EP3624017 - ZEITREIHENDATENANALYSEVORRICHTUNG, ZEITREIHENDATENANALYSEVERFAHREN UND ZEITREIHENDATENANALYSEPROGRAMM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.07.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 14.02.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.01.2024 | Neuer Eintrag: Termin der mündlichen Verhandlung | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hitachi, Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | [2020/12] | Erfinder | 01 /
Shibahara, Takuma Hitachi, Ltd. 6-6 Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo, 100-8280 / JP | 02 /
Suzuki, Mayumi Hitachi, Ltd. 6-6 Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo, 100-8280 / JP | 03 /
Yamashita, Yasuho Hitachi, Ltd. 6-6 Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo, 100-8280 / JP | [2020/12] | Vertreter | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | [2020/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19194591.4 | 30.08.2019 | [2020/12] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20180170769 | 12.09.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2018170769 | [2020/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3624017 | Datum: | 18.03.2020 | Sprache: | EN | [2020/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.02.2020 | Klassifikation | IPC: | G06N3/04, G06N5/04, G06N3/08 | [2020/12] | CPC: |
G06N5/045 (EP,US);
G06N3/042 (EP);
G06N3/044 (EP);
G06N3/045 (EP);
G06N3/049 (US);
G06N3/08 (EP);
G06N3/082 (US);
G16H50/30 (EP);
G16H50/70 (EP);
G16H40/20 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/12] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZEITREIHENDATENANALYSEVORRICHTUNG, ZEITREIHENDATENANALYSEVERFAHREN UND ZEITREIHENDATENANALYSEPROGRAMM | [2020/12] | Englisch: | TIME SERIES DATA ANALYSIS APPARATUS, TIME SERIES DATA ANALYSIS METHOD AND TIME SERIES DATA ANALYSIS PROGRAM | [2020/12] | Französisch: | APPAREIL, PROCÉDÉ ET PROGRAMME D'ANALYSE DE DONNÉES DE SÉRIE CHRONOLOGIQUE | [2020/12] | Prüfungsverfahren | 30.08.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/12] | 10.06.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.06.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.10.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.09.2024 | Termin der mündlichen Verhandlung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2017032241 (CORRADO GREGORY SEAN [US], et al); | [I]US2018158552 (LIU YAN [US], et al) | vom Anmelder | JP2018170769 |