001 Porto Alegre, RS / BR | [2022/31] |
Frühere [2020/41] | Für alle benannten Staaten Fitesa S.A. Siqueira Campos Street, 1167/ 7° floor 90010-000 Porto Alegre, RS / BR | Erfinder | 01 /
BARCELLOS RAMOS, ALEXANDRE Montreal Avenue, 387/ 202. Jardim Lindóia Porto Alegre / BR | 02 /
NUNES DA SILVA, RODRIGO Grécia Avenue, 1000/ 806B, Passo d'Areia Porto Alegre / BR | [2020/41] | Vertreter | KATZAROV S.A. Geneva Business Center 12 Avenue des Morgines 1213 Petit-Lancy / CH | [2023/01] |
Frühere [2020/41] | KATZAROV S.A. European Patent Attorneys 12, Avenue des Morgines 1213 Petit-Lancy / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19167111.4 | 03.04.2019 | [2020/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3718939 | Datum: | 07.10.2020 | Sprache: | EN | [2020/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3718939 | Datum: | 04.01.2023 | Sprache: | EN | [2023/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.09.2019 | Klassifikation | IPC: | B65H63/00, G01N21/952, G01N21/88 | [2020/41] | CPC: |
B65H63/006 (EP,US);
G01N21/8851 (EP,US);
G01N21/952 (EP,US);
B65H2553/42 (EP,US);
B65H2701/31 (EP,US);
G01N2021/845 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/18] |
Frühere [2020/41] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR ERKENNUNG DES VORHANDENSEINS VON ABNORMALITÄTEN IN EINER ROLLE | [2020/41] | Englisch: | DEVICE AND METHOD FOR DETECTING THE PRESENCE OF ABNORMALITIES IN A REEL | [2020/41] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR DÉTECTER LA PRÉSENCE D'ANOMALIES DANS UNE BOBINE | [2020/41] | Prüfungsverfahren | 30.03.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.03.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/18] | 30.03.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 30.09.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.11.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.11.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 29.11.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 05.10.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 04.01.2023 | CZ | 04.01.2023 | DK | 04.01.2023 | EE | 04.01.2023 | ES | 04.01.2023 | FI | 04.01.2023 | HR | 04.01.2023 | LT | 04.01.2023 | LV | 04.01.2023 | MC | 04.01.2023 | NL | 04.01.2023 | PL | 04.01.2023 | RO | 04.01.2023 | RS | 04.01.2023 | SI | 04.01.2023 | SK | 04.01.2023 | SM | 04.01.2023 | IE | 03.04.2023 | LU | 03.04.2023 | GB | 04.04.2023 | NO | 04.04.2023 | GR | 05.04.2023 | BE | 30.04.2023 | CH | 30.04.2023 | FR | 30.04.2023 | LI | 30.04.2023 | IS | 04.05.2023 | PT | 04.05.2023 | [2024/21] |
Frühere [2024/11] | AT | 04.01.2023 | |
CZ | 04.01.2023 | ||
DK | 04.01.2023 | ||
EE | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
MC | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RO | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SI | 04.01.2023 | ||
SK | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
LU | 03.04.2023 | ||
GB | 04.04.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
BE | 30.04.2023 | ||
CH | 30.04.2023 | ||
FR | 30.04.2023 | ||
LI | 30.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AT | 04.01.2023 | |
CZ | 04.01.2023 | ||
DK | 04.01.2023 | ||
EE | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
MC | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RO | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SK | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
LU | 03.04.2023 | ||
GB | 04.04.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
CH | 30.04.2023 | ||
LI | 30.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Frühere [2024/08] | AT | 04.01.2023 | |
CZ | 04.01.2023 | ||
DK | 04.01.2023 | ||
EE | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
MC | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RO | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SK | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
LU | 03.04.2023 | ||
GB | 04.04.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Frühere [2024/04] | AT | 04.01.2023 | |
CZ | 04.01.2023 | ||
DK | 04.01.2023 | ||
EE | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RO | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SK | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
LU | 03.04.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Frühere [2023/50] | AT | 04.01.2023 | |
CZ | 04.01.2023 | ||
DK | 04.01.2023 | ||
EE | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RO | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SK | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Frühere [2023/49] | AT | 04.01.2023 | |
CZ | 04.01.2023 | ||
DK | 04.01.2023 | ||
EE | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RO | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Frühere [2023/48] | AT | 04.01.2023 | |
DK | 04.01.2023 | ||
EE | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Frühere [2023/46] | AT | 04.01.2023 | |
DK | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Frühere [2023/39] | AT | 04.01.2023 | |
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Frühere [2023/38] | AT | 04.01.2023 | |
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Frühere [2023/37] | AT | 04.01.2023 | |
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Frühere [2023/36] | AT | 04.01.2023 | |
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Frühere [2023/35] | AT | 04.01.2023 | |
ES | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Frühere [2023/34] | ES | 04.01.2023 | |
LT | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Frühere [2023/33] | ES | 04.01.2023 | |
LT | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
Frühere [2023/31] | NL | 04.01.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JPH07125925 (MURATA MACHINERY LTD) [Y] 1-15 * abstract *; | [A]JP2000337827 (FUJI PHOTO FILM CO LTD) [A] 1-15* abstract *; | [Y]WO2016058105 (NABAVI NIMA [CA]) [Y] 8 * page 1, line 30 - page 2, line 8 *; | [A]WO2016135664 (PULSAR SRL [IT]) [A] 1-15 * page 7, line 8 - page 9, line 3; figure - *; | [Y]EP3109826 (COGNEX CORP [US]) [Y] 1-7,9-15 * paragraphs [0003] , [0008] , [0045] , [0 46] , [0047]; figure - * | Prüfung | JP2001039628 | vom Anmelder | JPH085581 | EP0934897 | WO0240383 | WO2014160180 |