EP3640912 - VERFAHREN UND SYSTEM FÜR DRAHTLOSE STRASSENSEITIGE EINHEITEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 19.11.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.10.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 20.03.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.09.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten BlackBerry Limited 2200 University Avenue East Waterloo, Ontario N2K 0A7 / CA | [2020/17] | Erfinder | 01 /
BUCKLEY, Adrian C/O 2200 University Avenue East Waterloo, Ontario N2K 0A7 / CA | 02 /
MONTEMURRO, Michael Peter C/O 2200 University Avenue East Waterloo, Ontario N2K 0A7 / CA | 03 /
McCANN, Stephen C/O 2200 University Avenue East Waterloo, Ontario N2K 0A7 / CA | [2020/17] | Vertreter | Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Frühere [2020/17] | Hanna Moore + Curley Garryard House 25/26 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 PX51 / IE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19199398.9 | 24.09.2019 | [2020/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201816165385 | 19.10.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201816165385 | [2020/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3640912 | Datum: | 22.04.2020 | Sprache: | EN | [2020/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.02.2020 | Klassifikation | IPC: | G08G1/01, H04W4/44, H04W88/06 | [2020/17] | CPC: |
H04W4/44 (EP);
G08G1/096783 (US);
G08G1/0112 (EP);
H04L67/12 (US);
H04W84/005 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/48] |
Frühere [2020/17] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND SYSTEM FÜR DRAHTLOSE STRASSENSEITIGE EINHEITEN | [2020/17] | Englisch: | METHOD AND SYSTEM FOR WIRELESS ROAD SIDE UNITS | [2020/17] | Französisch: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME POUR UNITÉS CÔTÉ ROUTE SANS FIL | [2020/17] | Prüfungsverfahren | 16.10.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.10.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/48] | 16.10.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 19.11.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.03.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.09.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]WO2011025809 (TELCORDIA TECH INC [US], et al); | [XI]WO2017164838 (FORD GLOBAL TECH LLC [US]); | [I]WO2017189035 (INTEL IP CORP [US]); | [XI]US2017324817 (OLIVEIRA PATRICIA [PT], et al) |