EP3572192 - INTERFERENZBESTIMMUNGSVORRICHTUNG FÜR KNICKARMROBOTER, INTERFERENZBESTIMMUNGSVERFAHREN FÜR KNICKARMROBOTER, INTERFERENZBESTIMMUNGSPROGRAMM FÜR KNICKARMROBOTER UND WEGPLANUNGSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.09.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 08.10.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.09.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.10.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 30.10.2024 [2024/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten OMRON Corporation 801, Minamifudodo-cho Horikawahigashiiru Shiokoji-dori, Shimogyo-ku Kyoto-shi Kyoto 600-8530 / JP | [2019/48] | Erfinder | 01 /
FUJII, Haruka c/o OMRON Corporation 801, Minamifudodo-cho Horikawahigashiiru Shiokoji-dori, Shimogyo-Ku Kyoto-shi, Kyoto 600-8530 / JP | 02 /
MORIYA, Toshihiro c/o OMRON Corporation 801, Minamifudodo-cho Horikawahigashiiru Shiokoji-dori, Shimogyo-Ku Kyoto-shi, Kyoto 600-8530 / JP | 03 /
KOJIMA, Takeshi c/o OMRON Corporation 801, Minamifudodo-cho Horikawahigashiiru Shiokoji-dori, Shimogyo-Ku Kyoto-shi, Kyoto 600-8530 / JP | 04 /
TONOGAI, Norikazu c/o OMRON Corporation 801, Minamifudodo-cho Horikawahigashiiru Shiokoji-dori, Shimogyo-Ku Kyoto-shi, Kyoto 600-8530 / JP | [2019/48] | Vertreter | Horn Kleimann Waitzhofer Schmid-Dreyer Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Theresienhöhe 12 80339 München / DE | [N/P] |
Frühere [2019/48] | Horn Kleimann Waitzhofer Patentanwälte PartG mbB Ganghoferstrasse 29a 80339 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19168776.3 | 11.04.2019 | [2019/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20180093928 | 15.05.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2018093928 | [2019/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3572192 | Datum: | 27.11.2019 | Sprache: | EN | [2019/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3572192 | Datum: | 10.11.2021 | Sprache: | EN | [2021/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.10.2019 | Klassifikation | IPC: | B25J9/16 | [2019/48] | CPC: |
B25J9/1666 (EP,US);
B25J9/04 (US);
B25J9/06 (CN,US);
B25J9/1664 (CN);
B25J9/1676 (CN);
G05B2219/39096 (EP);
G05B2219/40476 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | INTERFERENZBESTIMMUNGSVORRICHTUNG FÜR KNICKARMROBOTER, INTERFERENZBESTIMMUNGSVERFAHREN FÜR KNICKARMROBOTER, INTERFERENZBESTIMMUNGSPROGRAMM FÜR KNICKARMROBOTER UND WEGPLANUNGSVORRICHTUNG | [2019/48] | Englisch: | INTERFERENCE DETERMINATION APPARATUS FOR ARTICULATED ROBOT, INTERFERENCE DETERMINATION METHOD FOR ARTICULATED ROBOT, INTERFERENCE DETERMINATION PROGRAM FOR ARTICULATED ROBOT, AND PATH PLANNING APPARATUS | [2019/48] | Französisch: | APPAREIL DE DÉTERMINATION D'INTERFÉRENCE POUR ROBOT ARTICULÉ, PROCÉDÉ DE DÉTERMINATION D'INTERFÉRENCE POUR ROBOT ARTICULÉ, PROGRAMME DE DÉTERMINATION D'INTERFÉRENCE POUR ROBOT ARTICULÉ ET APPAREIL DE PLANIFICATION DE TRAJET | [2019/48] | Prüfungsverfahren | 11.04.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/48] | 21.01.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.09.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.09.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.09.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 30.09.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 11.08.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 11.04.2019 | AL | 10.11.2021 | AT | 10.11.2021 | CY | 10.11.2021 | CZ | 10.11.2021 | DK | 10.11.2021 | EE | 10.11.2021 | ES | 10.11.2021 | FI | 10.11.2021 | HR | 10.11.2021 | IT | 10.11.2021 | LT | 10.11.2021 | LV | 10.11.2021 | MC | 10.11.2021 | MK | 10.11.2021 | MT | 10.11.2021 | NL | 10.11.2021 | PL | 10.11.2021 | RO | 10.11.2021 | RS | 10.11.2021 | SE | 10.11.2021 | SI | 10.11.2021 | SK | 10.11.2021 | SM | 10.11.2021 | BG | 10.02.2022 | NO | 10.02.2022 | GR | 11.02.2022 | IS | 10.03.2022 | PT | 10.03.2022 | IE | 11.04.2022 | LU | 11.04.2022 | BE | 30.04.2022 | CH | 30.04.2022 | FR | 30.04.2022 | LI | 30.04.2022 | [2024/44] |
Frühere [2024/23] | HU | 11.04.2019 | |
AL | 10.11.2021 | ||
AT | 10.11.2021 | ||
CY | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
MK | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
IE | 11.04.2022 | ||
LU | 11.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
CH | 30.04.2022 | ||
FR | 30.04.2022 | ||
LI | 30.04.2022 | ||
Frühere [2024/20] | HU | 11.04.2019 | |
AL | 10.11.2021 | ||
AT | 10.11.2021 | ||
CY | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
IE | 11.04.2022 | ||
LU | 11.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
CH | 30.04.2022 | ||
FR | 30.04.2022 | ||
LI | 30.04.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 11.04.2019 | |
AL | 10.11.2021 | ||
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
IE | 11.04.2022 | ||
LU | 11.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
CH | 30.04.2022 | ||
FR | 30.04.2022 | ||
LI | 30.04.2022 | ||
Frühere [2023/27] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
IE | 11.04.2022 | ||
LU | 11.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
CH | 30.04.2022 | ||
FR | 30.04.2022 | ||
LI | 30.04.2022 | ||
Frühere [2023/20] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
IE | 11.04.2022 | ||
LU | 11.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
CH | 30.04.2022 | ||
FR | 30.04.2022 | ||
LI | 30.04.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
LU | 11.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
CH | 30.04.2022 | ||
FR | 30.04.2022 | ||
LI | 30.04.2022 | ||
Frühere [2023/09] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
LU | 11.04.2022 | ||
CH | 30.04.2022 | ||
FR | 30.04.2022 | ||
LI | 30.04.2022 | ||
Frühere [2023/08] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
LU | 11.04.2022 | ||
Frühere [2023/06] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/35] | AT | 10.11.2021 | |
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/34] | AT | 10.11.2021 | |
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/33] | AT | 10.11.2021 | |
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/25] | AT | 10.11.2021 | |
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 10.11.2021 | |
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 10.11.2021 | |
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/22] | AT | 10.11.2021 | |
FI | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 10.11.2021 | |
RS | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
Frühere [2022/19] | BG | 10.02.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAI]DE102007059480 (KUKA ROBOTER GMBH [DE]) [X] 1,4,9-12 * the whole document * [A] 2,3 [I] 5-8; | [A]DE102008013400 (HOERMANN ENGINEERING GMBH [DE]) [A] 1-12* the whole document * | vom Anmelder | JP2008030136 | JP2011131303 |